李佳靜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李佳靜的職稱是監察人, 持有股份數是10, 所代表法人是致德有限公司, 公司名稱是南和興產股份有限公司, 統一編號是75370601.
董監事資料集 資料集的 李佳靜 相關資料
(以下顯示 12 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李佳靜 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 21525 | 所代表法人: | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25720 | 所代表法人: | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 致德有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 程凱有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 達原有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 願興有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 願興有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 致力有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 期昌有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 21525 | 所代表法人: | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25720 | 所代表法人: | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 致德有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 程凱有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 達原有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 願興有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 願興有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 致力有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 期昌有限公司 | 南和興產股份有限公司 | 統一編號: 75370601 |
[ 搜尋所有相關: 李佳靜 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 南和興產 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 南和興產 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5900000 | 所代表法人: 南和興產股份有限公司 | 富元興股份有限公司 | 統一編號: 28290661 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 南和興產股份有限公司 | 金利興股份有限公司 | 統一編號: 28290698 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 863100 | 所代表法人: 南和興產股份有限公司 | 富又興股份有限公司 | 統一編號: 28290705 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 884000 | 所代表法人: 南和興產股份有限公司 | 興而富股份有限公司 | 統一編號: 28290986 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12925000 | 所代表法人: 南和興產股份有限公司 | 南玉堂股份有限公司 | 統一編號: 84339250 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12925000 | 所代表法人: 南和興產股份有限公司 | 南玉堂股份有限公司 | 統一編號: 84339250 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5900000 | 所代表法人: 南和興產股份有限公司 | 富元興股份有限公司 | 統一編號: 28290661 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 南和興產股份有限公司 | 金利興股份有限公司 | 統一編號: 28290698 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 863100 | 所代表法人: 南和興產股份有限公司 | 富又興股份有限公司 | 統一編號: 28290705 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 884000 | 所代表法人: 南和興產股份有限公司 | 興而富股份有限公司 | 統一編號: 28290986 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12925000 | 所代表法人: 南和興產股份有限公司 | 南玉堂股份有限公司 | 統一編號: 84339250 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12925000 | 所代表法人: 南和興產股份有限公司 | 南玉堂股份有限公司 | 統一編號: 84339250 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 南和興產 ... ]
根據姓名 李佳靜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李佳靜 ...) | (中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 靜萊有限公司 | 統一編號: 93785174 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚 ;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚 ;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 02 22 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/李佳靜 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容宣稱誇大療效 | 刊播日期: 11 30 2016 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 靜萊有限公司 | 統一編號: 93785174 @ 董監事資料集 |
(中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚 ;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)鄭美黛;(中華民國)李子羚 ;(中華民國)李佳靜 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 02 22 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/李佳靜 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容宣稱誇大療效 | 刊播日期: 11 30 2016 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 李佳靜 ... ]
名稱 南和興產 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 南和興產)
南和興產股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號11樓 | 負責人: Richard Jay Reitknecht | 統編: 75370601 | 核准設立 |
南和興產股份有限公司國民街停車場 登記地址: 高雄市前金區後金段188地號(國民街38號對面) | 統編: 47637137 |
南和興產股份有限公司同盟路停車場 登記地址: 高雄市三民區中都段四小段954、954-1、955地號(建國路與同盟路口) | 統編: 47697824 |
姓名 李佳靜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李佳靜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
靜萊有限公司 高雄市前金區中華三路98號9樓之5 | 李佳靜 | 93785174 | 核准設立 |
佳香柚工作坊 臺南市麻豆區油車里油車139之13號 | 李佳靜 | 92353542 | 核准設立 - 獨資 |
常春藤服飾有限公司內湖分公司 臺北市內湖區成功路3段174巷21號 | 李佳靜 | 54323695 | 廢止 |
加比雅工作室 新北市汐止區仁愛路124號3樓 | 李佳靜 | 02392283 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035234712) |
統一商行 新北市汐止區水源路1段124號9樓之1 | 李佳靜 | 02428509 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035249065) |
琴酒冰菓室 嘉義市西區垂楊里新民路401號1樓 | 李佳靜 | 06271394 | 歇業 - 獨資 |
曉慧小吃店 新北市土城區福祥街72號(1樓) | 李佳靜 | 08722135 | 歇業 - 獨資 |
藝文漫畫書店 新北市蘆洲區民族路470號1樓 | 李佳靜 | 17624796 | 歇業 - 獨資 |
靜萊有限公司 登記地址: 高雄市前金區中華三路98號9樓之5 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 93785174 | 核准設立 |
佳香柚工作坊 登記地址: 臺南市麻豆區油車里油車139之13號 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 92353542 | 核准設立 - 獨資 |
常春藤服飾有限公司內湖分公司 登記地址: 臺北市內湖區成功路3段174巷21號 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 54323695 | 廢止 |
加比雅工作室 登記地址: 新北市汐止區仁愛路124號3樓 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 02392283 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035234712) |
統一商行 登記地址: 新北市汐止區水源路1段124號9樓之1 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 02428509 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035249065) |
琴酒冰菓室 登記地址: 嘉義市西區垂楊里新民路401號1樓 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 06271394 | 歇業 - 獨資 |
曉慧小吃店 登記地址: 新北市土城區福祥街72號(1樓) | 負責人: 李佳靜 | 統編: 08722135 | 歇業 - 獨資 |
藝文漫畫書店 登記地址: 新北市蘆洲區民族路470號1樓 | 負責人: 李佳靜 | 統編: 17624796 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李佳靜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
|