許國文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許國文的職稱是監察人, 持有股份數是1400000, 公司名稱是通多利有限公司, 統一編號是70817499.
無其他 通多利 資料。
[ 搜尋所有 通多利 ... ]
根據姓名 許國文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許國文 ...) | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9543131#5233 | 機構負責人姓名: 許國文 | 機構代碼: B21700015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 許國文 ... ]
名稱 通多利 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 通多利)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
通多利有限公司 金門縣金城鎮民生路45巷1號 | | 70817499 | 解散 (文號: 2006-8-9 經授商字 第09501174140號) |
通多利有限公司 登記地址: 金門縣金城鎮民生路45巷1號 | 統編: 70817499 | 解散 (文號: 2006-8-9 經授商字 第09501174140號) |
姓名 許國文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許國文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國洲儀器有限公司 臺北市文山區興隆路2段226巷3號1樓 | 許國文 | 34308295 | 核准設立 |
華翊儀器行 臺南市中西區大涼里府前一街123號7樓 | 許國文 | 62939076 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100048580) |
羅許建設股份有限公司 宜蘭縣冬山鄉幸福二路188號1樓 | 許國文 | 42052514 | 核准設立 |
國鑫絲織廠 新北市泰山區泰林路2段218巷12號 | 許國文 | 34099396 | 核准設立 - 獨資 |
頂欣有限公司 臺北市大安區信義路4段315號8樓 | 許國文 | 27329554 | 核准設立 |
文吉農藥行 彰化縣田尾鄉仁里村村後庄巷48號 | 許╲國文 | 24154362 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
都式西服 雲林縣斗六市太平里太平路一八五號 | 許國文 | 06161495 | 歇業 - 獨資 |
大眾美西服 雲林縣斗六市三平里公正街七三號 | 許國文 | 19348804 | 核准設立 - 獨資 |
國洲儀器有限公司 登記地址: 臺北市文山區興隆路2段226巷3號1樓 | 負責人: 許國文 | 統編: 34308295 | 核准設立 |
華翊儀器行 登記地址: 臺南市中西區大涼里府前一街123號7樓 | 負責人: 許國文 | 統編: 62939076 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100048580) |
羅許建設股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉幸福二路188號1樓 | 負責人: 許國文 | 統編: 42052514 | 核准設立 |
國鑫絲織廠 登記地址: 新北市泰山區泰林路2段218巷12號 | 負責人: 許國文 | 統編: 34099396 | 核准設立 - 獨資 |
頂欣有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段315號8樓 | 負責人: 許國文 | 統編: 27329554 | 核准設立 |
文吉農藥行 登記地址: 彰化縣田尾鄉仁里村村後庄巷48號 | 負責人: 許╲國文 | 統編: 24154362 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
都式西服 登記地址: 雲林縣斗六市太平里太平路一八五號 | 負責人: 許國文 | 統編: 06161495 | 歇業 - 獨資 |
大眾美西服 登記地址: 雲林縣斗六市三平里公正街七三號 | 負責人: 許國文 | 統編: 19348804 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 許國文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
|