高振益
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名高振益的職稱是監察人, 持有股份數是25000, 公司名稱是大師全球不動產開發股份有限公司, 統一編號是70606157.
董監事資料集 資料集的 高振益 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 高振益 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 大師全球不動產開發股份有限公司 | 統一編號: 70606157 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 大師全球不動產開發股份有限公司 | 統一編號: 70606157 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 大師全球不動產開發股份有限公司 | 統一編號: 70606157 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 大師全球不動產開發股份有限公司 | 統一編號: 70606157 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 大師全球不動產開發股份有限公司 | 統一編號: 70606157 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 大師全球不動產開發股份有限公司 | 統一編號: 70606157 |
[ 搜尋所有相關: 高振益 @ 董監事資料集 ]
| 負責人姓名: 高佳琪 | 統一編號: 70606157 | 所在地: 臺中市西屯區河南路4段159號1樓 |
負責人姓名: 高佳琪 | 統一編號: 70606157 | 所在地: 臺中市西屯區河南路4段159號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 高振益 @ 不動產經紀業備查資料 ]
| 電話1: | 電話2: 04-22556789 | 加入公會名稱1: 台中市不動產仲介經紀商業同業公會 | 統一編號: 70606157 | 臺中市西屯區河南路4段159號1樓 |
電話1: | 電話2: 04-22556789 | 加入公會名稱1: 台中市不動產仲介經紀商業同業公會 | 統一編號: 70606157 | 臺中市西屯區河南路4段159號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 高振益 @ 臺中市不動產經紀業名冊 ]
根據姓名 高振益 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 高振益 ...) | | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
| 主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品、331育樂用品 | 統一編號: 23679869 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉大村村大溪路45號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品 | 統一編號: 23679869 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段39-1號、39-2號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大江生醫股份有限公司 | 統一編號: 12292039 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 旭聚企業股份有限公司 | 統一編號: 23679869 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品、331育樂用品 | 統一編號: 23679869 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉大村村大溪路45號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品 | 統一編號: 23679869 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段39-1號、39-2號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大江生醫股份有限公司 | 統一編號: 12292039 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 旭聚企業股份有限公司 | 統一編號: 23679869 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 高振益 ... ]
名稱 大師全球不動產開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大師全球不動產開發)
姓名 高振益 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 高振益)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏益明企業社 臺南市白河區永安里新厝子2號1樓 | 高振益 | 81486658 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120043258) |
樹益園小吃店 高雄市前金區成功一路409之1號1樓 | 高振益 | 38667258 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461525400) |
嘉旺晨間食飲店 高雄市新興區達仁街111號1樓 | 高振益 | 10275843 | 歇業 - 獨資 |
綺啡企業社 高雄市前鎮區林森3路43號1樓 | 高振益 | 57947152 | 歇業 - 獨資 |
東聯工程行 雲林縣斗六市江厝里江厝路一00巷五弄五號二樓﹝僅供辦公室使用) | 高振益 | 15592191 | 核准停業 - 合夥 |
旭聚企業股份有限公司 彰化縣大村鄉大村村大溪路45號 | 高振益 | 23679869 | 核准設立 |
立行工程行 新北市深坑區北深路3段114號 | 高振益 | 29251672 | 歇業 - 獨資 |
日光之下科技有限公司 桃園市中壢區芝芭里民權路3段995巷10號1樓 | 高振益 | 54250784 | 解散 |
宏益明企業社 登記地址: 臺南市白河區永安里新厝子2號1樓 | 負責人: 高振益 | 統編: 81486658 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120043258) |
樹益園小吃店 登記地址: 高雄市前金區成功一路409之1號1樓 | 負責人: 高振益 | 統編: 38667258 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461525400) |
嘉旺晨間食飲店 登記地址: 高雄市新興區達仁街111號1樓 | 負責人: 高振益 | 統編: 10275843 | 歇業 - 獨資 |
綺啡企業社 登記地址: 高雄市前鎮區林森3路43號1樓 | 負責人: 高振益 | 統編: 57947152 | 歇業 - 獨資 |
東聯工程行 登記地址: 雲林縣斗六市江厝里江厝路一00巷五弄五號二樓﹝僅供辦公室使用) | 負責人: 高振益 | 統編: 15592191 | 核准停業 - 合夥 |
旭聚企業股份有限公司 登記地址: 彰化縣大村鄉大村村大溪路45號 | 負責人: 高振益 | 統編: 23679869 | 核准設立 |
立行工程行 登記地址: 新北市深坑區北深路3段114號 | 負責人: 高振益 | 統編: 29251672 | 歇業 - 獨資 |
日光之下科技有限公司 登記地址: 桃園市中壢區芝芭里民權路3段995巷10號1樓 | 負責人: 高振益 | 統編: 54250784 | 解散 |
[ 查詢所有 高振益 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
|