曾國政
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾國政的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是丹荑企業股份有限公司, 統一編號是79963710.
| 公司名稱: 丹荑企業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 79963710 |
公司名稱: 丹荑企業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 79963710 |
[ 搜尋所有相關: 曾國政 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 丹荑企業 資料。
[ 搜尋所有 丹荑企業 ... ]
根據姓名 曾國政 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾國政 ...) | 聯絡電話: 04-23802775 | 營業場所縣市別: 臺中市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 曾國政 | 許可執照字號: 環藥販賣字第19-025號 @ 環境用藥販賣業許可執照資料 |
| 聯絡電話: 04-23802775 | 營業場所縣市別: 臺中市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 曾國政 | 許可執照字號: 環藥病媒字第19-005號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
| 聯絡電話: 07-223-7395 | 營業場所縣市別: 高雄市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 曾國政 | 許可執照字號: 環藥病媒字第64-207號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928-122429 | 機構負責人姓名: 曾國政 | 機構代碼: BF0400011 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區瑞發里建國路1199號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928-122429 | 機構負責人姓名: 曾國政 | 機構代碼: BF0400011 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區瑞發里建國路1199號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928-122429 | 機構負責人姓名: 曾國政 | 機構代碼: BF0400011 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區瑞發里建國路1199號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0928-122429 | 機構負責人姓名: 曾國政 | 機構代碼: BF0400011 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區瑞發里建國路1199號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 團體會址: 臺中市南屯區豐安街160號 | 成立日期: 1060408 | 理事長: 曾國政 @ 全國性人民團體名冊 |
聯絡電話: 04-23802775 | 營業場所縣市別: 臺中市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 曾國政 | 許可執照字號: 環藥販賣字第19-025號 @ 環境用藥販賣業許可執照資料 |
聯絡電話: 04-23802775 | 營業場所縣市別: 臺中市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 曾國政 | 許可執照字號: 環藥病媒字第19-005號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
聯絡電話: 07-223-7395 | 營業場所縣市別: 高雄市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 曾國政 | 許可執照字號: 環藥病媒字第64-207號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928-122429 | 機構負責人姓名: 曾國政 | 機構代碼: BF0400011 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區瑞發里建國路1199號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928-122429 | 機構負責人姓名: 曾國政 | 機構代碼: BF0400011 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區瑞發里建國路1199號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928-122429 | 機構負責人姓名: 曾國政 | 機構代碼: BF0400011 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區瑞發里建國路1199號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0928-122429 | 機構負責人姓名: 曾國政 | 機構代碼: BF0400011 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市八德區瑞發里建國路1199號2樓 @ 長照ABC據點 |
團體會址: 臺中市南屯區豐安街160號 | 成立日期: 1060408 | 理事長: 曾國政 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 曾國政 ... ]
名稱 丹荑企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 丹荑企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
丹荑企業股份有限公司 新北市板橋區公館街八六之二號 | | 79963710 | 解散 (文號: 2006-3-30 經授中字 第0953194565號) |
丹荑企業股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區公館街八六之二號 | 統編: 79963710 | 解散 (文號: 2006-3-30 經授中字 第0953194565號) |
姓名 曾國政 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曾國政)
彰化耀際病媒防治有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市阿夷里建國北路172巷11弄8號1樓 | 負責人: 曾國政 | 統編: 55938728 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-03) |
大師除蟲有限公司 登記地址: 基隆市中正區中正路102號6樓之2 | 負責人: 曾國政 | 統編: 53163452 | 核准設立 |
耀際冠軍病媒防治有限公司 登記地址: 高雄市三民區孝順街368號 | 負責人: 曾國政 | 統編: 90430425 | 核准設立 |
香褕號 登記地址: 臺北市信義區永吉路212號1樓 | 負責人: 曾國政 | 統編: 20972903 | 歇業 - 獨資 |
中影攝影事業有限公司羅斯福路分公司 登記地址: 臺北市羅斯福路三路三十一號一樓 | 負責人: 曾國政 | 統編: 23267395 | 停業 |
百佳飲料行 登記地址: 臺中市西屯區福聯里福科路943號1樓 | 負責人: 曾國政 | 統編: 45837308 | 歇業 - 獨資 |
中影攝影事業有限公司新店中正分公司 登記地址: 新北市新店區中正路一四三號 | 負責人: 曾國政 | 統編: 86197621 | 停業 |
耀際實業有限公司 登記地址: 臺中市南屯區豐樂里豐安街160號1樓 | 負責人: 曾國政 | 統編: 97380385 | 核准設立 |
[ 查詢所有 曾國政 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
|