曾金文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾金文的職稱是董事長, 持有股份數是340000, 公司名稱是倍將科技股份有限公司, 統一編號是79992623.
董監事資料集 資料集的 曾金文 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曾金文 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倍將科技股份有限公司 | 統一編號: 79992623 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 170000 | 所代表法人: | 倍將科技股份有限公司 | 統一編號: 79992623 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 340000 | 所代表法人: | 倍將科技股份有限公司 | 統一編號: 79992623 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倍將科技股份有限公司 | 統一編號: 79992623 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 170000 | 所代表法人: | 倍將科技股份有限公司 | 統一編號: 79992623 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 340000 | 所代表法人: | 倍將科技股份有限公司 | 統一編號: 79992623 |
[ 搜尋所有相關: 曾金文 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 79992623 | 電話號碼: 02-23463899 | 桃園市中壢區新街里環北路398號17樓之3 |
統一編號: 79992623 | 電話號碼: 02-23463899 | 桃園市中壢區新街里環北路398號17樓之3 |
[ 搜尋所有相關: 曾金文 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 倍將科技 資料。
[ 搜尋所有 倍將科技 ... ]
根據姓名 曾金文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾金文 ...) | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: BE0900001 | 機構種類: BE | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: 4R0900001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: 4R0900001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: 4R0900001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8351690 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: BE0900026 | 機構種類: BE | 地址全址: 彰化縣員林市新生里至平街50巷39號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: BE0900001 | 機構種類: BE | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: 4R0900001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: 4R0900001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: BE0900001 | 機構種類: BE | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: 4R0900001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: 4R0900001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: 4R0900001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8351690 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: BE0900026 | 機構種類: BE | 地址全址: 彰化縣員林市新生里至平街50巷39號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: BE0900001 | 機構種類: BE | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: 4R0900001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8378009 | 機構負責人姓名: 曾金文 | 機構代碼: 4R0900001 | 機構種類: 4 | 地址全址: 彰化縣員林市至平街50巷39號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 曾金文 ... ]
倍將科技股份有限公司 | 地址: 台北市信義區忠孝東路五段508號16樓之3 | 電話: 02-2346-3899 |
名稱 倍將科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 倍將科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
倍將科技股份有限公司 桃園市中壢區新街里環北路398號17樓之3 | 曾金文 | 79992623 | 核准設立 |
倍將科技股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區新街里環北路398號17樓之3 | 負責人: 曾金文 | 統編: 79992623 | 核准設立 |
姓名 曾金文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 曾金文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
和樂健康生活股份有限公司 臺中市烏日區榮泉里健行北路86號1樓 | 曾金文 | 90751170 | 核准設立 |
鑫暉機車行 新北市三重區三和路2段25號1樓 | 曾金文 | 20471979 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045249952) |
鑫華汽車零件行 臺北市內湖區康寧路2段82號1樓 | 曾金文 | 01642262 | 撤銷 - 獨資 |
千暉機車行 新北市三重區正義南路?7?0號?0樓 | 曾金文 | 02200525 | 核准設立 - 獨資 |
和樂健康生活股份有限公司 登記地址: 臺中市烏日區榮泉里健行北路86號1樓 | 負責人: 曾金文 | 統編: 90751170 | 核准設立 |
鑫暉機車行 登記地址: 新北市三重區三和路2段25號1樓 | 負責人: 曾金文 | 統編: 20471979 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045249952) |
鑫華汽車零件行 登記地址: 臺北市內湖區康寧路2段82號1樓 | 負責人: 曾金文 | 統編: 01642262 | 撤銷 - 獨資 |
千暉機車行 登記地址: 新北市三重區正義南路?7?0號?0樓 | 負責人: 曾金文 | 統編: 02200525 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
|