黃宗義
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃宗義的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 所代表法人是竹江實業股份有限公司, 公司名稱是亞興水泥製品股份有限公司, 統一編號是70769047.
董監事資料集 資料集的 黃宗義 相關資料
(以下顯示 9 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃宗義 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6995000 | 所代表法人: 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 和暉實業股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6995000 | 所代表法人: 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6995000 | 所代表法人: 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 南工實業股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6995000 | 所代表法人: 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: 亞洲投資股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: 亞洲投資股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6995000 | 所代表法人: 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6995000 | 所代表法人: 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 和暉實業股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6995000 | 所代表法人: 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6995000 | 所代表法人: 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 南工實業股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6995000 | 所代表法人: 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: 亞洲投資股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: 亞洲投資股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6995000 | 所代表法人: 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 |
[ 搜尋所有相關: 黃宗義 @ 董監事資料集 ]
| 主要產品: 233水泥及其製品 | 統一編號: 70769047 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹北市泰和里泰和路184號 |
主要產品: 233水泥及其製品 | 統一編號: 70769047 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹北市泰和里泰和路184號 |
[ 搜尋所有相關: 黃宗義 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 亞興水泥製品 資料。
[ 搜尋所有 亞興水泥製品 ... ]
根據姓名 黃宗義 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃宗義 ...) | (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 89206357 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市觀音區崙坪里崙坪五路151號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市中和區中山路二段三一一之二號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 89206357 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市觀音區崙坪里崙坪五路151號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: | 廠址: 新北市中和區中山路二段三一一之二號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 黃宗義 ... ]
名稱 亞興水泥製品 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 亞興水泥製品)
亞興水泥製品股份有限公司 登記地址: 新竹市東大路三段274號1樓 | 負責人: 金崇仁 | 統編: 70769047 | 核准設立 |
姓名 黃宗義 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃宗義)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立義企業社 嘉義縣民雄鄉大崎村十四甲379號 | 黃宗義 | 09566920 | 核准設立 - 獨資 |
義和佛具店 桃園縣桃園市中北里中山路18號 | 黃宗義 | 43776880 | 歇業 - 獨資 |
奇美電動玩具店 嘉義市東區安平里成仁街2■3號 | 黃宗義 | 66307059 | 核准設立 - 獨資 |
書聲雜誌社 臺北市北投區立農街393號1樓 | 黃宗義 | 01374239 | 撤銷 - 獨資 |
向日葵徵信社 臺北市中山區民生東路1段30號1樓 | 黃宗義 | 13457446 | 歇業 - 獨資 |
和祿堂中藥行 臺南市東區後甲里裕農路847號1樓 | 黃宗義 | 14390296 | 核准設立 - 獨資 |
保盈商行 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 黃宗義 | 26161326 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000306) |
保賺商行 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 黃宗義 | 42050918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000292) |
立義企業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉大崎村十四甲379號 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 09566920 | 核准設立 - 獨資 |
義和佛具店 登記地址: 桃園縣桃園市中北里中山路18號 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 43776880 | 歇業 - 獨資 |
奇美電動玩具店 登記地址: 嘉義市東區安平里成仁街2■3號 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 66307059 | 核准設立 - 獨資 |
書聲雜誌社 登記地址: 臺北市北投區立農街393號1樓 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 01374239 | 撤銷 - 獨資 |
向日葵徵信社 登記地址: 臺北市中山區民生東路1段30號1樓 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 13457446 | 歇業 - 獨資 |
和祿堂中藥行 登記地址: 臺南市東區後甲里裕農路847號1樓 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 14390296 | 核准設立 - 獨資 |
保盈商行 登記地址: 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 26161326 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000306) |
保賺商行 登記地址: 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 42050918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000292) |
[ 查詢所有 黃宗義 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
|