李秀英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李秀英的職稱是董事, 持有股份數是876000, 公司名稱是科騰密封股份有限公司, 統一編號是80015103.
董監事資料集 資料集的 李秀英 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李秀英 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 875000 | 所代表法人: 隆通企業管理顧問有限公司 | 科騰密封股份有限公司 | 統一編號: 80015103 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 科騰密封股份有限公司 | 統一編號: 80015103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 科騰密封股份有限公司 | 統一編號: 80015103 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 875000 | 所代表法人: 隆通企業管理顧問有限公司 | 科騰密封股份有限公司 | 統一編號: 80015103 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 科騰密封股份有限公司 | 統一編號: 80015103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 科騰密封股份有限公司 | 統一編號: 80015103 |
[ 搜尋所有相關: 李秀英 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80015103 | 電話號碼: 03-6561781 | 新竹縣竹北市泰和里沿河街28巷53號 |
統一編號: 80015103 | 電話號碼: 03-6561781 | 新竹縣竹北市泰和里沿河街28巷53號 |
[ 搜尋所有相關: 李秀英 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 80015103 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹北市泰和里沿河街28巷53號 |
主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 80015103 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹北市泰和里沿河街28巷53號 |
[ 搜尋所有相關: 李秀英 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 科騰密封 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 科騰密封 ...) | 所在工業區名稱: 其他工業區 | (實際廠場)地址: 新竹縣竹北市台元段八二地號 | 營利事業統一編號: 40629169 | 管制編號: J55C5870 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 登錄日期: 1130816 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 處分日期: 20170510 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20170605 | 處分字號: 106年府勞資字1060018674號 | 違反法規內容: 每七日中未有一日之休息作為例假 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
所在工業區名稱: 其他工業區 | (實際廠場)地址: 新竹縣竹北市台元段八二地號 | 營利事業統一編號: 40629169 | 管制編號: J55C5870 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
登錄日期: 1130816 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
處分日期: 20170510 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20170605 | 處分字號: 106年府勞資字1060018674號 | 違反法規內容: 每七日中未有一日之休息作為例假 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 科騰密封 ... ]
根據姓名 李秀英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李秀英 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市臺中市新北市桃園市新竹縣苗栗縣新竹市 | 事務所地址: 新竹市東 區東山里東山街61巷5號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市新興區中山一路173號5樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980706號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市內湖區週美里5新明路355號6樓之10 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 公司統編: 94767174 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東里七街19號 | 設立核准日期: 19791130 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 公司統編: 27567099 | 花蓮縣花蓮市大漢村華德街33號1樓 | 設立核准日期: 20050304 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子 | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市臺中市新北市桃園市新竹縣苗栗縣新竹市 | 事務所地址: 新竹市東 區東山里東山街61巷5號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市新興區中山一路173號5樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980706號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 李秀英記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市內湖區週美里5新明路355號6樓之10 | 登錄字號: 北區國稅登字第98O0183號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
公司統編: 94767174 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東里七街19號 | 設立核准日期: 19791130 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
公司統編: 27567099 | 花蓮縣花蓮市大漢村華德街33號1樓 | 設立核准日期: 20050304 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子 | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 李秀英 ... ]
科騰密封股份有限公司 | 地址: 新竹縣竹北市博愛街760巷23號 | 電話: 03-656-1781 |
名稱 科騰密封 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 科騰密封)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
科騰密封股份有限公司 新竹縣竹北市泰和里沿河街28巷53號 | 李培銘 | 80015103 | 核准設立 |
科騰密封股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市泰和里沿河街28巷53號 | 負責人: 李培銘 | 統編: 80015103 | 核准設立 |
姓名 李秀英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李秀英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀英農產行 嘉義縣新港鄉古民村古民七八號 | 徐李秀英 | 06296114 | 撤銷 - 獨資 |
秀英商號 花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村五七號 | 李秀英 | 08174138 | 歇業 - 獨資 |
秀英傳統店 新北市鶯歌區高職西街74號1樓 | 李秀英 | 74946039 | 歇業 - 獨資 |
秀英商行 高雄市鳳山區新甲里大明路159號1樓 | 李秀英 | 80948858 | 歇業 - 獨資 |
秀英花坊 臺北市士林區延平北路6段199巷7之1號1樓 | 李秀英 | 99329435 | 歇業 - 獨資 |
秀發商號 高雄市鼓山區平和里民營國泰市場肉類第16號 | 黃李秀英 | 82001034 | 核准設立 - 獨資 |
秀明按摩館 臺中市中區中華里中華西街61號 | 李秀英 | 87096853 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090868599) |
昇玖工程行 花蓮縣秀林鄉富世村民樂35號1樓 | 李秀英 | 91155426 | 核准設立 - 獨資 |
秀英農產行 登記地址: 嘉義縣新港鄉古民村古民七八號 | 負責人: 徐李秀英 | 統編: 06296114 | 撤銷 - 獨資 |
秀英商號 登記地址: 花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村五七號 | 負責人: 李秀英 | 統編: 08174138 | 歇業 - 獨資 |
秀英傳統店 登記地址: 新北市鶯歌區高職西街74號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 74946039 | 歇業 - 獨資 |
秀英商行 登記地址: 高雄市鳳山區新甲里大明路159號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 80948858 | 歇業 - 獨資 |
秀英花坊 登記地址: 臺北市士林區延平北路6段199巷7之1號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 99329435 | 歇業 - 獨資 |
秀發商號 登記地址: 高雄市鼓山區平和里民營國泰市場肉類第16號 | 負責人: 黃李秀英 | 統編: 82001034 | 核准設立 - 獨資 |
秀明按摩館 登記地址: 臺中市中區中華里中華西街61號 | 負責人: 李秀英 | 統編: 87096853 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090868599) |
昇玖工程行 登記地址: 花蓮縣秀林鄉富世村民樂35號1樓 | 負責人: 李秀英 | 統編: 91155426 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李秀英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
|