曾淑慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾淑慧的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是穎達農牧股份有限公司, 統一編號是76473801.
董監事資料集 資料集的 曾淑慧 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曾淑慧 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: 立潤股份有限公司 | 穎達農牧股份有限公司 | 統一編號: 76473801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1700 | 所代表法人: 潤成股份有限公司 | 穎達農牧股份有限公司 | 統一編號: 76473801 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: 田潤股份有限公司 | 穎達農牧股份有限公司 | 統一編號: 76473801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: 立潤股份有限公司 | 穎達農牧股份有限公司 | 統一編號: 76473801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1700 | 所代表法人: 潤成股份有限公司 | 穎達農牧股份有限公司 | 統一編號: 76473801 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: 田潤股份有限公司 | 穎達農牧股份有限公司 | 統一編號: 76473801 |
[ 搜尋所有相關: 曾淑慧 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 76473801 | 電話號碼: 07-3827046 | 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 |
統一編號: 76473801 | 電話號碼: 07-3827046 | 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 曾淑慧 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 穎達農牧 資料。
[ 搜尋所有 穎達農牧 ... ]
根據姓名 曾淑慧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾淑慧 ...) | (中華民國)曾淑慧 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)曾淑慧 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)曾淑慧;(中華民國)Roxy;(中華民國)kim;(中華民國)劉家豪 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)曾淑慧;(中華民國)Roxy;(中華民國)kim;(中華民國)劉家豪 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6981790 | 機構負責人姓名: 曾淑慧 | 機構代碼: BE1100004 | 機構種類: BE | 地址全址: 雲林縣臺西鄉五港村五港路188-8號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6981790 | 機構負責人姓名: 曾淑慧 | 機構代碼: BE1100004 | 機構種類: BE | 地址全址: 雲林縣臺西鄉五港村五港路188-8號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6981790 | 機構負責人姓名: 曾淑慧 | 機構代碼: BE1100004 | 機構種類: BE | 地址全址: 雲林縣臺西鄉五港村五港路188-8號 @ 長照B據點 |
| 電話: 0426805312 | 大甲區 | 地址街道巷弄號: 文武路六七號 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 曾淑慧 @ 藥局基本資料 |
(中華民國)曾淑慧 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)曾淑慧 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)曾淑慧;(中華民國)Roxy;(中華民國)kim;(中華民國)劉家豪 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)曾淑慧;(中華民國)Roxy;(中華民國)kim;(中華民國)劉家豪 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6981790 | 機構負責人姓名: 曾淑慧 | 機構代碼: BE1100004 | 機構種類: BE | 地址全址: 雲林縣臺西鄉五港村五港路188-8號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6981790 | 機構負責人姓名: 曾淑慧 | 機構代碼: BE1100004 | 機構種類: BE | 地址全址: 雲林縣臺西鄉五港村五港路188-8號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6981790 | 機構負責人姓名: 曾淑慧 | 機構代碼: BE1100004 | 機構種類: BE | 地址全址: 雲林縣臺西鄉五港村五港路188-8號 @ 長照B據點 |
電話: 0426805312 | 大甲區 | 地址街道巷弄號: 文武路六七號 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 曾淑慧 @ 藥局基本資料 |
[ 搜尋所有 曾淑慧 ... ]
名稱 穎達農牧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 穎達農牧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
穎達農牧股份有限公司 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 陳建甫 | 76473801 | 核准設立 |
穎達農牧股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳建甫 | 統編: 76473801 | 核准設立 |
姓名 曾淑慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曾淑慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慧隆企業社 彰化縣員林鎮三橋里建國路105號 | 曾淑慧 | 21815038 | 廢止 - 獨資 |
允有便利商店長安分店 臺東縣臺東市自強里長安街四十六號一樓 | 曾淑慧 | 08115053 | 歇業 - 獨資 |
璦宓希精品童裝店 雲林縣虎尾鎮德興里公安路七五巷一O號一樓 | 曾淑慧 | 09164382 | 歇業 - 獨資 |
銀河商號 臺東縣臺東市自強里長安街四十八號一樓 | 曾淑慧 | 12097063 | 歇業 - 獨資 |
現身說髮髮型設計名店 高雄市左營區文慈路255號1樓 | 曾淑慧 | 14233640 | 歇業 - 獨資 |
仕霸企業社 臺南市新營區三仙里中華路40之2號 | 曾淑慧 | 14366606 | 歇業 - 獨資 |
立潤股份有限公司 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 曾淑慧 | 16112419 | 核准設立 |
穩騰投資股份有限公司 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 曾淑慧 | 16470301 | 核准設立 |
慧隆企業社 登記地址: 彰化縣員林鎮三橋里建國路105號 | 負責人: 曾淑慧 | 統編: 21815038 | 廢止 - 獨資 |
允有便利商店長安分店 登記地址: 臺東縣臺東市自強里長安街四十六號一樓 | 負責人: 曾淑慧 | 統編: 08115053 | 歇業 - 獨資 |
璦宓希精品童裝店 登記地址: 雲林縣虎尾鎮德興里公安路七五巷一O號一樓 | 負責人: 曾淑慧 | 統編: 09164382 | 歇業 - 獨資 |
銀河商號 登記地址: 臺東縣臺東市自強里長安街四十八號一樓 | 負責人: 曾淑慧 | 統編: 12097063 | 歇業 - 獨資 |
現身說髮髮型設計名店 登記地址: 高雄市左營區文慈路255號1樓 | 負責人: 曾淑慧 | 統編: 14233640 | 歇業 - 獨資 |
仕霸企業社 登記地址: 臺南市新營區三仙里中華路40之2號 | 負責人: 曾淑慧 | 統編: 14366606 | 歇業 - 獨資 |
立潤股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 曾淑慧 | 統編: 16112419 | 核准設立 |
穩騰投資股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 曾淑慧 | 統編: 16470301 | 核准設立 |
[ 查詢所有 曾淑慧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
|