李美瑩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李美瑩的職稱是監察人, 持有股份數是5000, 公司名稱是慶城企業股份有限公司, 統一編號是72093610.
董監事資料集 資料集的 李美瑩 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李美瑩 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 慶城企業股份有限公司 | 統一編號: 72093610 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 慶城企業股份有限公司 | 統一編號: 72093610 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 慶城企業股份有限公司 | 統一編號: 72093610 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 慶城企業股份有限公司 | 統一編號: 72093610 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 慶城企業股份有限公司 | 統一編號: 72093610 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 慶城企業股份有限公司 | 統一編號: 72093610 |
[ 搜尋所有相關: 李美瑩 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 72093610 | 電話號碼: 06-2701701 | 臺南市仁德區仁義里林頂街233號 |
統一編號: 72093610 | 電話號碼: 06-2701701 | 臺南市仁德區仁義里林頂街233號 |
[ 搜尋所有相關: 李美瑩 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 339未分類其他製品、220塑膠製品 | 統一編號: 72093610 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市仁德區仁義里林頂街233號 |
主要產品: 339未分類其他製品、220塑膠製品 | 統一編號: 72093610 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市仁德區仁義里林頂街233號 |
[ 搜尋所有相關: 李美瑩 @ 登記工廠名錄 ]
| 食品業者登錄字號: D-172093610-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 72093610 | 台南市仁德區仁義里林頂街233號 |
食品業者登錄字號: D-172093610-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 72093610 | 台南市仁德區仁義里林頂街233號 |
[ 搜尋所有相關: 李美瑩 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據姓名 李美瑩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李美瑩 ...) | 資料集識別碼: 42264 | 品質檢測: http://opendataap2.e-land.gov.tw/./resource/files/2019-12-05/1bec5b5077b85d284443bda532e23cc5.csv | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 宜蘭縣產後護理之家 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 宜蘭縣政府 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華翰投資股份有限公司 | 統一編號: 55695291 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 廷慶實業股份有限公司 | 統一編號: 72055735 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 競風國際股份有限公司 | 統一編號: 80461341 @ 董監事資料集 |
資料集識別碼: 42264 | 品質檢測: http://opendataap2.e-land.gov.tw/./resource/files/2019-12-05/1bec5b5077b85d284443bda532e23cc5.csv | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 宜蘭縣產後護理之家 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 宜蘭縣政府 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華翰投資股份有限公司 | 統一編號: 55695291 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 廷慶實業股份有限公司 | 統一編號: 72055735 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 競風國際股份有限公司 | 統一編號: 80461341 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李美瑩 ... ]
名稱 慶城企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 慶城企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慶城企業社 新北市鶯歌區重慶街101號 | 王林淑卿 | 37899998 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1118167128) |
慶城企業社 桃園市桃園區雲林里建國東路12巷35弄21-2號(3樓) | 洪偉順 | 95102858 | 核准設立 - 獨資 |
慶城企業股份有限公司 臺南市仁德區仁義里林頂街233號 | 陳高山 | 72093610 | 核准設立 |
慶城企業有限公司 臺北市松山區慶城街12號 | 陳清其 | 04699942 | 核准設立 |
慶城企業管理顧問社 新北市新莊區建安街70號2樓 | 黃吉慶 | 95864461 | 核准設立 - 獨資 |
慶城企業社 新北市五股區成泰路3段577巷80弄73號5樓 | | 14882166 | |
慶城企業社 臺北市松山區南京東路3段303巷8號1樓 | 吳相閔 | 78331152 | 撤銷 - 獨資 |
慶城企業社 登記地址: 新北市鶯歌區重慶街101號 | 負責人: 王林淑卿 | 統編: 37899998 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1118167128) |
慶城企業社 登記地址: 桃園市桃園區雲林里建國東路12巷35弄21-2號(3樓) | 負責人: 洪偉順 | 統編: 95102858 | 核准設立 - 獨資 |
慶城企業股份有限公司 登記地址: 臺南市仁德區仁義里林頂街233號 | 負責人: 陳高山 | 統編: 72093610 | 核准設立 |
慶城企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區慶城街12號 | 負責人: 陳清其 | 統編: 04699942 | 核准設立 |
慶城企業管理顧問社 登記地址: 新北市新莊區建安街70號2樓 | 負責人: 黃吉慶 | 統編: 95864461 | 核准設立 - 獨資 |
慶城企業社 登記地址: 新北市五股區成泰路3段577巷80弄73號5樓 | 統編: 14882166 |
慶城企業社 登記地址: 臺北市松山區南京東路3段303巷8號1樓 | 負責人: 吳相閔 | 統編: 78331152 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 慶城企業 ... ]
姓名 李美瑩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李美瑩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑩瑩雞排 桃園市桃園區武陵里中正路60之11號 | 李美瑩 | 92589717 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129004985) |
妹妹美髮工作室 臺中市西區公正里東興路三段126-1號1樓 | 李美瑩 | 25316131 | 核准設立 - 獨資 |
凱特髮藝 臺中市太平區宜昌里宜昌路523號1樓 | 李美瑩 | 72537522 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070868869) |
木子美企業社 雲林縣虎尾鎮立仁里忠孝路232號六樓 | 李美瑩 | 88482761 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110060907) |
現代西服店 桃園市桃園區長美里博愛路111號 | 李美瑩 | 36458467 | 撤銷 - 獨資 |
親親樂器行 新北市中和區南山路?05?7號?0樓 | 李美瑩 | 02372385 | 核准設立 - 獨資 |
茶香小舖 屏東縣鹽埔鄉鹽北村福樹巷57號一樓 | 李美瑩 | 09034728 | 核准設立 - 獨資 |
福澤行 新北市板橋區3民路2段40號5樓之3(現場僅供辦公室使用) | 李美瑩 | 15777438 | 歇業 - 獨資 |
瑩瑩雞排 登記地址: 桃園市桃園區武陵里中正路60之11號 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 92589717 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129004985) |
妹妹美髮工作室 登記地址: 臺中市西區公正里東興路三段126-1號1樓 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 25316131 | 核准設立 - 獨資 |
凱特髮藝 登記地址: 臺中市太平區宜昌里宜昌路523號1樓 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 72537522 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070868869) |
木子美企業社 登記地址: 雲林縣虎尾鎮立仁里忠孝路232號六樓 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 88482761 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110060907) |
現代西服店 登記地址: 桃園市桃園區長美里博愛路111號 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 36458467 | 撤銷 - 獨資 |
親親樂器行 登記地址: 新北市中和區南山路?05?7號?0樓 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 02372385 | 核准設立 - 獨資 |
茶香小舖 登記地址: 屏東縣鹽埔鄉鹽北村福樹巷57號一樓 | 負責人: 李美瑩 | 統編: 09034728 | 核准設立 - 獨資 |
福澤行 登記地址: 新北市板橋區3民路2段40號5樓之3(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 李美瑩 | 統編: 15777438 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李美瑩 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
|