洪新富
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪新富的職稱是董事, 持有股份數是13000000, 公司名稱是禾伍實業有限公司, 統一編號是70681063.
| 統一編號: 70681063 | 電話號碼: 04-7879932 | 彰化縣花壇鄉橋頭村學士街66號 |
統一編號: 70681063 | 電話號碼: 04-7879932 | 彰化縣花壇鄉橋頭村學士街66號 |
[ 搜尋所有相關: 洪新富 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 洪新富 ...) | 食品業者登錄字號: N-170681063-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 70681063 | 彰化縣花壇鄉橋頭村學士街66號 |
| 食品業者登錄字號: N-170681063-00001-3 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 70681063 | 彰化縣花壇鄉彰員路2段62號 |
食品業者登錄字號: N-170681063-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 70681063 | 彰化縣花壇鄉橋頭村學士街66號 |
食品業者登錄字號: N-170681063-00001-3 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 70681063 | 彰化縣花壇鄉彰員路2段62號 |
[ 搜尋所有相關: 洪新富 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 禾伍實業 資料。
[ 搜尋所有 禾伍實業 ... ]
根據姓名 洪新富 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪新富 ...) | | 活動起始日期: 2022/10/22 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2022/10/22 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2022/10/22 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 洪新富文; 盧妍均圖 | 出版機構: 扶風文化 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 10 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-99808-5-2 (平裝, 10面, 12公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 洪新富作 | 出版機構: 扶風文化 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 10 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-99808-6-9 (平裝, 10面, 12公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 洪新富結構; 陳瀅晴繪圖 | 出版機構: 扶風文化 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 10 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-99808-7-6 (平裝, 10面, 12公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 洪新富文 | 出版機構: 扶風文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-04-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 6 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789579980883 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 野蜂國際開發有限公司 | 統一編號: 53953511 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2022/10/22 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2022/10/22 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2022/10/22 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 洪新富文; 盧妍均圖 | 出版機構: 扶風文化 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 10 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-99808-5-2 (平裝, 10面, 12公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 洪新富作 | 出版機構: 扶風文化 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 10 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-99808-6-9 (平裝, 10面, 12公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 洪新富結構; 陳瀅晴繪圖 | 出版機構: 扶風文化 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 10 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-99808-7-6 (平裝, 10面, 12公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 洪新富文 | 出版機構: 扶風文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-04-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 6 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789579980883 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 野蜂國際開發有限公司 | 統一編號: 53953511 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 洪新富 ... ]
禾伍實業有限公司 | 地址: 彰化縣花壇鄉彰員路二段62號 | 電話: 04-787-9932 |
名稱 禾伍實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 禾伍實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾伍實業有限公司 彰化縣花壇鄉橋頭村學士街66號 | 洪新富 | 70681063 | 核准設立 |
禾伍實業有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉橋頭村學士街66號 | 負責人: 洪新富 | 統編: 70681063 | 核准設立 |
姓名 洪新富 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 洪新富)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天富食品行 屏東縣鹽埔鄉振興村建成街1之2號 | 洪新富 | 88942316 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11152141100) |
駿崴企業有限公司 新北市樹林區保安街1段364號(4樓) | 洪新富 | 54035245 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-09) |
晟峰茶行 高雄市仁武區澄觀路60號1樓 | 洪新富 | 47654677 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10462023000) |
野蜂國際開發有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段50號20樓之13 | 洪新富 | 53953511 | 核准設立 |
扶風文化事業有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段50號20樓之13 | 洪新富 | 84919383 | 核准設立 |
泳僑建設股份有限公司 南投縣埔里鎮東門里中正路369號1樓 | 洪新富 | 86781150 | 核准設立 |
天富食品行 登記地址: 屏東縣鹽埔鄉振興村建成街1之2號 | 負責人: 洪新富 | 統編: 88942316 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11152141100) |
駿崴企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區保安街1段364號(4樓) | 負責人: 洪新富 | 統編: 54035245 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-09) |
晟峰茶行 登記地址: 高雄市仁武區澄觀路60號1樓 | 負責人: 洪新富 | 統編: 47654677 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10462023000) |
野蜂國際開發有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段50號20樓之13 | 負責人: 洪新富 | 統編: 53953511 | 核准設立 |
扶風文化事業有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段50號20樓之13 | 負責人: 洪新富 | 統編: 84919383 | 核准設立 |
泳僑建設股份有限公司 登記地址: 南投縣埔里鎮東門里中正路369號1樓 | 負責人: 洪新富 | 統編: 86781150 | 核准設立 |
[ 查詢所有 洪新富 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
|