黃惠英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃惠英的職稱是監察人, 持有股份數是30, 公司名稱是聯富工藝股份有限公司, 統一編號是73360847.
無其他 聯富工藝 資料。
[ 搜尋所有 聯富工藝 ... ]
根據姓名 黃惠英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃惠英 ...) | 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000043 | 到期日期: 20250823 | 取消日期: 0 | 統一編號: 28890665 | 地址: 中南路290巷45弄57號 @ 電信工程業業者名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 惠英系統整合有限公司 | 統一編號: 28890665 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子;(中華民國)湯淑蕙;(中華民國)黃惠英 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子;(中華民國)湯淑蕙;(中華民國)黃惠英 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子;(中華民國)湯淑蕙;(中華民國)黃惠英 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子;(中華民國)湯淑蕙;(中華民國)黃惠英 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 黃惠英 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市大社區大仁路2號 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 75832509 | 地址鄉鎮市區: 左營區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃惠英 @ 藥局基本資料 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000043 | 到期日期: 20250823 | 取消日期: 0 | 統一編號: 28890665 | 地址: 中南路290巷45弄57號 @ 電信工程業業者名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 惠英系統整合有限公司 | 統一編號: 28890665 @ 董監事資料集 |
(中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子;(中華民國)湯淑蕙;(中華民國)黃惠英 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子;(中華民國)湯淑蕙;(中華民國)黃惠英 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子;(中華民國)湯淑蕙;(中華民國)黃惠英 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子;(中華民國)湯淑蕙;(中華民國)黃惠英 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 黃惠英 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市大社區大仁路2號 @ 地政士開業資料 |
電話: 75832509 | 地址鄉鎮市區: 左營區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃惠英 @ 藥局基本資料 |
[ 搜尋所有 黃惠英 ... ]
名稱 聯富工藝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 聯富工藝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聯富工藝行 臺北市中山區長安東路2段114之1號 | 鍾振富 | 04361271 | 撤銷 - 獨資 |
聯富工藝股份有限公司 臺南市關廟區五甲里南雄路一二六號 | | 73360847 | 解散 (文號: 1989-12-19 字 第078385033號) |
聯富工藝社 新北市永和區民有街23巷37號1樓 | 羅連福 | 17043524 | 歇業 - 獨資 |
聯富工藝行 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段114之1號 | 負責人: 鍾振富 | 統編: 04361271 | 撤銷 - 獨資 |
聯富工藝股份有限公司 登記地址: 臺南市關廟區五甲里南雄路一二六號 | 統編: 73360847 | 解散 (文號: 1989-12-19 字 第078385033號) |
聯富工藝社 登記地址: 新北市永和區民有街23巷37號1樓 | 負責人: 羅連福 | 統編: 17043524 | 歇業 - 獨資 |
姓名 黃惠英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃惠英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠英系統整合有限公司 雲林縣斗六市溪洲里中南路290巷45弄57號 | 黃惠英 | 28890665 | 核准設立 |
英正工程行 新北市板橋區光武街116號 | 黃惠英 | 50660619 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068111271) |
英杰企業社 新竹市北區石坊里中山路163號2樓之3 | 黃惠英 | 93060729 | 核准設立 - 獨資 |
英吉西藥房 臺北市中正區汀州路1段239號1樓 | 黃惠英 | 01495944 | 撤銷 - 獨資 |
福興商行 嘉義縣朴子市文化里山通路九九之一號 | 黃惠英 | 06335361 | 核准設立 - 獨資 |
美人餐廳 高雄市新興區南港里八德1路215號2樓 | 黃惠英 | 06796286 | 核准設立 - 獨資 |
伊凡設計工作室 臺中市北區賴村里學士路273之2號11樓 | 黃惠英 | 13416712 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060877534) |
廣築營造有限公司 臺中市大里區青松街114號1樓 | 黃惠英 | 16704814 | 核准設立 |
惠英系統整合有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市溪洲里中南路290巷45弄57號 | 負責人: 黃惠英 | 統編: 28890665 | 核准設立 |
英正工程行 登記地址: 新北市板橋區光武街116號 | 負責人: 黃惠英 | 統編: 50660619 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068111271) |
英杰企業社 登記地址: 新竹市北區石坊里中山路163號2樓之3 | 負責人: 黃惠英 | 統編: 93060729 | 核准設立 - 獨資 |
英吉西藥房 登記地址: 臺北市中正區汀州路1段239號1樓 | 負責人: 黃惠英 | 統編: 01495944 | 撤銷 - 獨資 |
福興商行 登記地址: 嘉義縣朴子市文化里山通路九九之一號 | 負責人: 黃惠英 | 統編: 06335361 | 核准設立 - 獨資 |
美人餐廳 登記地址: 高雄市新興區南港里八德1路215號2樓 | 負責人: 黃惠英 | 統編: 06796286 | 核准設立 - 獨資 |
伊凡設計工作室 登記地址: 臺中市北區賴村里學士路273之2號11樓 | 負責人: 黃惠英 | 統編: 13416712 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060877534) |
廣築營造有限公司 登記地址: 臺中市大里區青松街114號1樓 | 負責人: 黃惠英 | 統編: 16704814 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃惠英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
|