李錫欽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李錫欽的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是旭欽工程有限公司, 統一編號是73701140.
無其他 旭欽工程 資料。
[ 搜尋所有 旭欽工程 ... ]
根據姓名 李錫欽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李錫欽 ...) | 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 54541539 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣冬山鄉東城村東城路73號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-954-7353 | 機構負責人姓名: 李錫欽 | 機構代碼: BF1700075 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮東安里天祥路171號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-954-7353 | 機構負責人姓名: 李錫欽 | 機構代碼: BF1700075 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮東安里天祥路171號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-954-7353 | 機構負責人姓名: 李錫欽 | 機構代碼: BF1700075 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮東安里天祥路171號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 03-954-7353 | 機構負責人姓名: 李錫欽 | 機構代碼: BF1700075 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮東安里天祥路171號 @ 長照ABC據點 |
| 管理人電話: 03-9569985 | 預計收容村里: 東安里 | 適用災害類別: 水災,震災,海嘯 | 宜蘭縣羅東鎮 | | 羅東鎮東安里天祥路171號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 噶瑪蘭果菜股份有限公司 | 統一編號: 12805538 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 龍冠天文教事業股份有限公司 | 統一編號: 12963374 @ 董監事資料集 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 54541539 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣冬山鄉東城村東城路73號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-954-7353 | 機構負責人姓名: 李錫欽 | 機構代碼: BF1700075 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮東安里天祥路171號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-954-7353 | 機構負責人姓名: 李錫欽 | 機構代碼: BF1700075 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮東安里天祥路171號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-954-7353 | 機構負責人姓名: 李錫欽 | 機構代碼: BF1700075 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮東安里天祥路171號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 03-954-7353 | 機構負責人姓名: 李錫欽 | 機構代碼: BF1700075 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣羅東鎮東安里天祥路171號 @ 長照ABC據點 |
管理人電話: 03-9569985 | 預計收容村里: 東安里 | 適用災害類別: 水災,震災,海嘯 | 宜蘭縣羅東鎮 | | 羅東鎮東安里天祥路171號 @ 避難收容處所點位檔 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 噶瑪蘭果菜股份有限公司 | 統一編號: 12805538 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 龍冠天文教事業股份有限公司 | 統一編號: 12963374 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李錫欽 ... ]
名稱 旭欽工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 旭欽工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
旭欽工程有限公司 臺南市新市區港墘里光華街一三四號 | | 73701140 | 解散 (文號: 2006-6-5 經授中字 第0953227645號) |
旭欽工程有限公司 登記地址: 臺南市新市區港墘里光華街一三四號 | 統編: 73701140 | 解散 (文號: 2006-6-5 經授中字 第0953227645號) |
姓名 李錫欽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李錫欽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
統一工程顧問社 臺北市中正區鎮江街5號之1、3樓 | 李錫欽 | 01497252 | 撤銷 - 獨資 |
江毅土木包工業 臺北市萬華區雅江街29號1樓 | 李錫欽 | 04583962 | 撤銷 - 獨資 |
噶瑪蘭果菜股份有限公司 宜蘭縣羅東鎮東安里東宜4路51號 | 李錫欽 | 12805538 | 核准設立 |
草地香實業有限公司 彰化縣花壇鄉金墩村中山路一段一九六號 | 李錫欽 | 16531004 | 核准設立 |
兆睦商店 金門縣金城鎮西門里珠浦西路90巷3號 | 李錫欽 | 37930127 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110096259) |
永興肉號 宜蘭縣宜蘭市建軍里神農路10–7號 | 李錫欽 | 40551303 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090901661) |
裕盛水菓行 宜蘭縣羅東鎮開元里清潭路30號 | 李錫欽 | 40594979 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110901934) |
佑欣投資股份有限公司 臺北市萬華區長沙街2段159號5樓 | 李錫欽 | 53115446 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-14) |
統一工程顧問社 登記地址: 臺北市中正區鎮江街5號之1、3樓 | 負責人: 李錫欽 | 統編: 01497252 | 撤銷 - 獨資 |
江毅土木包工業 登記地址: 臺北市萬華區雅江街29號1樓 | 負責人: 李錫欽 | 統編: 04583962 | 撤銷 - 獨資 |
噶瑪蘭果菜股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮東安里東宜4路51號 | 負責人: 李錫欽 | 統編: 12805538 | 核准設立 |
草地香實業有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉金墩村中山路一段一九六號 | 負責人: 李錫欽 | 統編: 16531004 | 核准設立 |
兆睦商店 登記地址: 金門縣金城鎮西門里珠浦西路90巷3號 | 負責人: 李錫欽 | 統編: 37930127 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110096259) |
永興肉號 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市建軍里神農路10–7號 | 負責人: 李錫欽 | 統編: 40551303 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090901661) |
裕盛水菓行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮開元里清潭路30號 | 負責人: 李錫欽 | 統編: 40594979 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110901934) |
佑欣投資股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區長沙街2段159號5樓 | 負責人: 李錫欽 | 統編: 53115446 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-14) |
[ 查詢所有 李錫欽 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
|