陳佩伶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳佩伶的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是永輝交通有限公司, 統一編號是75510862.
無其他 永輝交通 資料。
[ 搜尋所有 永輝交通 ... ]
根據姓名 陳佩伶 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳佩伶 ...) | 統一編號: 05571892 | 機關所在縣市: 臺中市 | 最近異動日期: 0980819 | 原因說明文字: 變更營業所在地址(本局遷入) @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 電話: 05-7821666 | 地址: 雲林縣北港鎮後溝里7鄰灣內77號 | 屬性: 私立 | 收容對象: 養護 | 核定收容人數: 49 | 負責人: 陳佩伶 | 備註: @ 老人機構一覽表鄉鎮別 |
| 電話: 052361087 | 公司地址: 嘉義市,西區,金山路275號(1樓) | 英文名稱: HSIN NAN HSIANG TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/02/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7821666 | 機構負責人姓名: 陳佩伶 | 機構代碼: A11100040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮後溝里7鄰灣內77號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/02/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳佩伶 | 機構代碼: A11100040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮後溝里7鄰灣內77號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/02/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳佩伶 | 機構代碼: A11100040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮後溝里7鄰灣內77號 @ 長照B據點 |
| 電話: 07-7652243 | 地址鄉鎮市區: 鳳山區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 陳佩伶 @ 藥局基本資料 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/07/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2778785 | 機構負責人姓名: 陳佩伶 | 機構代碼: 1X1200003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 嘉義市東區後湖里保成路55號 @ 長照ABC據點 |
統一編號: 05571892 | 機關所在縣市: 臺中市 | 最近異動日期: 0980819 | 原因說明文字: 變更營業所在地址(本局遷入) @ 非營利事業機關團體資料集 |
電話: 05-7821666 | 地址: 雲林縣北港鎮後溝里7鄰灣內77號 | 屬性: 私立 | 收容對象: 養護 | 核定收容人數: 49 | 負責人: 陳佩伶 | 備註: @ 老人機構一覽表鄉鎮別 |
電話: 052361087 | 公司地址: 嘉義市,西區,金山路275號(1樓) | 英文名稱: HSIN NAN HSIANG TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/02/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7821666 | 機構負責人姓名: 陳佩伶 | 機構代碼: A11100040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮後溝里7鄰灣內77號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/02/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳佩伶 | 機構代碼: A11100040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮後溝里7鄰灣內77號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/02/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳佩伶 | 機構代碼: A11100040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮後溝里7鄰灣內77號 @ 長照B據點 |
電話: 07-7652243 | 地址鄉鎮市區: 鳳山區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 陳佩伶 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/07/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2778785 | 機構負責人姓名: 陳佩伶 | 機構代碼: 1X1200003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 嘉義市東區後湖里保成路55號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳佩伶 ... ]
名稱 永輝交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永輝交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永輝交通有限公司 高雄市前鎮區凱旋三路25號 | 陳佩伶 | 75510862 | 核准設立 |
永輝交通有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區凱旋三路25號 | 負責人: 陳佩伶 | 統編: 75510862 | 核准設立 |
姓名 陳佩伶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳佩伶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
童手童腳商行 新竹縣湖口鄉湖鏡村4鄰八德路2段78巷36弄2號 | 陳佩伶 | 02688574 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030300385) |
連欣企業社 新竹縣芎林鄉下山村五座屋46號 | 陳佩伶 | 10522892 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040302477) |
韓景小吃店 臺北市松山區南京東路5段66巷2弄3號 | 陳佩伶 | 13440311 | 歇業 - 獨資 |
美欣彩色照相館 臺南市南區新昌里西門路1段531號1樓 | 陳佩伶 | 17209046 | 歇業 - 獨資 |
鴻宇網際資訊行 新北市淡水區淡金路4段534號 | 陳佩伶 | 18257306 | 歇業 - 獨資 |
馬獅龍企業社 新北市三芝區智成街2號1樓 | 陳佩伶 | 19743208 | 核准設立 - 獨資 |
普雷克貿易有限公司 臺中市潭子區興華一路372巷50號1樓 | 陳佩伶 | 24587516 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-04) |
揚善禮儀社 屏東縣枋山鄉楓港村港邊路76號 | 陳佩伶 | 25701319 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10417810000) |
童手童腳商行 登記地址: 新竹縣湖口鄉湖鏡村4鄰八德路2段78巷36弄2號 | 負責人: 陳佩伶 | 統編: 02688574 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030300385) |
連欣企業社 登記地址: 新竹縣芎林鄉下山村五座屋46號 | 負責人: 陳佩伶 | 統編: 10522892 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040302477) |
韓景小吃店 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段66巷2弄3號 | 負責人: 陳佩伶 | 統編: 13440311 | 歇業 - 獨資 |
美欣彩色照相館 登記地址: 臺南市南區新昌里西門路1段531號1樓 | 負責人: 陳佩伶 | 統編: 17209046 | 歇業 - 獨資 |
鴻宇網際資訊行 登記地址: 新北市淡水區淡金路4段534號 | 負責人: 陳佩伶 | 統編: 18257306 | 歇業 - 獨資 |
馬獅龍企業社 登記地址: 新北市三芝區智成街2號1樓 | 負責人: 陳佩伶 | 統編: 19743208 | 核准設立 - 獨資 |
普雷克貿易有限公司 登記地址: 臺中市潭子區興華一路372巷50號1樓 | 負責人: 陳佩伶 | 統編: 24587516 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-04) |
揚善禮儀社 登記地址: 屏東縣枋山鄉楓港村港邊路76號 | 負責人: 陳佩伶 | 統編: 25701319 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10417810000) |
[ 查詢所有 陳佩伶 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
|