盧子卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名盧子卿的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是古資股份有限公司, 統一編號是70581043.
根據名稱 古資 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 古資 ...) | 級別名稱: 國定考古遺址 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定(登錄)理由: 一、考古遺址在文化發展脈絡中之定位及意義性:
丸山考古遺址為宜蘭新石器時代晚期的代表遺址,該遺址代表北臺灣該時期的一個社群樣貌,與此同時在臺北盆地有圓山文化人群,東臺灣則分別為花岡山文化人群及卑南文化... | 現狀: 本遺址經調查與研究,除在山上緩坡地表可以發現零星文化遺物及大量破碎的板岩、頁岩塊之外,在遺址下方常可發現大型板岩石板露出或被當地居民做為路邊隔板與小橋板使用。在遺址西側羅家後方,亦見有石板棺殘留於因建... @ 文資局考古遺址 |
| 級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 此件玉熊形尊,青白色閃玉質,有白、黃斑。器成像生熊形,張口翹舌、左肢前伸、右肢向側後拉展、掌上執一丸,似正蓄勢擲出。頸背之處突出一管。管背陰刻三行隸款「大清乾隆倣古」。
此玉熊以《西清古鑑》38卷3... | 保存現狀: 有損傷但狀況穩定。有玉璺。 @ 文資局古物 |
| 文化部文化資產局 | 活動起始日期: 2024/09/17 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 文化部文化資產局 | 活動起始日期: 2024/09/17 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 此件玉璧,褐黃帶赭紅色斑塊玉質,光素無紋飾。
此玉璧由質地等特徵觀察,應為黃河中、上游區域,龍山─齊家文化的玉璧,足以呈現當時、當地的玉器風格與宗教、宇宙觀的內涵。又其閱幾千年,一直到十八世紀,成為... | 保存現狀: 有損傷但狀況穩定。有數處輕微舊傷缺。 @ 文資局古物 |
| 級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 本件文物器型大、釉色佳,造型優美,數量稀少,具有歷史、文化、藝術價值。 | 保存現狀: 完整良好 @ 文資局古物 |
| 級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 本件良渚文化晚期玉琮,為深碧綠色有深淺不一赭斑的閃玉。造形為上大下小、十七節之高方柱體,內有由兩端對鑽而成、貫穿之中孔。每節飾四個小眼面紋,全器共六十八面紋。玉琮上端四面在第一、二節之間的直槽上,均刻... | 保存現狀: 有損傷但狀況穩定。射口、底緣、各節尖角等,多處有傷損、傷缺。 @ 文資局古物 |
| 級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 本件山東龍山文化玉人面紋圭,經拉曼光譜測試為閃玉。造形為長梯形,有孔及平直正刃。主要紋飾為淺浮雕,一面為口吐獠牙的具象人面,一面為頭戴「介」形寶冠的抽象面紋。
此玉圭是新石器時代晚期玉器中,從工具武... | 保存現狀: 附清乾隆時木座。柄端有舊傷、器表有舊裂痕。在清宮中刻詩與璽文外,可能再被局部染色並表面整理過。 @ 文資局古物 |
級別名稱: 國定考古遺址 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定(登錄)理由: 一、考古遺址在文化發展脈絡中之定位及意義性:
丸山考古遺址為宜蘭新石器時代晚期的代表遺址,該遺址代表北臺灣該時期的一個社群樣貌,與此同時在臺北盆地有圓山文化人群,東臺灣則分別為花岡山文化人群及卑南文化... | 現狀: 本遺址經調查與研究,除在山上緩坡地表可以發現零星文化遺物及大量破碎的板岩、頁岩塊之外,在遺址下方常可發現大型板岩石板露出或被當地居民做為路邊隔板與小橋板使用。在遺址西側羅家後方,亦見有石板棺殘留於因建... @ 文資局考古遺址 |
級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 此件玉熊形尊,青白色閃玉質,有白、黃斑。器成像生熊形,張口翹舌、左肢前伸、右肢向側後拉展、掌上執一丸,似正蓄勢擲出。頸背之處突出一管。管背陰刻三行隸款「大清乾隆倣古」。
此玉熊以《西清古鑑》38卷3... | 保存現狀: 有損傷但狀況穩定。有玉璺。 @ 文資局古物 |
文化部文化資產局 | 活動起始日期: 2024/09/17 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
文化部文化資產局 | 活動起始日期: 2024/09/17 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 此件玉璧,褐黃帶赭紅色斑塊玉質,光素無紋飾。
此玉璧由質地等特徵觀察,應為黃河中、上游區域,龍山─齊家文化的玉璧,足以呈現當時、當地的玉器風格與宗教、宇宙觀的內涵。又其閱幾千年,一直到十八世紀,成為... | 保存現狀: 有損傷但狀況穩定。有數處輕微舊傷缺。 @ 文資局古物 |
級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 本件文物器型大、釉色佳,造型優美,數量稀少,具有歷史、文化、藝術價值。 | 保存現狀: 完整良好 @ 文資局古物 |
級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 本件良渚文化晚期玉琮,為深碧綠色有深淺不一赭斑的閃玉。造形為上大下小、十七節之高方柱體,內有由兩端對鑽而成、貫穿之中孔。每節飾四個小眼面紋,全器共六十八面紋。玉琮上端四面在第一、二節之間的直槽上,均刻... | 保存現狀: 有損傷但狀況穩定。射口、底緣、各節尖角等,多處有傷損、傷缺。 @ 文資局古物 |
級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 本件山東龍山文化玉人面紋圭,經拉曼光譜測試為閃玉。造形為長梯形,有孔及平直正刃。主要紋飾為淺浮雕,一面為口吐獠牙的具象人面,一面為頭戴「介」形寶冠的抽象面紋。
此玉圭是新石器時代晚期玉器中,從工具武... | 保存現狀: 附清乾隆時木座。柄端有舊傷、器表有舊裂痕。在清宮中刻詩與璽文外,可能再被局部染色並表面整理過。 @ 文資局古物 |
