溫碧光
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名溫碧光的職稱是監察人, 持有股份數是10, 公司名稱是點線面股份有限公司, 統一編號是70838656.
根據名稱 點線面 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 點線面 ...) | | 活動起始日期: 2024/07/17 | 活動結束日期: 2024/07/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/17 | 活動結束日期: 2024/07/19 @ 文化部研習課程 |
| 執行單位: 精機中心 | 產出年度: 103 | 產出單位: | 計畫名稱: 智慧自動化系統關鍵技術開發計畫 | 領域: 製造精進 | 技術規格: ˙C++原始碼、使用OpenCASCADE函式庫 ˙內建產業機械手臂3D介面模擬功能(可客製化) ˙可解讀3DCAD檔:IGES,STP檔 ˙直覺式3D操作介面,可直接點選圖檔之點、線、面特徵 | 潛力預估: 運用CAD Based智慧化軟體技術,結合產業機器人控制技術與視覺檢驗技術,可應用於產品組裝生產線上工作,減輕傳統組裝流程的大量人力負荷,提高生產線穩定度和生產效能。 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
| 開放時間: 24H | | 電話: 886-4-7532755 | 地址: 彰化縣彰化市卦山路8-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/07/17 | 活動結束日期: 2024/07/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/17 | 活動結束日期: 2024/07/19 @ 文化部研習課程 |
執行單位: 精機中心 | 產出年度: 103 | 產出單位: | 計畫名稱: 智慧自動化系統關鍵技術開發計畫 | 領域: 製造精進 | 技術規格: ˙C++原始碼、使用OpenCASCADE函式庫 ˙內建產業機械手臂3D介面模擬功能(可客製化) ˙可解讀3DCAD檔:IGES,STP檔 ˙直覺式3D操作介面,可直接點選圖檔之點、線、面特徵 | 潛力預估: 運用CAD Based智慧化軟體技術,結合產業機器人控制技術與視覺檢驗技術,可應用於產品組裝生產線上工作,減輕傳統組裝流程的大量人力負荷,提高生產線穩定度和生產效能。 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
開放時間: 24H | | 電話: 886-4-7532755 | 地址: 彰化縣彰化市卦山路8-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 點線面 ... ]
根據姓名 溫碧光 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 溫碧光 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 英文漢聲出版股份有限公司 | 六寶文化科技股份有限公司 | 統一編號: 27712621 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14400 | 所代表法人: | 漢水茶文化股份有限公司 | 統一編號: 28219204 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 英文漢聲出版有限公司 | 漢聲數碼股份有限公司 | 統一編號: 86739365 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 英文漢聲出版股份有限公司 | 六寶文化科技股份有限公司 | 統一編號: 27712621 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14400 | 所代表法人: | 漢水茶文化股份有限公司 | 統一編號: 28219204 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 英文漢聲出版有限公司 | 漢聲數碼股份有限公司 | 統一編號: 86739365 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 溫碧光 ... ]
名稱 點線面 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 點線面)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
點線面商行 臺中市東區東南里進化路168巷43號6樓 | 徐雅苹 | 47507057 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070873305) |
點線面創意行銷有限公司 高雄市苓雅區中山二路293號 | 潘O婷 | 53892450 | 解散 (108年04月08日 高市府經商公字 第1085136900號) |
點線面手作工坊 臺南市中西區西和里文和街46號2樓 | 王秀玲 | 88999801 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120043283) |
點線面企業社 新竹市北區金雅里武陵路二四七巷三號一樓﹝僅供辦公室使用﹞ | 戴明仲 | 09819235 | 核准設立 - 獨資 |
點線面室內裝修 花蓮縣吉安鄉勝安村中央路三段198號一樓 | 李淇源 | 31790583 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120110976) |
點線面輕鋼架工程行 基隆市中山區中山一路189巷16號 | 林宏昌 | 39963192 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020002056) |
點線面空間設計有限公司 臺北市松山區光復南路58巷8之2號 | 鄭文祥 | 55720995 | 核准設立 |
點線面汽車修配廠 臺中市大里區東湖里忠孝路47號 | 吳振毅 | 72561254 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1070876500) |
點線面商行 登記地址: 臺中市東區東南里進化路168巷43號6樓 | 負責人: 徐雅苹 | 統編: 47507057 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070873305) |
點線面創意行銷有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區中山二路293號 | 負責人: 潘O婷 | 統編: 53892450 | 解散 (108年04月08日 高市府經商公字 第1085136900號) |
點線面手作工坊 登記地址: 臺南市中西區西和里文和街46號2樓 | 負責人: 王秀玲 | 統編: 88999801 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120043283) |
點線面企業社 登記地址: 新竹市北區金雅里武陵路二四七巷三號一樓﹝僅供辦公室使用﹞ | 負責人: 戴明仲 | 統編: 09819235 | 核准設立 - 獨資 |
點線面室內裝修 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村中央路三段198號一樓 | 負責人: 李淇源 | 統編: 31790583 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120110976) |
點線面輕鋼架工程行 登記地址: 基隆市中山區中山一路189巷16號 | 負責人: 林宏昌 | 統編: 39963192 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020002056) |
點線面空間設計有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復南路58巷8之2號 | 負責人: 鄭文祥 | 統編: 55720995 | 核准設立 |
點線面汽車修配廠 登記地址: 臺中市大里區東湖里忠孝路47號 | 負責人: 吳振毅 | 統編: 72561254 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1070876500) |
[ 查詢所有 點線面 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
|