吳林白菜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳林白菜的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是大美有限公司, 統一編號是79811600.
董監事資料集 資料集的 吳林白菜 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳林白菜 ...) | 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 1350000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 1350000 | 所代表法人: | 大美有限公司 | 統一編號: 79811600 |
[ 搜尋所有相關: 吳林白菜 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 大美有限公司 | 到職日期: 0670203 | 統一編號: 79811600 |
公司名稱: 大美有限公司 | 到職日期: 0670203 | 統一編號: 79811600 |
[ 搜尋所有相關: 吳林白菜 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 大美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 大美 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 刊登日期: 2021-04-29 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
刊登日期: 2021-04-29 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
[ 搜尋所有 大美 ... ]
無其他 吳林白菜 資料。
[ 搜尋所有 吳林白菜 ... ]
名稱 大美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 大美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大美企業社 嘉義縣大林鎮大美里大埔美187號一樓 | 江宸豪 | 47855695 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1089301535) |
大美農產行 雲林縣莿桐鄉大美村大美54之1號 | 涂柱玉 | 39859000 | 核准設立 - 獨資 |
大美文具店 雲林縣莿桐鄉大美村大美路六六號 | 張佩琪 | 97616729 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070076726) |
大美行 彰化縣大村鄉美港村美港路15號 | 黃桂彬 | 73976787 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090822570) |
大美彫塑企業社 雲林縣莿桐鄉大美村溪美四六號 | 陳秀娥 | 77817305 | 核准設立 - 獨資 |
台大美容坊 臺南市新營區大宏里大同路6之6號1樓 | 張志仁 | 94963485 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120040430) |
交大美而美早餐店 新竹市北區南寮里東大路四段33號一樓 | 林蕭素琴 | 30397485 | 核准設立 - 獨資 |
北大美而美早餐店 新北市三峽區大德路137號 | 李政宏 | 92735520 | 核准設立 - 獨資 |
大美企業社 登記地址: 嘉義縣大林鎮大美里大埔美187號一樓 | 負責人: 江宸豪 | 統編: 47855695 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1089301535) |
大美農產行 登記地址: 雲林縣莿桐鄉大美村大美54之1號 | 負責人: 涂柱玉 | 統編: 39859000 | 核准設立 - 獨資 |
大美文具店 登記地址: 雲林縣莿桐鄉大美村大美路六六號 | 負責人: 張佩琪 | 統編: 97616729 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070076726) |
大美行 登記地址: 彰化縣大村鄉美港村美港路15號 | 負責人: 黃桂彬 | 統編: 73976787 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090822570) |
大美彫塑企業社 登記地址: 雲林縣莿桐鄉大美村溪美四六號 | 負責人: 陳秀娥 | 統編: 77817305 | 核准設立 - 獨資 |
台大美容坊 登記地址: 臺南市新營區大宏里大同路6之6號1樓 | 負責人: 張志仁 | 統編: 94963485 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120040430) |
交大美而美早餐店 登記地址: 新竹市北區南寮里東大路四段33號一樓 | 負責人: 林蕭素琴 | 統編: 30397485 | 核准設立 - 獨資 |
北大美而美早餐店 登記地址: 新北市三峽區大德路137號 | 負責人: 李政宏 | 統編: 92735520 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 大美 ... ]
姓名 吳林白菜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 吳林白菜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大美有限公司 高雄市鹽埕區鹽埕街140巷21號 | 吳林白菜 | 79811600 | 核准設立 |
大美有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區鹽埕街140巷21號 | 負責人: 吳林白菜 | 統編: 79811600 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
|