王純如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王純如的職稱是在中華民國境內負責人/代表人, 持有股份數是0, 公司名稱是香港商恒生銀行有限公司, 統一編號是70827763.
| 電話: 02-2713-0123 | 總機構代號: R170000 | 機構代號: | 負責人: | 地址: 臺北市松山區敦化北路168號6樓H室 @ 金融機構基本資料查詢 |
電話: 02-2713-0123 | 總機構代號: R170000 | 機構代號: | 負責人: | 地址: 臺北市松山區敦化北路168號6樓H室 @ 金融機構基本資料查詢 |
[ 搜尋所有 香港商恒生銀行 ... ]
根據姓名 王純如 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 王純如 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 王純如 ... ]
名稱 香港商恒生銀行 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 香港商恒生銀行)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
香港商恒生銀行有限公司 臺北市松山區敦化北路168號6樓之1 | 王純如 | 70827763 | 核准設立 |
香港商恒生銀行有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路168號6樓之1 | 負責人: 王純如 | 統編: 70827763 | 核准設立 |
姓名 王純如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 王純如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
純如行 彰化縣埤頭鄉合興村水江路7之45號 | 王純如 | 77099162 | 歇業 - 獨資 |
新復興商店 彰化縣埤頭鄉合興村水江路七之四五號 | 王純如 | 08348980 | 歇業 - 獨資 |
水雲軒蔬食小館 臺中市西區藍興里仁福街56號1樓 | 王純如 | 92264210 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110883960) |
純如行 登記地址: 彰化縣埤頭鄉合興村水江路7之45號 | 負責人: 王純如 | 統編: 77099162 | 歇業 - 獨資 |
新復興商店 登記地址: 彰化縣埤頭鄉合興村水江路七之四五號 | 負責人: 王純如 | 統編: 08348980 | 歇業 - 獨資 |
水雲軒蔬食小館 登記地址: 臺中市西區藍興里仁福街56號1樓 | 負責人: 王純如 | 統編: 92264210 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110883960) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
|