徐玉霞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐玉霞的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是卡娃依股份有限公司, 統一編號是70844685.
| 查處情形: 處分結案 | 處分日期: 06 8 2021 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 卡娃依企業行/林O明 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 01 18 2021 12:00AM | 刊播媒體: 卡娃依企業行 @ 違規化粧品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 處分日期: 06 8 2021 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 卡娃依企業行/林O明 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 01 18 2021 12:00AM | 刊播媒體: 卡娃依企業行 @ 違規化粧品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 卡娃依 ... ]
根據姓名 徐玉霞 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 徐玉霞 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-116282 | 機構負責人姓名: 徐玉霞 | 機構代碼: BF0600013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉信勢村中成路139號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-116282 | 機構負責人姓名: 徐玉霞 | 機構代碼: BF0600013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉信勢村中成路139號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-116282 | 機構負責人姓名: 徐玉霞 | 機構代碼: BF0600013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉信勢村中成路139號 @ 長照B據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 盛淮實業股份有限公司 | 統一編號: 86494761 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-116282 | 機構負責人姓名: 徐玉霞 | 機構代碼: BF0600013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉信勢村中成路139號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-116282 | 機構負責人姓名: 徐玉霞 | 機構代碼: BF0600013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉信勢村中成路139號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-116282 | 機構負責人姓名: 徐玉霞 | 機構代碼: BF0600013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉信勢村中成路139號 @ 長照B據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 盛淮實業股份有限公司 | 統一編號: 86494761 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 徐玉霞 ... ]
卡娃依歌唱城有限公司 | 地址: 新北市板橋區三民路一段175號2樓 | 電話: 02-2953-1212 |
名稱 卡娃依 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 卡娃依)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
卡娃依娃娃樂園 臺東縣臺東市新生里更生路四八二號一樓 | 李坤益 | 85571487 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100171514) |
卡娃依企業社 花蓮縣玉里鎮國武里中山路二段78號 | 李坤益 | 82178519 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080276511) |
卡娃依精品百貨服飾 臺中市北屯區北京里進化北路21巷25號1樓 | 尤琳雁 | 26992791 | 核准設立 - 獨資 |
卡娃依企業行 高雄市前鎮區沱江街122號17樓之2 | 林禮明 | 81048004 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260537000) |
卡娃依童裝 苗栗縣頭份市信義里7鄰仁愛路51號1樓 | 曾佳琦 | 82380555 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101001017) |
卡娃依股份有限公司 臺北市大安區復興南路2段320號 | | 70844685 | 解散 (文號: 2010-3-5 府產業商字 第09981787200號) |
卡娃依歌唱城有限公司 新北市板橋區三民路1段175、183號2樓 | | 12810862 | 解散 (100年01月24日 北府經登字 第1005005098號) |
卡娃依商行 臺北市中正區重慶南路1段101號號1樓 | 許宗權 | 18375280 | 歇業 - 獨資 |
卡娃依娃娃樂園 登記地址: 臺東縣臺東市新生里更生路四八二號一樓 | 負責人: 李坤益 | 統編: 85571487 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100171514) |
卡娃依企業社 登記地址: 花蓮縣玉里鎮國武里中山路二段78號 | 負責人: 李坤益 | 統編: 82178519 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080276511) |
卡娃依精品百貨服飾 登記地址: 臺中市北屯區北京里進化北路21巷25號1樓 | 負責人: 尤琳雁 | 統編: 26992791 | 核准設立 - 獨資 |
卡娃依企業行 登記地址: 高雄市前鎮區沱江街122號17樓之2 | 負責人: 林禮明 | 統編: 81048004 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260537000) |
卡娃依童裝 登記地址: 苗栗縣頭份市信義里7鄰仁愛路51號1樓 | 負責人: 曾佳琦 | 統編: 82380555 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101001017) |
卡娃依股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段320號 | 統編: 70844685 | 解散 (文號: 2010-3-5 府產業商字 第09981787200號) |
卡娃依歌唱城有限公司 登記地址: 新北市板橋區三民路1段175、183號2樓 | 統編: 12810862 | 解散 (100年01月24日 北府經登字 第1005005098號) |
卡娃依商行 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段101號號1樓 | 負責人: 許宗權 | 統編: 18375280 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 卡娃依 ... ]
姓名 徐玉霞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 徐玉霞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
徐玉霞企業社 臺北市大安區忠孝東路4段71號地下1層 | 徐玉霞 | 48851710 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000559) |
旺旺泓企業社 桃園市桃園區中成里吉安街161巷35號1樓 | 鍾徐玉霞 | 14388003 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049000727) |
財宏實業社 臺南市北區興北里公園路580號1樓 | 李徐玉霞 | 14777973 | 歇業 - 獨資 |
虹泰烤具用品行 桃園市楊梅區上田里梅高路2段431巷173號1樓 | 鍾徐玉霞 | 20425841 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089003192) |
銘疄企業行 臺南市安南區淵東里安中路3段292號2樓 | 蔡徐玉霞 | 26450108 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030109782) |
東京女子美容院 苗栗縣苗栗市福麗里一六鄰文發路七四號 | 徐玉霞 | 49129995 | 歇業 - 獨資 |
新立數位國際有限公司 臺中市北區新北里一中街150-1號2樓 | 徐玉霞 | 54765925 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-04) |
財元工藝社 臺南市北區興北里公園路580號1樓 | 李徐玉霞 | 69287015 | 歇業 - 獨資 |
徐玉霞企業社 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段71號地下1層 | 負責人: 徐玉霞 | 統編: 48851710 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000559) |
旺旺泓企業社 登記地址: 桃園市桃園區中成里吉安街161巷35號1樓 | 負責人: 鍾徐玉霞 | 統編: 14388003 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049000727) |
財宏實業社 登記地址: 臺南市北區興北里公園路580號1樓 | 負責人: 李徐玉霞 | 統編: 14777973 | 歇業 - 獨資 |
虹泰烤具用品行 登記地址: 桃園市楊梅區上田里梅高路2段431巷173號1樓 | 負責人: 鍾徐玉霞 | 統編: 20425841 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089003192) |
銘疄企業行 登記地址: 臺南市安南區淵東里安中路3段292號2樓 | 負責人: 蔡徐玉霞 | 統編: 26450108 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030109782) |
東京女子美容院 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里一六鄰文發路七四號 | 負責人: 徐玉霞 | 統編: 49129995 | 歇業 - 獨資 |
新立數位國際有限公司 登記地址: 臺中市北區新北里一中街150-1號2樓 | 負責人: 徐玉霞 | 統編: 54765925 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-04) |
財元工藝社 登記地址: 臺南市北區興北里公園路580號1樓 | 負責人: 李徐玉霞 | 統編: 69287015 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 徐玉霞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|