張秀桃
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張秀桃的職稱是監察人, 持有股份數是1500, 公司名稱是宗進金屬股份有限公司, 統一編號是76358990.
董監事資料集 資料集的 張秀桃 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張秀桃 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 宗進金屬股份有限公司 | 統一編號: 76358990 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 宗進金屬股份有限公司 | 統一編號: 76358990 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 宗進金屬股份有限公司 | 統一編號: 76358990 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 宗進金屬股份有限公司 | 統一編號: 76358990 |
[ 搜尋所有相關: 張秀桃 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 76358990 | 電話號碼: 05-2218262 | 嘉義縣民雄鄉北斗村中正路46號 |
統一編號: 76358990 | 電話號碼: 05-2218262 | 嘉義縣民雄鄉北斗村中正路46號 |
[ 搜尋所有相關: 張秀桃 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 241鋼鐵、254金屬加工處理、251金屬刀具、手工具及模具、293通用機械設備 | 統一編號: 76358990 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉北斗村中正路46號 |
主要產品: 241鋼鐵、254金屬加工處理、251金屬刀具、手工具及模具、293通用機械設備 | 統一編號: 76358990 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉北斗村中正路46號 |
[ 搜尋所有相關: 張秀桃 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 宗進金屬 資料。
[ 搜尋所有 宗進金屬 ... ]
根據姓名 張秀桃 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張秀桃 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照B據點 |
| 電話: 05-2791499 FAX:2792596 | 地址: 604竹崎鄉灣橋村340巷22號之2 | 核准床數: 49床(5長44養(含10插)) | 負責人: 張秀桃 | 立案日期文號: 90.01.19第008199號 @ 嘉義縣立案老人安養護機構 |
| 電話: 03-5886578 | 地址: 新竹縣新埔鎮新民里15鄰成功街202巷7號 | 主祀神祇: 文昌帝君 | 教別: 道教 | 負責人: 張秀桃 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號之2 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20230630 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照B據點 |
電話: 05-2791499 FAX:2792596 | 地址: 604竹崎鄉灣橋村340巷22號之2 | 核准床數: 49床(5長44養(含10插)) | 負責人: 張秀桃 | 立案日期文號: 90.01.19第008199號 @ 嘉義縣立案老人安養護機構 |
電話: 03-5886578 | 地址: 新竹縣新埔鎮新民里15鄰成功街202巷7號 | 主祀神祇: 文昌帝君 | 教別: 道教 | 負責人: 張秀桃 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20230630 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號之2 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張秀桃 ... ]
名稱 宗進金屬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宗進金屬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗進金屬股份有限公司 嘉義縣民雄鄉北斗村中正路46號 | 廖明傑 | 76358990 | 核准設立 |
宗進金屬股份有限公司 登記地址: 嘉義縣民雄鄉北斗村中正路46號 | 負責人: 廖明傑 | 統編: 76358990 | 核准設立 |
姓名 張秀桃 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張秀桃)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀桃美容院 桃園縣大園鄉大園村信義街21號1樓 | 張秀桃 | 09862921 | 核准設立 - 獨資 |
寶麗來美容院 臺北市中山區復興北路184號2樓 | 鄭張秀桃 | 01206395 | 歇業 - 獨資 |
啄木鳥打字行 臺中市西區公平里精誠十一街14號一樓 | 張秀桃 | 06047262 | 歇業 - 獨資 |
勝富商行 高雄市鳳山區中和里中山西路353號 | 張秀桃 | 07866886 | 歇業 - 獨資 |
鎮泓行 臺中市神岡區豐洲里豐原大道7段625號1樓 | 張秀桃 | 17385824 | 核准設立 - 獨資 |
通達古玩店 臺北市萬華區廣州街134號1樓 | 張秀桃 | 17552126 | 歇業 - 獨資 |
信通廣告社 高雄市苓雅區福地里武信街15巷10號2樓 | 張秀桃 | 19461919 | 核准設立 - 獨資 |
千嬌美容院 新北市樹林區博愛街66號1樓 | 陳張秀桃 | 33984635 | 核准設立 - 獨資 |
秀桃美容院 登記地址: 桃園縣大園鄉大園村信義街21號1樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 09862921 | 核准設立 - 獨資 |
寶麗來美容院 登記地址: 臺北市中山區復興北路184號2樓 | 負責人: 鄭張秀桃 | 統編: 01206395 | 歇業 - 獨資 |
啄木鳥打字行 登記地址: 臺中市西區公平里精誠十一街14號一樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 06047262 | 歇業 - 獨資 |
勝富商行 登記地址: 高雄市鳳山區中和里中山西路353號 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 07866886 | 歇業 - 獨資 |
鎮泓行 登記地址: 臺中市神岡區豐洲里豐原大道7段625號1樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 17385824 | 核准設立 - 獨資 |
通達古玩店 登記地址: 臺北市萬華區廣州街134號1樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 17552126 | 歇業 - 獨資 |
信通廣告社 登記地址: 高雄市苓雅區福地里武信街15巷10號2樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 19461919 | 核准設立 - 獨資 |
千嬌美容院 登記地址: 新北市樹林區博愛街66號1樓 | 負責人: 陳張秀桃 | 統編: 33984635 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 張秀桃 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
|