陳憶柔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳憶柔的職稱是董事長, 持有股份數是850000, 公司名稱是當代科技股份有限公司, 統一編號是79951600.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 當代科技股份有限公司 | 統一編號: 79951600 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 當代科技股份有限公司 | 統一編號: 79951600 |
[ 搜尋所有相關: 陳憶柔 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 79951600 | 電話號碼: 03-5538955 | 苗栗縣頭份市後庄里21鄰公北二路85號5樓 |
統一編號: 79951600 | 電話號碼: 03-5538955 | 苗栗縣頭份市後庄里21鄰公北二路85號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳憶柔 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 當代科技 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 當代科技 ...) | 新竹241藝術空間 | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 免費 @ 展覽資訊 |
| 新竹241藝術空間 | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 免費 @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃贊倫 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃贊倫 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)成大科技藝術碩士 | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)成大科技藝術碩士 | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新竹241藝術空間 | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 免費 @ 展覽資訊 |
新竹241藝術空間 | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 免費 @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃贊倫 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃贊倫 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)成大科技藝術碩士 | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)成大科技藝術碩士 | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 當代科技 ... ]
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世基生物醫學股份有限公司 | 統一編號: 27953682 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世基生物醫學股份有限公司 | 統一編號: 27953682 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳憶柔 ... ]
名稱 當代科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 當代科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
當代科技股份有限公司 苗栗縣頭份市後庄里21鄰公北二路85號5樓 | 陳憶柔 | 79951600 | 核准設立 |
當代科技股份有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市後庄里21鄰公北二路85號5樓 | 負責人: 陳憶柔 | 統編: 79951600 | 核准設立 |
姓名 陳憶柔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 陳憶柔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柔情飲料店 臺中市北區淡溝里博館一街3號一樓 | 陳憶柔 | 14583049 | 歇業 - 獨資 |
天澤仁有限公司 臺中市北屯區平德里梅川東路四段41號 | 陳憶柔 | 24602805 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-26) |
柔情飲料店 登記地址: 臺中市北區淡溝里博館一街3號一樓 | 負責人: 陳憶柔 | 統編: 14583049 | 歇業 - 獨資 |
天澤仁有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平德里梅川東路四段41號 | 負責人: 陳憶柔 | 統編: 24602805 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-26) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
|