鄭勝吉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭勝吉的職稱是監察人, 持有股份數是3680, 公司名稱是明榮貿易股份有限公司, 統一編號是75327703.
無其他 明榮貿易 資料。
[ 搜尋所有 明榮貿易 ... ]
根據姓名 鄭勝吉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭勝吉 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
| 負責人: 鄭勝吉 | 統一編號: 75933362 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區潮寮里田單六街32號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 寶福建設股份有限公司 | 統一編號: 22959862 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 潔歷企業有限公司 | 統一編號: 75933362 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10800 | 所代表法人: | 住益企業股份有限公司 | 統一編號: 97504457 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
負責人: 鄭勝吉 | 統一編號: 75933362 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區潮寮里田單六街32號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 寶福建設股份有限公司 | 統一編號: 22959862 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 潔歷企業有限公司 | 統一編號: 75933362 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10800 | 所代表法人: | 住益企業股份有限公司 | 統一編號: 97504457 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭勝吉 ... ]
名稱 明榮貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 明榮貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明榮貿易股份有限公司 高雄市仁武區豐仁新村四號 | | 75327703 | 解散 (文號: 1994-1-8 建三甲字 第083102886號) |
明榮貿易股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區豐仁新村四號 | 統編: 75327703 | 解散 (文號: 1994-1-8 建三甲字 第083102886號) |
姓名 鄭勝吉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 鄭勝吉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上海裕勝西服號 臺北市大安區永康街10號 | 鄭勝吉 | 04997359 | 撤銷 - 獨資 |
一同西點麵包店 臺北市南港區研究院路1段175號1樓 | 鄭勝吉 | 04835643 | 撤銷 - 獨資 |
大發飾品行 臺南市南區喜北里喜樹路206巷103號1樓 | 鄭勝吉 | 13922078 | 核准設立 - 獨資 |
大發銀樓 臺南市南區喜北里喜樹路206巷103號1樓 | 鄭勝吉 | 69588960 | 歇業 - 獨資 |
潔歷企業有限公司 高雄市鼓山區明華路338號10樓 | 鄭勝吉 | 75933362 | 核准設立 |
八藝出版社 臺北市大同區西寧北路76號1樓 | 鄭勝吉 | 77521295 | 歇業 - 獨資 |
欣樂讀雜誌社 臺北市士林區忠誠路2段64號7樓 | 鄭勝吉 | 77925753 | 歇業 - 獨資 |
上海裕勝西服號 登記地址: 臺北市大安區永康街10號 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 04997359 | 撤銷 - 獨資 |
一同西點麵包店 登記地址: 臺北市南港區研究院路1段175號1樓 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 04835643 | 撤銷 - 獨資 |
大發飾品行 登記地址: 臺南市南區喜北里喜樹路206巷103號1樓 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 13922078 | 核准設立 - 獨資 |
大發銀樓 登記地址: 臺南市南區喜北里喜樹路206巷103號1樓 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 69588960 | 歇業 - 獨資 |
潔歷企業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區明華路338號10樓 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 75933362 | 核准設立 |
八藝出版社 登記地址: 臺北市大同區西寧北路76號1樓 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 77521295 | 歇業 - 獨資 |
欣樂讀雜誌社 登記地址: 臺北市士林區忠誠路2段64號7樓 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 77925753 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 鄭勝吉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
|