劉明忠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉明忠的職稱是監察人, 持有股份數是375000, 公司名稱是成豪建設股份有限公司, 統一編號是70614924.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 成豪建設股份有限公司 | 統一編號: 89349427 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 成豪建設股份有限公司 | 統一編號: 89349427 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 成豪建設 ... ]
根據姓名 劉明忠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉明忠 ...) | (中華民國)豐原家庭教育中心志工、徐添明、張月卿、劉明忠 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)豐原家庭教育中心志工、徐添明、張月卿、劉明忠 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉明忠 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉明忠 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 忠藝企業有限公司 | 統一編號: 28935001 @ 董監事資料集 |
| 電話: (03)5552108 | 許可證起始日: 20230419 | 許可證終止日: 20250418 | 負責人姓名: 劉明忠 | 機構地址: 新竹縣湖口鄉勝利村工業一路42號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2027/4/26 上午 12:00:00 | 高雄市仁武區大正路312號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立彥鐵工股份有限公司 | 統一編號: 05696507 @ 董監事資料集 |
(中華民國)豐原家庭教育中心志工、徐添明、張月卿、劉明忠 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)豐原家庭教育中心志工、徐添明、張月卿、劉明忠 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉明忠 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉明忠 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 忠藝企業有限公司 | 統一編號: 28935001 @ 董監事資料集 |
電話: (03)5552108 | 許可證起始日: 20230419 | 許可證終止日: 20250418 | 負責人姓名: 劉明忠 | 機構地址: 新竹縣湖口鄉勝利村工業一路42號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2027/4/26 上午 12:00:00 | 高雄市仁武區大正路312號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立彥鐵工股份有限公司 | 統一編號: 05696507 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉明忠 ... ]
成豪建設股份有限公司 | 地址: 桃園市桃園區溫州街51號之1,1樓 | 電話: 03-302-5736 |
名稱 成豪建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 成豪建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
成豪建設股份有限公司 新北市板橋區溪北里溪北路一七○號七樓 | | 89349427 | 解散 (文號: 1999-5-4 經88中字 第088164086號) |
成豪建設股份有限公司 新北市板橋區溪北路一七○號七樓 | | 70614924 | 解散 (文號: 2005-8-17 經授中字 第0943267985號) |
成豪建設股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區溪北里溪北路一七○號七樓 | 統編: 89349427 | 解散 (文號: 1999-5-4 經88中字 第088164086號) |
成豪建設股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區溪北路一七○號七樓 | 統編: 70614924 | 解散 (文號: 2005-8-17 經授中字 第0943267985號) |
姓名 劉明忠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉明忠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明忠機車行 臺南市學甲區明宜里濟生路221之7號1樓 | 劉明忠 | 10720204 | 核准設立 - 獨資 |
劉明忠自營計程車行 新北市中和區中山路2段2巷5弄7號2樓 | 劉明忠 | 34560071 | 核准設立 - 獨資 |
劉福記傘鋪 臺北市大安區忠孝東路4段57之8號9樓 | 劉明忠 | 81715688 | 歇業 - 獨資 |
劉福記手工傘行 臺北市中正區羅斯福路4段72號 | 劉明忠 | 48837746 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030000684) |
明忠機車行 臺南市學甲區濟生路221之7號1樓 | 劉明忠 | 06637020 | 歇業 - 獨資 |
忠藝企業有限公司 臺南市安南區理想里同安路36巷17號1樓 | 劉明忠 | 28935001 | 核准設立 |
鋒聯汽車商行 南投縣埔里鎮北安里明德一巷63號一樓 | 劉明忠 | 99872484 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001002) |
忠義欣不動產仲介經紀有限公司 苗栗縣頭份市山下里建國路二段88號1樓 | 劉明忠 | 24618412 | 解散 (核准解散日期: 2016-01-04) |
明忠機車行 登記地址: 臺南市學甲區明宜里濟生路221之7號1樓 | 負責人: 劉明忠 | 統編: 10720204 | 核准設立 - 獨資 |
劉明忠自營計程車行 登記地址: 新北市中和區中山路2段2巷5弄7號2樓 | 負責人: 劉明忠 | 統編: 34560071 | 核准設立 - 獨資 |
劉福記傘鋪 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段57之8號9樓 | 負責人: 劉明忠 | 統編: 81715688 | 歇業 - 獨資 |
劉福記手工傘行 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路4段72號 | 負責人: 劉明忠 | 統編: 48837746 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030000684) |
明忠機車行 登記地址: 臺南市學甲區濟生路221之7號1樓 | 負責人: 劉明忠 | 統編: 06637020 | 歇業 - 獨資 |
忠藝企業有限公司 登記地址: 臺南市安南區理想里同安路36巷17號1樓 | 負責人: 劉明忠 | 統編: 28935001 | 核准設立 |
鋒聯汽車商行 登記地址: 南投縣埔里鎮北安里明德一巷63號一樓 | 負責人: 劉明忠 | 統編: 99872484 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001002) |
忠義欣不動產仲介經紀有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市山下里建國路二段88號1樓 | 負責人: 劉明忠 | 統編: 24618412 | 解散 (核准解散日期: 2016-01-04) |
[ 查詢所有 劉明忠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
|