陳明德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳明德的職稱是董事, 持有股份數是4500000, 公司名稱是良禾實業有限公司, 統一編號是74727098.
根據名稱 良禾實業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 良禾實業 ...)
根據姓名 陳明德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳明德 ...) | (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.110.90003.103867 | 電話: 02-26270007 | 地址: 台北市信義區松德路65號11樓之2 | DN: o=陳明德建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 事務所所在地: 台北市信義區松德路65號11樓之2 | 建築師姓名: 陳明德 | 開業證號: 工師業字第B002012號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 作者: 陳明德著 | 出版機構: 明宗書法藝術館 | 版次: | 預訂出版日: 108/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-95884-6-1 (精裝, NT$600, 56面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 公司統編: 27651954 | 桃園市觀音區金湖里中山路1段1171巷16弄31衖8號 | 設立核准日期: 20050329 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.110.90003.103867 | 電話: 02-26270007 | 地址: 台北市信義區松德路65號11樓之2 | DN: o=陳明德建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
事務所所在地: 台北市信義區松德路65號11樓之2 | 建築師姓名: 陳明德 | 開業證號: 工師業字第B002012號 @ 建築師開業登記資訊 |
作者: 陳明德著 | 出版機構: 明宗書法藝術館 | 版次: | 預訂出版日: 108/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-95884-6-1 (精裝, NT$600, 56面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
公司統編: 27651954 | 桃園市觀音區金湖里中山路1段1171巷16弄31衖8號 | 設立核准日期: 20050329 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
[ 搜尋所有 陳明德 ... ]
良禾實業有限公司 | 地址: 台南市將軍區長榮里128號 | 電話: 06-794-2132 |
名稱 良禾實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 良禾實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
良禾實業有限公司 臺南市佳里區南勢里6鄰成功路207號1樓 | 陳明德 | 74727098 | 核准設立 |
良禾實業社 新北市三峽區信義街10號1樓 | 張正松 | 13510815 | 歇業 - 合夥 |
良禾實業有限公司 登記地址: 臺南市佳里區南勢里6鄰成功路207號1樓 | 負責人: 陳明德 | 統編: 74727098 | 核准設立 |
良禾實業社 登記地址: 新北市三峽區信義街10號1樓 | 負責人: 張正松 | 統編: 13510815 | 歇業 - 合夥 |
姓名 陳明德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳明德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳明德自營計程車行 高雄市鳳山區鳳東里中山東路290巷17弄25號 | 陳明德 | 85941995 | 核准設立 - 獨資 |
明德工程行 金門縣金沙鎮浦山里洋山85號 | 陳明德 | 21547076 | 核准設立 - 獨資 |
明德汽車修護廠 嘉義縣民雄鄉興中村坔墘5號附16 | 陳明德 | 47855421 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089301978) |
明德企業社 新竹市東區振興里興學街92號一樓 | 陳明德 | 91981592 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050003265) |
陳明德自營計程車行 臺北市北投區中和街502巷14弄16號2樓 | 陳明德 | 31193349 | 廢止 (100年11月11日 北市商一 字第 10037649200 號) - 獨資 |
陳明德自營計程車行 高雄市三民區安康里延吉街1巷24之3號4樓 | 陳明德 | 76365583 | 核准設立 - 獨資 |
旻政實業有限公司 臺北市信義區松德路36號4樓 | 陳明德 | 24563943 | 核准設立 |
明德肉號 臺北市大同區民生西路198號地下樓公有雙連市場75號攤位 | 陳明德 | 04486455 | 撤銷 - 獨資 |
陳明德自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區鳳東里中山東路290巷17弄25號 | 負責人: 陳明德 | 統編: 85941995 | 核准設立 - 獨資 |
明德工程行 登記地址: 金門縣金沙鎮浦山里洋山85號 | 負責人: 陳明德 | 統編: 21547076 | 核准設立 - 獨資 |
明德汽車修護廠 登記地址: 嘉義縣民雄鄉興中村坔墘5號附16 | 負責人: 陳明德 | 統編: 47855421 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089301978) |
明德企業社 登記地址: 新竹市東區振興里興學街92號一樓 | 負責人: 陳明德 | 統編: 91981592 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050003265) |
陳明德自營計程車行 登記地址: 臺北市北投區中和街502巷14弄16號2樓 | 負責人: 陳明德 | 統編: 31193349 | 廢止 (100年11月11日 北市商一 字第 10037649200 號) - 獨資 |
陳明德自營計程車行 登記地址: 高雄市三民區安康里延吉街1巷24之3號4樓 | 負責人: 陳明德 | 統編: 76365583 | 核准設立 - 獨資 |
旻政實業有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路36號4樓 | 負責人: 陳明德 | 統編: 24563943 | 核准設立 |
明德肉號 登記地址: 臺北市大同區民生西路198號地下樓公有雙連市場75號攤位 | 負責人: 陳明德 | 統編: 04486455 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳明德 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
|