楊文廣
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊文廣的職稱是訴訟代理人及非訴訟代理人, 持有股份數是0, 公司名稱是香港商港台製鞋有限公司, 統一編號是70767929.
無其他 香港商港台製鞋 資料。
[ 搜尋所有 香港商港台製鞋 ... ]
根據姓名 楊文廣 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊文廣 ...) | 開始時間: 2021-08-07T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-11-14T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 臺東漫夏日系列活動音樂市集、主題講座、手作體驗課程,每個月都來美術館藝起玩藝術▶藝術漫體驗|借用自然美景、來自山野的素材、又或許是傳統工藝的傳承,邀請在地各領域長才,透過體驗課程,傳遞手作的溫度,分享... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/08/07 | 結束時間: 2021/11/14 | 電話: 886-8-9326141 | 臺東縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 臺東漫夏日系列活動音樂市集、主題講座、手作體驗課程,每個月都來美術館藝起玩藝術▶藝術漫體驗|借用自然美景、來自山野的素材、又或許是傳統工藝的傳承,邀請在地各領域長才,透過體驗課程,傳遞手作的溫度,分享... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 89717647 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區布袋里工明二路45號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 榮益交通有限公司 | 統一編號: 04662966 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 紅菱重工股份有限公司 | 統一編號: 16748783 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1675000 | 所代表法人: | 安泰計程汽車有限公司 | 統一編號: 18664606 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 47000 | 所代表法人: | 歐美汽車交通股份有限公司 | 統一編號: 19099707 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12021427 | 所代表法人: 大順發企業股份有限公司 | 台灣福龍興業股份有限公司 | 統一編號: 27451647 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2021-08-07T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-11-14T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 臺東漫夏日系列活動音樂市集、主題講座、手作體驗課程,每個月都來美術館藝起玩藝術▶藝術漫體驗|借用自然美景、來自山野的素材、又或許是傳統工藝的傳承,邀請在地各領域長才,透過體驗課程,傳遞手作的溫度,分享... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/08/07 | 結束時間: 2021/11/14 | 電話: 886-8-9326141 | 臺東縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 臺東漫夏日系列活動音樂市集、主題講座、手作體驗課程,每個月都來美術館藝起玩藝術▶藝術漫體驗|借用自然美景、來自山野的素材、又或許是傳統工藝的傳承,邀請在地各領域長才,透過體驗課程,傳遞手作的溫度,分享... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 89717647 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區布袋里工明二路45號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 榮益交通有限公司 | 統一編號: 04662966 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 紅菱重工股份有限公司 | 統一編號: 16748783 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1675000 | 所代表法人: | 安泰計程汽車有限公司 | 統一編號: 18664606 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 47000 | 所代表法人: | 歐美汽車交通股份有限公司 | 統一編號: 19099707 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12021427 | 所代表法人: 大順發企業股份有限公司 | 台灣福龍興業股份有限公司 | 統一編號: 27451647 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊文廣 ... ]
名稱 香港商港台製鞋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 香港商港台製鞋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
香港商港台製鞋有限 臺中市西屯區台中港路二段六十-八號十三樓之一 | 楊文廣 Yang Wen Goang | 70767929 | 核准報備 |
香港商港台製鞋有限 登記地址: 臺中市西屯區台中港路二段六十-八號十三樓之一 | 負責人: 楊文廣 Yang Wen Goang | 統編: 70767929 | 核准報備 |
姓名 楊文廣 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊文廣)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊廣茶莊 桃園縣桃園市永興里永安路95號 | 楊文廣 | 43898568 | 撤銷 - 獨資 |
山中小屋企業社 臺東縣臺東市鐵花里光明路二九五號 | 楊文廣 | 81301033 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070154669) |
珈蒂實業有限公司 臺南市安南區新順里頂安街65號1樓 | 楊文廣 | 89717647 | 核准設立 |
罡益鐵材行 高雄市三民區昌裕街108號4樓之10 | 楊文廣 | 08885186 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10261766600) |
山海味宴會餐廳 彰化縣員林市新生里至善街30號 | 楊文廣 | 14626906 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050817520) |
京津企業社 新竹縣竹北市竹義里中正東路462號1樓 | 楊文廣 | 30107612 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060300124) |
安泰帆布行 新竹縣湖口鄉愛勢村信義街66巷2號1樓 | 楊文廣 | 34923783 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070302806) |
環山企業社 臺東縣太麻里鄉大王村佳崙路292號二樓 | 楊文廣 | 40833676 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070154668) |
楊廣茶莊 登記地址: 桃園縣桃園市永興里永安路95號 | 負責人: 楊文廣 | 統編: 43898568 | 撤銷 - 獨資 |
山中小屋企業社 登記地址: 臺東縣臺東市鐵花里光明路二九五號 | 負責人: 楊文廣 | 統編: 81301033 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070154669) |
珈蒂實業有限公司 登記地址: 臺南市安南區新順里頂安街65號1樓 | 負責人: 楊文廣 | 統編: 89717647 | 核准設立 |
罡益鐵材行 登記地址: 高雄市三民區昌裕街108號4樓之10 | 負責人: 楊文廣 | 統編: 08885186 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10261766600) |
山海味宴會餐廳 登記地址: 彰化縣員林市新生里至善街30號 | 負責人: 楊文廣 | 統編: 14626906 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050817520) |
京津企業社 登記地址: 新竹縣竹北市竹義里中正東路462號1樓 | 負責人: 楊文廣 | 統編: 30107612 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060300124) |
安泰帆布行 登記地址: 新竹縣湖口鄉愛勢村信義街66巷2號1樓 | 負責人: 楊文廣 | 統編: 34923783 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070302806) |
環山企業社 登記地址: 臺東縣太麻里鄉大王村佳崙路292號二樓 | 負責人: 楊文廣 | 統編: 40833676 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070154668) |
[ 查詢所有 楊文廣 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
|