陳瑞明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳瑞明的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是敬津實業股份有限公司, 統一編號是73722996.
| 公司名稱: 敬津實業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 73722996 |
公司名稱: 敬津實業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 73722996 |
[ 搜尋所有相關: 陳瑞明 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 敬津實業 資料。
[ 搜尋所有 敬津實業 ... ]
根據姓名 陳瑞明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳瑞明 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/07/13 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/07/13 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/08/06 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20230331 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/07/13 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/07/13 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/08/06 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20230331 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 04-25888355 | 機構負責人姓名: 陳瑞明 | 機構代碼: B20800255 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市東勢區豐勢路548號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳瑞明 ... ]
名稱 敬津實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 敬津實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
敬津實業股份有限公司 臺南市新市區和平街一三○號 | | 73722996 | 解散 (文號: 1994-2-28 建三丙字 第083122411號) |
敬津實業股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區和平街一三○號 | 統編: 73722996 | 解散 (文號: 1994-2-28 建三丙字 第083122411號) |
姓名 陳瑞明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳瑞明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞明企業社 臺中市豐原區鎌村里鎌村路465巷104-9號1樓 | 陳瑞明 | 38859729 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110880171) |
陳瑞明自營計程車行 臺南市安南區溪頂里府安路4段121巷1號1樓 | 陳瑞明 | 06510732 | 撤銷 - 獨資 |
陳瑞明自營計程車行 高雄市鳳山區協和里自由路235號 | 陳瑞明 | 85962843 | 歇業 - 獨資 |
瑞明農產行 嘉義縣溪口鄉林腳村8鄰紫林腳148號1樓 | 陳瑞明 | 25774142 | 歇業 - 獨資 |
瑞禾柴油噴射器行 雲林縣西螺鎮大園里光復東路六三巷二一號一樓 | 陳瑞明 | 99853439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080003149) |
瑞友工程行 新北市板橋區長安街331巷59之2號(現場僅供辦公室使用) | 陳瑞明 | 17444252 | 歇業 - 獨資 |
義明青 雲林縣褒忠鄉新湖村新湖路五五號 | 陳瑞明 | 06217126 | 核准設立 - 獨資 |
弘明精密有限公司 臺南市仁德區太子里太子路452號 | 陳瑞明 | 54549791 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-02) |
瑞明企業社 登記地址: 臺中市豐原區鎌村里鎌村路465巷104-9號1樓 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 38859729 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110880171) |
陳瑞明自營計程車行 登記地址: 臺南市安南區溪頂里府安路4段121巷1號1樓 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 06510732 | 撤銷 - 獨資 |
陳瑞明自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區協和里自由路235號 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 85962843 | 歇業 - 獨資 |
瑞明農產行 登記地址: 嘉義縣溪口鄉林腳村8鄰紫林腳148號1樓 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 25774142 | 歇業 - 獨資 |
瑞禾柴油噴射器行 登記地址: 雲林縣西螺鎮大園里光復東路六三巷二一號一樓 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 99853439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080003149) |
瑞友工程行 登記地址: 新北市板橋區長安街331巷59之2號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 17444252 | 歇業 - 獨資 |
義明青 登記地址: 雲林縣褒忠鄉新湖村新湖路五五號 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 06217126 | 核准設立 - 獨資 |
弘明精密有限公司 登記地址: 臺南市仁德區太子里太子路452號 | 負責人: 陳瑞明 | 統編: 54549791 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-02) |
[ 查詢所有 陳瑞明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
|