吳家興
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳家興的職稱是董事, 持有股份數是37990000, 所代表法人是士林電機廠股份有限公司, 公司名稱是佶林投資股份有限公司, 統一編號是70786741.
董監事資料集 資料集的 吳家興 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳家興 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37990000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 佶林投資股份有限公司 | 統一編號: 70786741 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佶林投資股份有限公司 | 統一編號: 70786741 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 37990000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 佶林投資股份有限公司 | 統一編號: 70786741 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佶林投資股份有限公司 | 統一編號: 70786741 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 37990000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 佶林投資股份有限公司 | 統一編號: 70786741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37990000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 佶林投資股份有限公司 | 統一編號: 70786741 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佶林投資股份有限公司 | 統一編號: 70786741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 37990000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 佶林投資股份有限公司 | 統一編號: 70786741 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佶林投資股份有限公司 | 統一編號: 70786741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 37990000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 佶林投資股份有限公司 | 統一編號: 70786741 |
[ 搜尋所有相關: 吳家興 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 佶林投資 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 佶林投資 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: 佶林投資股份有限公司 | 新嘉亞洲投資股份有限公司 | 統一編號: 51324164 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13002000 | 所代表法人: 佶林投資股份有限公司 | 常鋐投資股份有限公司 | 統一編號: 80330926 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 佶林投資股份有限公司 | 裕鋐投資股份有限公司 | 統一編號: 80331782 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 佶林投資股份有限公司 | 仰德育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 28696395 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: 佶林投資股份有限公司 | 新嘉亞洲投資股份有限公司 | 統一編號: 51324164 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13002000 | 所代表法人: 佶林投資股份有限公司 | 常鋐投資股份有限公司 | 統一編號: 80330926 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 佶林投資股份有限公司 | 裕鋐投資股份有限公司 | 統一編號: 80331782 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 佶林投資股份有限公司 | 仰德育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 28696395 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 佶林投資 ... ]
根據姓名 吳家興 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳家興 ...) | 開始時間: 2022-11-19T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-25T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「2022金門縣攝影家聯展」展期:111.11.19-111.12.07展覽場地: 文化局第一展覽廳金門攝影學會在11月19日至12月07日,於金門縣文化局第一展聽展出「2022金門縣攝影家聯展」,會... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3696000 | 所代表法人: 全興工業股份有限公司 | 全興興業股份有限公司 | 統一編號: 59196661 @ 董監事資料集 |
| 開始時間: 2024-05-11T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-05-22T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 烈嶼風情攝影展113年5月11日-22日|金門縣文化局第一、三展場以自己的視角去觀看小金門,因此拍攝題材更加豐富多元,展出內容包括風土民情、地質景觀、候鳥生態、四季風光、軍事遺蹟、空拍視角等非常精彩,... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 217794 | 所代表法人: 全興工業股份有限公司 | 全興創新科技股份有限公司 | 統一編號: 22102348 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 22102348 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉溪底村工六路7號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 福泰國際興業股份有限公司 | 統一編號: 96995531 @ 董監事資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院電子所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 微奈米系統應用技術四年計畫 | 專利發明人: 李宗昇, 陳龍德, 曾國華, 吳家興 | 證書號碼: 200916 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院醫材中心 | 產出年度: 98 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 醫護電子與創新診療器材開發計畫 | 專利發明人: 李宗昇 ,陳龍德 ,曾國華 ,吳家興 | 證書號碼: ZL03120632.8 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
開始時間: 2022-11-19T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-25T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「2022金門縣攝影家聯展」展期:111.11.19-111.12.07展覽場地: 文化局第一展覽廳金門攝影學會在11月19日至12月07日,於金門縣文化局第一展聽展出「2022金門縣攝影家聯展」,會... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3696000 | 所代表法人: 全興工業股份有限公司 | 全興興業股份有限公司 | 統一編號: 59196661 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2024-05-11T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-05-22T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 烈嶼風情攝影展113年5月11日-22日|金門縣文化局第一、三展場以自己的視角去觀看小金門,因此拍攝題材更加豐富多元,展出內容包括風土民情、地質景觀、候鳥生態、四季風光、軍事遺蹟、空拍視角等非常精彩,... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 217794 | 所代表法人: 全興工業股份有限公司 | 全興創新科技股份有限公司 | 統一編號: 22102348 @ 董監事資料集 |
主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 22102348 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉溪底村工六路7號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 福泰國際興業股份有限公司 | 統一編號: 96995531 @ 董監事資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院電子所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 微奈米系統應用技術四年計畫 | 專利發明人: 李宗昇, 陳龍德, 曾國華, 吳家興 | 證書號碼: 200916 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院醫材中心 | 產出年度: 98 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 醫護電子與創新診療器材開發計畫 | 專利發明人: 李宗昇 ,陳龍德 ,曾國華 ,吳家興 | 證書號碼: ZL03120632.8 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
[ 搜尋所有 吳家興 ... ]
名稱 佶林投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 佶林投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佶林投資股份有限公司 臺北市士林區中山北路6段88號16樓 | 謝文正 | 70786741 | 核准設立 |
佶林投資股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路6段88號16樓 | 負責人: 謝文正 | 統編: 70786741 | 核准設立 |
姓名 吳家興 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳家興)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
興光電企業社 新北市三重區仁義街225巷29號4樓 | 吳家興 | 72648105 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068118003) |
廣興企業社 臺南市歸仁區南興里文化二十街91號1樓 | 吳家興 | 99202422 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050970186) |
家興商行 新竹市東區復中里經國路一段411號 | 吳家興 | 31646954 | 核准設立 - 獨資 |
金沙谷銀樓 新北市板橋區吳鳳路50巷75弄11號1樓 | 吳家興 | 01872947 | 核准設立 - 獨資 |
永力工程顧問股份有限公司 臺北市大安區復興南路2段196號4樓 | 吳家興 | 24305220 | 核准設立 |
吳記北港香菇肉羹 桃園縣桃園市信光里大連三街14號1樓 | 吳家興 | 01358483 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039004342) |
全興創新科技股份有限公司 彰化縣伸港鄉溪底村工六路7號 | 吳家興 | 22102348 | 核准設立 |
皇冠電機有限公司 新北市三重區光田里15鄰興華街38號1樓 | 吳家興 | 29131868 | 核准設立 |
興光電企業社 登記地址: 新北市三重區仁義街225巷29號4樓 | 負責人: 吳家興 | 統編: 72648105 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068118003) |
廣興企業社 登記地址: 臺南市歸仁區南興里文化二十街91號1樓 | 負責人: 吳家興 | 統編: 99202422 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050970186) |
家興商行 登記地址: 新竹市東區復中里經國路一段411號 | 負責人: 吳家興 | 統編: 31646954 | 核准設立 - 獨資 |
金沙谷銀樓 登記地址: 新北市板橋區吳鳳路50巷75弄11號1樓 | 負責人: 吳家興 | 統編: 01872947 | 核准設立 - 獨資 |
永力工程顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段196號4樓 | 負責人: 吳家興 | 統編: 24305220 | 核准設立 |
吳記北港香菇肉羹 登記地址: 桃園縣桃園市信光里大連三街14號1樓 | 負責人: 吳家興 | 統編: 01358483 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039004342) |
全興創新科技股份有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉溪底村工六路7號 | 負責人: 吳家興 | 統編: 22102348 | 核准設立 |
皇冠電機有限公司 登記地址: 新北市三重區光田里15鄰興華街38號1樓 | 負責人: 吳家興 | 統編: 29131868 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳家興 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
|