吳慶福
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳慶福的職稱是執行業務股東, 持有股份數是1350000, 公司名稱是大美有限公司, 統一編號是79811600.
董監事資料集 資料集的 吳慶福 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳慶福 ...) | 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
[ 搜尋所有相關: 吳慶福 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 大美有限公司 | 到職日期: 0670203 | 統一編號: 79811600 |
公司名稱: 大美有限公司 | 到職日期: 0670203 | 統一編號: 79811600 |
[ 搜尋所有相關: 吳慶福 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 大美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 大美 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 大美 ... ]
根據姓名 吳慶福 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 吳慶福 ...) | 姓名: 吳慶福 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-6213099 | 高雄市岡山區公園東路22之6號 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 吳慶福 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02 26102357 | 新北市三重區大智街90號 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 02 26204111 | 行動電話: 0935241445 | 姓名: 吳慶福 | 事務所地址: 新北市三重區大智街90號 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 93600 | 所代表法人: | 長柏建設股份有限公司 | 統一編號: 23817342 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 聖泓建設股份有限公司 | 到職日期: 0820614 | 統一編號: 84405461 @ 公司登記經理人資料集 |
姓名: 吳慶福 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-6213099 | 高雄市岡山區公園東路22之6號 @ 地政士開業資料 |
姓名: 吳慶福 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02 26102357 | 新北市三重區大智街90號 @ 地政士開業資料 |
電話: 02 26204111 | 行動電話: 0935241445 | 姓名: 吳慶福 | 事務所地址: 新北市三重區大智街90號 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 93600 | 所代表法人: | 長柏建設股份有限公司 | 統一編號: 23817342 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 聖泓建設股份有限公司 | 到職日期: 0820614 | 統一編號: 84405461 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 吳慶福 ... ]
名稱 大美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 大美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大美企業社 嘉義縣大林鎮大美里大埔美187號一樓 | 江宸豪 | 47855695 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1089301535) |
大美農產行 雲林縣莿桐鄉大美村大美54之1號 | 涂柱玉 | 39859000 | 核准設立 - 獨資 |
大美文具店 雲林縣莿桐鄉大美村大美路六六號 | 張佩琪 | 97616729 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070076726) |
大美行 彰化縣大村鄉美港村美港路15號 | 黃桂彬 | 73976787 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090822570) |
大美彫塑企業社 雲林縣莿桐鄉大美村溪美四六號 | 陳秀娥 | 77817305 | 核准設立 - 獨資 |
台大美容坊 臺南市新營區大宏里大同路6之6號1樓 | 張志仁 | 94963485 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120040430) |
交大美而美早餐店 新竹市北區南寮里東大路四段33號一樓 | 林蕭素琴 | 30397485 | 核准設立 - 獨資 |
北大美而美早餐店 新北市三峽區大德路137號 | 李政宏 | 92735520 | 核准設立 - 獨資 |
大美企業社 登記地址: 嘉義縣大林鎮大美里大埔美187號一樓 | 負責人: 江宸豪 | 統編: 47855695 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1089301535) |
大美農產行 登記地址: 雲林縣莿桐鄉大美村大美54之1號 | 負責人: 涂柱玉 | 統編: 39859000 | 核准設立 - 獨資 |
大美文具店 登記地址: 雲林縣莿桐鄉大美村大美路六六號 | 負責人: 張佩琪 | 統編: 97616729 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070076726) |
大美行 登記地址: 彰化縣大村鄉美港村美港路15號 | 負責人: 黃桂彬 | 統編: 73976787 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090822570) |
大美彫塑企業社 登記地址: 雲林縣莿桐鄉大美村溪美四六號 | 負責人: 陳秀娥 | 統編: 77817305 | 核准設立 - 獨資 |
台大美容坊 登記地址: 臺南市新營區大宏里大同路6之6號1樓 | 負責人: 張志仁 | 統編: 94963485 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120040430) |
交大美而美早餐店 登記地址: 新竹市北區南寮里東大路四段33號一樓 | 負責人: 林蕭素琴 | 統編: 30397485 | 核准設立 - 獨資 |
北大美而美早餐店 登記地址: 新北市三峽區大德路137號 | 負責人: 李政宏 | 統編: 92735520 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 大美 ... ]
姓名 吳慶福 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 吳慶福)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
一上吊車行 新北市三重區洛陽街45巷36號1F | 吳慶福 | 36257807 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
興川商店 新北市貢寮區復興街26號 | 吳慶福 | 39222655 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035236830) |
明修企業行 高雄市鹽埕區鹽埕街140巷21號 | 吳慶福 | 76703043 | 核准設立 - 合夥 |
上勤起重行 新北市林口區民生路132號(1樓) | 吳慶福 | 78306581 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068112171) |
立業不動產仲介企業社 高雄市岡山區協和里巨輪路69號 | 吳慶福 | 80950994 | 核准設立 - 獨資 |
美奇廣告社 屏東縣里港鄉玉田村玉田路三九之一七號 | 吳慶福 | 90970554 | 歇業 - 獨資 |
一上吊車行 登記地址: 新北市三重區洛陽街45巷36號1F | 負責人: 吳慶福 | 統編: 36257807 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
興川商店 登記地址: 新北市貢寮區復興街26號 | 負責人: 吳慶福 | 統編: 39222655 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035236830) |
明修企業行 登記地址: 高雄市鹽埕區鹽埕街140巷21號 | 負責人: 吳慶福 | 統編: 76703043 | 核准設立 - 合夥 |
上勤起重行 登記地址: 新北市林口區民生路132號(1樓) | 負責人: 吳慶福 | 統編: 78306581 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068112171) |
立業不動產仲介企業社 登記地址: 高雄市岡山區協和里巨輪路69號 | 負責人: 吳慶福 | 統編: 80950994 | 核准設立 - 獨資 |
美奇廣告社 登記地址: 屏東縣里港鄉玉田村玉田路三九之一七號 | 負責人: 吳慶福 | 統編: 90970554 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳慶福 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
|