葉? 絹
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉? 絹的職稱是監察人, 持有股份數是60000, 公司名稱是孚商國際企業股份有限公司, 統一編號是70641730.
無其他 孚商國際企業 資料。
[ 搜尋所有 孚商國際企業 ... ]
根據姓名 葉 絹 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉 絹 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 龍霖彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: 16510562 @ 董監事資料集 |
| 級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 《永樂大典》初名「文獻大成」,乃明成祖永樂元年(1403),皇帝朱棣(1360-1424)為整理歷代典籍,命翰林學士解縉(1369-1415)等粹取秘閣群書,凡天文、地志、陰陽、醫卜、僧道、技藝,分韻... | 保存現狀: 一、 完整保留明代內府裝幀面貌者共9冊:黃絹書衣裹覆硬紙板,包背裝,黃絹書簽端楷大字題「永樂大典」暨卷次,書簽周圍飾以藍(絹質)、黑(墨繪)雙色邊框;封面右上另有一黃絹方簽,題韻部暨該韻冊次,四周為藍... @ 文資局古物 |
| | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 @ 文化部研習課程 |
| 發布日期: 2020/12/17 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 發布日期: 2017/7/30 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 龍霖彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: 16510562 @ 董監事資料集 |
級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 《永樂大典》初名「文獻大成」,乃明成祖永樂元年(1403),皇帝朱棣(1360-1424)為整理歷代典籍,命翰林學士解縉(1369-1415)等粹取秘閣群書,凡天文、地志、陰陽、醫卜、僧道、技藝,分韻... | 保存現狀: 一、 完整保留明代內府裝幀面貌者共9冊:黃絹書衣裹覆硬紙板,包背裝,黃絹書簽端楷大字題「永樂大典」暨卷次,書簽周圍飾以藍(絹質)、黑(墨繪)雙色邊框;封面右上另有一黃絹方簽,題韻部暨該韻冊次,四周為藍... @ 文資局古物 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/18 @ 文化部研習課程 |
發布日期: 2020/12/17 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
發布日期: 2017/7/30 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
[ 搜尋所有 葉 絹 ... ]
名稱 孚商國際企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 孚商國際企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
孚商國際企業股份有限公司 臺中市潭子區潭陽里中山路二段一三五號一二樓之一、二、三 | | 70641730 | 解散 (文號: 2001-4-24 經90中字 第0903207202號) |
孚商國際企業股份有限公司 登記地址: 臺中市潭子區潭陽里中山路二段一三五號一二樓之一、二、三 | 統編: 70641730 | 解散 (文號: 2001-4-24 經90中字 第0903207202號) |
姓名 葉 絹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 葉 絹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
絹代商號 高雄市新興區光耀里中正市場B之9號 | 黃葉絹代 | 75510244 | 核准設立 - 獨資 |
群立行 臺北市大同區歸綏街224號1樓 | 吳葉絹 | 07725654 | 歇業 - 獨資 |
康師傅御膳小吃店 雲林縣斗六市信義里大同路七一號 | 葉 絹 | 20048045 | 撤銷 - 獨資 |
明德工程行 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里13街60巷6號1樓 | 葉絹 | 30203713 | 歇業 - 獨資 |
源濃水電五金材料行 新北市新莊區新樹路75號 | 葉絹 | 35992575 | 歇業 - 獨資 |
金順安企業 花蓮縣吉安鄉吉安村吉昌3街2號1樓 | 葉絹 | 37935777 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080141318) |
台又國際有限公司 新北市板橋區縣民大道3段33巷9弄7號 | 葉絹琦 | 82920814 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-05) |
耘朵包裝工作室 新北市板橋區縣民大道3段33巷9弄7號 | 葉絹琦 | 87470393 | 核准設立 - 獨資 |
絹代商號 登記地址: 高雄市新興區光耀里中正市場B之9號 | 負責人: 黃葉絹代 | 統編: 75510244 | 核准設立 - 獨資 |
群立行 登記地址: 臺北市大同區歸綏街224號1樓 | 負責人: 吳葉絹 | 統編: 07725654 | 歇業 - 獨資 |
康師傅御膳小吃店 登記地址: 雲林縣斗六市信義里大同路七一號 | 負責人: 葉 絹 | 統編: 20048045 | 撤銷 - 獨資 |
明德工程行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里13街60巷6號1樓 | 負責人: 葉絹 | 統編: 30203713 | 歇業 - 獨資 |
源濃水電五金材料行 登記地址: 新北市新莊區新樹路75號 | 負責人: 葉絹 | 統編: 35992575 | 歇業 - 獨資 |
金順安企業 登記地址: 花蓮縣吉安鄉吉安村吉昌3街2號1樓 | 負責人: 葉絹 | 統編: 37935777 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080141318) |
台又國際有限公司 登記地址: 新北市板橋區縣民大道3段33巷9弄7號 | 負責人: 葉絹琦 | 統編: 82920814 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-05) |
耘朵包裝工作室 登記地址: 新北市板橋區縣民大道3段33巷9弄7號 | 負責人: 葉絹琦 | 統編: 87470393 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 葉 絹 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
|