翁碧霞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名翁碧霞的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是毅霖企業股份有限公司, 統一編號是72032327.
| 公司名稱: 毅霖企業股份有限公司 | 到職日期: 0651208 | 統一編號: 72032327 |
公司名稱: 毅霖企業股份有限公司 | 到職日期: 0651208 | 統一編號: 72032327 |
[ 搜尋所有相關: 翁碧霞 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 85473649 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市岡山區為隨里為隨東路58巷16號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 85473649 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市岡山區為隨里為隨東路58巷16號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 毅霖企業 ... ]
根據姓名 翁碧霞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 翁碧霞 ...) | 開始時間: 2017/8/14 | 結束時間: 2017/10/24 | 電話: 886-6-9274400 | | 地點: 澎湖縣 | 地址: 880 澎湖縣馬公市治平路32號 | 參與者: 【 | 停車資訊: | 描述: 【補抽獎】一、抽獎日期:106年10月24日二、中獎名單:(一)名牌手提包1個:蘇惠靖(二)多功能舒柔毯1條:潘美惠(三)住宿券1張:陳柏宇、張富美、朱健忠、葉貴蘭、蔡倫。【第7場次公開抽獎】一、抽獎... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 負責人姓名: 翁碧霞 | 統一編號: 24442499 | 所在地: 臺南市北區和緯路2段229號4樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海菱電器股份有限公司 | 統一編號: 04719026 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 海召貿易股份有限公司 | 統一編號: 12366019 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 益境工程有限公司 | 統一編號: 24696205 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 乙樺企業有限公司 | 統一編號: 34232227 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華宏國際物料股份有限公司 | 統一編號: 80610779 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 都鴻企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 30983773 @ 公司登記經理人資料集 |
開始時間: 2017/8/14 | 結束時間: 2017/10/24 | 電話: 886-6-9274400 | | 地點: 澎湖縣 | 地址: 880 澎湖縣馬公市治平路32號 | 參與者: 【 | 停車資訊: | 描述: 【補抽獎】一、抽獎日期:106年10月24日二、中獎名單:(一)名牌手提包1個:蘇惠靖(二)多功能舒柔毯1條:潘美惠(三)住宿券1張:陳柏宇、張富美、朱健忠、葉貴蘭、蔡倫。【第7場次公開抽獎】一、抽獎... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
負責人姓名: 翁碧霞 | 統一編號: 24442499 | 所在地: 臺南市北區和緯路2段229號4樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海菱電器股份有限公司 | 統一編號: 04719026 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 海召貿易股份有限公司 | 統一編號: 12366019 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 益境工程有限公司 | 統一編號: 24696205 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 乙樺企業有限公司 | 統一編號: 34232227 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華宏國際物料股份有限公司 | 統一編號: 80610779 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 都鴻企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 30983773 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 翁碧霞 ... ]
名稱 毅霖企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 毅霖企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
坤毅霖企業社 高雄市岡山區為隨東路58巷16號 | 王英文 | 85473649 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10862053500) |
毅霖企業股份有限公司 臺南市鹽水區臺南縣水鎮過港二五之三號 | | 72032327 | 撤銷 (文號: 1992-11-28 建三管字 第081290694號) |
坤毅霖企業社 登記地址: 高雄市岡山區為隨東路58巷16號 | 負責人: 王英文 | 統編: 85473649 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10862053500) |
毅霖企業股份有限公司 登記地址: 臺南市鹽水區臺南縣水鎮過港二五之三號 | 統編: 72032327 | 撤銷 (文號: 1992-11-28 建三管字 第081290694號) |
姓名 翁碧霞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 翁碧霞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
小丑商店 臺北市中正區中華路2段496號1樓 | 朱翁碧霞 | 01488818 | 撤銷 - 獨資 |
再生跳蚤屋 臺北市士林區文林路128號 | 翁碧霞 | 10302150 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020020617) |
高文出版社 臺中市沙鹿區竹林里德化街36號一樓 | 翁碧霞 | 13421813 | 核准設立 - 獨資 |
和興泰廣告企劃股份有限公司 臺南市北區成德里和緯路2段229號4樓 | 翁碧霞 | 24442499 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-13) |
益境工程有限公司 新北市鶯歌區尖山路125之2號 | 翁碧霞 | 24696205 | 核准設立 |
小花商店 金門縣金寧鄉榜林村東洲85號 | 翁碧霞 | 26183481 | 核准設立 - 獨資 |
益境工程行 桃園市龜山區龜山里萬壽路二段828號1樓 | 翁碧霞 | 29277461 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049000280) |
乙樺企業有限公司 新北市樹林區東豐街49巷27號 | 翁碧霞 | 34232227 | 核准設立 |
小丑商店 登記地址: 臺北市中正區中華路2段496號1樓 | 負責人: 朱翁碧霞 | 統編: 01488818 | 撤銷 - 獨資 |
再生跳蚤屋 登記地址: 臺北市士林區文林路128號 | 負責人: 翁碧霞 | 統編: 10302150 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020020617) |
高文出版社 登記地址: 臺中市沙鹿區竹林里德化街36號一樓 | 負責人: 翁碧霞 | 統編: 13421813 | 核准設立 - 獨資 |
和興泰廣告企劃股份有限公司 登記地址: 臺南市北區成德里和緯路2段229號4樓 | 負責人: 翁碧霞 | 統編: 24442499 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-13) |
益境工程有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區尖山路125之2號 | 負責人: 翁碧霞 | 統編: 24696205 | 核准設立 |
小花商店 登記地址: 金門縣金寧鄉榜林村東洲85號 | 負責人: 翁碧霞 | 統編: 26183481 | 核准設立 - 獨資 |
益境工程行 登記地址: 桃園市龜山區龜山里萬壽路二段828號1樓 | 負責人: 翁碧霞 | 統編: 29277461 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049000280) |
乙樺企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區東豐街49巷27號 | 負責人: 翁碧霞 | 統編: 34232227 | 核准設立 |
[ 查詢所有 翁碧霞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
|