黃仲緯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃仲緯的職稱是董事, 持有股份數是1400000, 公司名稱是今穗營造有限公司, 統一編號是70626272.
無其他 今穗營造 資料。
[ 搜尋所有 今穗營造 ... ]
根據姓名 黃仲緯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃仲緯 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/11/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/08/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/08/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200815 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20201101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200801 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/11/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/08/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/08/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200815 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20201101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200801 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-3136363 | 機構負責人姓名: 黃仲緯 | 機構代碼: 1V1400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區六合里中華路349號5樓之5 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃仲緯 ... ]
今穗營造有限公司 | 地址: 台南市安平區健康二街529號3樓之1 | 電話: 06-298-6493 |
名稱 今穗營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 今穗營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
今穗營造有限公司 臺南市安平區華平里健康二街529號3樓之1 | 黃仲緯 | 70626272 | 核准設立 |
今穗營造有限公司 登記地址: 臺南市安平區華平里健康二街529號3樓之1 | 負責人: 黃仲緯 | 統編: 70626272 | 核准設立 |
姓名 黃仲緯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 黃仲緯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
同盛實業有限公司 高雄市永安區維新路83之8號1樓 | 黃仲緯 | 50802194 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-26) |
巽富木業有限公司 高雄市林園區中正路42號 | 黃仲緯 | 54210088 | 核准設立 |
福心居家有限公司 臺南市安平區華平里健康二街529號3樓之1 | 黃仲緯 | 64949509 | 核准設立 |
晉右國際有限公司 高雄市永安區維新路83之8號1樓 | 黃仲緯 | 85010731 | 核准設立 |
同盛實業有限公司 登記地址: 高雄市永安區維新路83之8號1樓 | 負責人: 黃仲緯 | 統編: 50802194 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-26) |
巽富木業有限公司 登記地址: 高雄市林園區中正路42號 | 負責人: 黃仲緯 | 統編: 54210088 | 核准設立 |
福心居家有限公司 登記地址: 臺南市安平區華平里健康二街529號3樓之1 | 負責人: 黃仲緯 | 統編: 64949509 | 核准設立 |
晉右國際有限公司 登記地址: 高雄市永安區維新路83之8號1樓 | 負責人: 黃仲緯 | 統編: 85010731 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
|