[ 搜尋所有 古資 ... ]
根據姓名 盧子卿 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 盧子卿 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 96000 | 所代表法人: | 諦梵尹股份有限公司 | 統一編號: 12658466 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 吉恩斯股份有限公司 | 統一編號: 42657909 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 尚榮實業股份有限公司 | 統一編號: 53353158 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 尚榮實業股份有限公司 | 到職日期: 1001226 | 統一編號: 53353158 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 96000 | 所代表法人: | 諦梵尹股份有限公司 | 統一編號: 12658466 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 吉恩斯股份有限公司 | 統一編號: 42657909 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 尚榮實業股份有限公司 | 統一編號: 53353158 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 尚榮實業股份有限公司 | 到職日期: 1001226 | 統一編號: 53353158 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 盧子卿 ... ]
名稱 古資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 古資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
炘甲古資訊整合有限公司 新北市汐止區新台五路1段79號15樓之10 | 蕭嘉瑩 | 53773095 | 核准設立 |
及古資訊有限公司 臺中市豐原區圓環北路二段139號8樓之1 | 劉錦慧 | 54583410 | 核准設立 |
磐古資產管理股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路188巷52號7樓 | 廖淑寬 | 24451721 | 核准設立 |
盤古資本股份有限公司 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號17樓之7 | 趙仲仁 | 96815432 | 核准設立 |
太古資通整合有限公司 臺中市北屯區平興里柳陽東街71號1樓 | 古萬福 | 53299535 | 核准設立 |
洹古資訊有限公司 臺北市內湖區內湖路1段250號9樓 | | 27970492 | 解散 (文號: 2006-7-26 府建商字 第09581348700號) |
磐古資訊媒體 臺南市東區小東里東興路399號3樓之6(僅供辦公室使用)(營業場所面積:20平方公尺) | 王怡文 | 99282425 | 廢止 - 獨資 |
古資股份有限公司 臺北市北投區石牌路2段99巷9號6樓 | | 70581043 | 廢止 (文號: 2005-11-1 府建商字 第09406472800號) |
炘甲古資訊整合有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段79號15樓之10 | 負責人: 蕭嘉瑩 | 統編: 53773095 | 核准設立 |
及古資訊有限公司 登記地址: 臺中市豐原區圓環北路二段139號8樓之1 | 負責人: 劉錦慧 | 統編: 54583410 | 核准設立 |
磐古資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路188巷52號7樓 | 負責人: 廖淑寬 | 統編: 24451721 | 核准設立 |
盤古資本股份有限公司 登記地址: 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號17樓之7 | 負責人: 趙仲仁 | 統編: 96815432 | 核准設立 |
太古資通整合有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平興里柳陽東街71號1樓 | 負責人: 古萬福 | 統編: 53299535 | 核准設立 |
洹古資訊有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段250號9樓 | 統編: 27970492 | 解散 (文號: 2006-7-26 府建商字 第09581348700號) |
磐古資訊媒體 登記地址: 臺南市東區小東里東興路399號3樓之6(僅供辦公室使用)(營業場所面積:20平方公尺) | 負責人: 王怡文 | 統編: 99282425 | 廢止 - 獨資 |
古資股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區石牌路2段99巷9號6樓 | 統編: 70581043 | 廢止 (文號: 2005-11-1 府建商字 第09406472800號) |
[ 查詢所有 古資 ... ]
姓名 盧子卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 盧子卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬昇國際有限公司 新北市淡水區中正東路1段3巷33號3樓 | 盧子卿 | 28441366 | 解散 (核准解散日期: 2018-07-05) |
吉恩斯股份有限公司 新北市淡水區崁頂57之9號 | 盧子卿 | 42657909 | 核准設立 |
萬昇國際有限公司 登記地址: 新北市淡水區中正東路1段3巷33號3樓 | 負責人: 盧子卿 | 統編: 28441366 | 解散 (核准解散日期: 2018-07-05) |
吉恩斯股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區崁頂57之9號 | 負責人: 盧子卿 | 統編: 42657909 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
|