黃茂興
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃茂興的職稱是監察人, 持有股份數是500000, 所代表法人是漢鐘精機股份有限公司, 公司名稱是禾鐘股份有限公司, 統一編號是70694784.
| 電話: 25813895 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市新社區新社里中和街四段二三六號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 25813895 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市新社區新社里中和街四段二三六號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 禾鐘 ... ]
根據姓名 黃茂興 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃茂興 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 興茂國際開發事業有限公司 | 統一編號: 28408269 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)陳銘鏡、林銀英、丁志元;(中華民國)江士良、陳素專、黃茂興;(中華民國)劉婉儀、杜添枝、劉月眉;(中華民國)楊淑卿、吳秀珠、張彩鳳;(中華民國)曹戊昌、張雅玲、劉美德;(中華民國)金同華、... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳銘鏡、林銀英、丁志元;(中華民國)江士良、陳素專、黃茂興;(中華民國)劉婉儀、杜添枝、劉月眉;(中華民國)楊淑卿、吳秀珠、張彩鳳;(中華民國)曹戊昌、張雅玲、劉美德;(中華民國)金同華、... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 06300623 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣水上鄉寬士村崎子頭6號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 魯興礦業股份有限公司 | 統一編號: 93266623 @ 董監事資料集 |
| 電話: 36585707 | 地址鄉鎮市區: 竹北市 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃茂興 @ 藥局基本資料 |
| 電話: 0937577829 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 大漿果 | 證書效期: 2019/11/12 | 嘉義縣鹿草鄉三角村三角子48號之2 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠樺實業有限公司 | 統一編號: 16107921 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 興茂國際開發事業有限公司 | 統一編號: 28408269 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳銘鏡、林銀英、丁志元;(中華民國)江士良、陳素專、黃茂興;(中華民國)劉婉儀、杜添枝、劉月眉;(中華民國)楊淑卿、吳秀珠、張彩鳳;(中華民國)曹戊昌、張雅玲、劉美德;(中華民國)金同華、... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳銘鏡、林銀英、丁志元;(中華民國)江士良、陳素專、黃茂興;(中華民國)劉婉儀、杜添枝、劉月眉;(中華民國)楊淑卿、吳秀珠、張彩鳳;(中華民國)曹戊昌、張雅玲、劉美德;(中華民國)金同華、... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 06300623 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣水上鄉寬士村崎子頭6號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 魯興礦業股份有限公司 | 統一編號: 93266623 @ 董監事資料集 |
電話: 36585707 | 地址鄉鎮市區: 竹北市 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃茂興 @ 藥局基本資料 |
電話: 0937577829 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 大漿果 | 證書效期: 2019/11/12 | 嘉義縣鹿草鄉三角村三角子48號之2 @ 臺灣有機農業資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠樺實業有限公司 | 統一編號: 16107921 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃茂興 ... ]
新禾鐘錶眼鏡行 | 地址: 台中市新社區中和街四段236號 | 電話: 04-2581-3895 |
名稱 禾鐘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 禾鐘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新禾鐘錶眼鏡行 臺中市新社區新社里中和街四段236號 | 林隆誠 | 55797001 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110882783) |
禾鐘科技企業社 臺中市西區土庫里美村路一段570號1樓 | 林妙施 | 39801444 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030704011) |
禾鐘股份有限公司 桃園市桃園區莊敬路一段一六七號一樓 | | 70694784 | 解散 (文號: 2004-10-11 經授中字 第0933284222號) |
新禾鐘錶眼鏡行 登記地址: 臺中市新社區新社里中和街四段236號 | 負責人: 林隆誠 | 統編: 55797001 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110882783) |
禾鐘科技企業社 登記地址: 臺中市西區土庫里美村路一段570號1樓 | 負責人: 林妙施 | 統編: 39801444 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030704011) |
禾鐘股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區莊敬路一段一六七號一樓 | 統編: 70694784 | 解散 (文號: 2004-10-11 經授中字 第0933284222號) |
姓名 黃茂興 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃茂興)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
興茂國際開發事業有限公司 臺南市安平區國平里華平路21巷25號1樓 | 黃茂興 | 28408269 | 核准設立 |
吉興工業社 嘉義縣水上鄉寬士村崎子頭六號 | 黃茂興 | 06300623 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089301499) |
堂興工程行 嘉義縣鹿草鄉三角村三角子四八號 | 黃茂興 | 99551960 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099302431) |
萬達鞋行 新北市三重區重安街109巷33號1樓 | 黃茂興 | 02074463 | 廢止 - 獨資 |
誠樺實業有限公司 高雄市苓雅區中正一路284號12樓之1 | 黃茂興 | 16107921 | 核准設立 |
豊旭機電行 新北市板橋區館前東路156巷2號2樓(現場僅供辦公室使用) | 黃茂興 | 30321248 | 核准設立 - 獨資 |
天青企業社 嘉義縣民雄鄉福樂村37鄰埤角1-125號 | 黃茂興 | 47856792 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079300065) |
麵大竹小吃店 桃園市蘆竹區上竹里明德街2號 | 黃茂興 | 92666761 | 核准設立 - 獨資 |
興茂國際開發事業有限公司 登記地址: 臺南市安平區國平里華平路21巷25號1樓 | 負責人: 黃茂興 | 統編: 28408269 | 核准設立 |
吉興工業社 登記地址: 嘉義縣水上鄉寬士村崎子頭六號 | 負責人: 黃茂興 | 統編: 06300623 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089301499) |
堂興工程行 登記地址: 嘉義縣鹿草鄉三角村三角子四八號 | 負責人: 黃茂興 | 統編: 99551960 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099302431) |
萬達鞋行 登記地址: 新北市三重區重安街109巷33號1樓 | 負責人: 黃茂興 | 統編: 02074463 | 廢止 - 獨資 |
誠樺實業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區中正一路284號12樓之1 | 負責人: 黃茂興 | 統編: 16107921 | 核准設立 |
豊旭機電行 登記地址: 新北市板橋區館前東路156巷2號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 黃茂興 | 統編: 30321248 | 核准設立 - 獨資 |
天青企業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉福樂村37鄰埤角1-125號 | 負責人: 黃茂興 | 統編: 47856792 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079300065) |
麵大竹小吃店 登記地址: 桃園市蘆竹區上竹里明德街2號 | 負責人: 黃茂興 | 統編: 92666761 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃茂興 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
|