丘思旋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名丘思旋的職稱是董事, 持有股份數是250000, 公司名稱是行動科技有限公司, 統一編號是80016270.
根據名稱 行動科技 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 行動科技 ...) | 主要專長: 新事業規劃, 政府創業補助, 創業貸款, 政府創業輔導資源, 創業計畫書撰寫 | 所在地: 新北市 | 現職: 立琦創新科技有限公司/執行長 | 主要經歷: 99-100/中國文化大學推廣教育部協理/40098/社團法人中華創業育成協會秘書長/100/592-97/國立台灣藝術大學創新育成中心經理/200/2 @ 創業顧問名單 |
| 新聞發布單位: 環境部環境部資源循環署 | 新聞發布日期: 2023-09-26 16:20:00 | 新聞編號: 20230926162412 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 資料集識別碼: 31822 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-28 10:17:36 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 教育部資訊及科技教育司 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 一、教育部因應網路雲端技術與行動科技發展趨勢,規劃辦理「國中小行動學習推動計畫」,補助學校善用數位資源精進或創新教學方法,增進學生學習興趣及提升教師教學品質。
二、本資料集提供105-108年獲補助學... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 執行單位: 資策會 | 產出年度: 103 | 產出單位: 資策會 | 計畫名稱: 資策會創新前瞻技術研究計畫 | 領域: 智慧科技 | 技術規格: 以不同來源之結構化資料與非結構化資料建立使用者模型,並即時偵測使用者意圖與情境。其中,結構化資料來源可來自公司ERP、CRM、POS系統,或電子商務平台所產生之表單、資料庫。內容包括個人資料(性別、年... | 潛力預估: 社群媒體與行動科技使實體與數位世界合而為一,對商務環境產生了顯著的影響。本雛型分析範圍包含不同來源之線上、線下與結構、非結構化資料,使用工具包含資料探勘、文字探勘,社群網絡分析,與統計等資料分析技術。... @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署回收基管會 | 新聞發布日期: 2022-09-26 15:07:00 | 新聞編號: 20220926151053 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 行動科技學系 | 學校名稱: 稻江科技暨管理學院 | 教師專長: 電腦視覺/自動化光學檢測 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
| 違反法令: 空氣污染防制法第46條第1項 | 事業名稱: 揪速配行動科技股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-05-16 | 違反時間: 2023-04-12 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 行動科技學系 | 學校名稱: 稻江科技暨管理學院 | 教師專長: Linux伺服器/影像處理/演算法/計算數學/科技業管理 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
主要專長: 新事業規劃, 政府創業補助, 創業貸款, 政府創業輔導資源, 創業計畫書撰寫 | 所在地: 新北市 | 現職: 立琦創新科技有限公司/執行長 | 主要經歷: 99-100/中國文化大學推廣教育部協理/40098/社團法人中華創業育成協會秘書長/100/592-97/國立台灣藝術大學創新育成中心經理/200/2 @ 創業顧問名單 |
新聞發布單位: 環境部環境部資源循環署 | 新聞發布日期: 2023-09-26 16:20:00 | 新聞編號: 20230926162412 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
資料集識別碼: 31822 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-28 10:17:36 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 教育部資訊及科技教育司 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 一、教育部因應網路雲端技術與行動科技發展趨勢,規劃辦理「國中小行動學習推動計畫」,補助學校善用數位資源精進或創新教學方法,增進學生學習興趣及提升教師教學品質。
二、本資料集提供105-108年獲補助學... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
執行單位: 資策會 | 產出年度: 103 | 產出單位: 資策會 | 計畫名稱: 資策會創新前瞻技術研究計畫 | 領域: 智慧科技 | 技術規格: 以不同來源之結構化資料與非結構化資料建立使用者模型,並即時偵測使用者意圖與情境。其中,結構化資料來源可來自公司ERP、CRM、POS系統,或電子商務平台所產生之表單、資料庫。內容包括個人資料(性別、年... | 潛力預估: 社群媒體與行動科技使實體與數位世界合而為一,對商務環境產生了顯著的影響。本雛型分析範圍包含不同來源之線上、線下與結構、非結構化資料,使用工具包含資料探勘、文字探勘,社群網絡分析,與統計等資料分析技術。... @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署回收基管會 | 新聞發布日期: 2022-09-26 15:07:00 | 新聞編號: 20220926151053 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 行動科技學系 | 學校名稱: 稻江科技暨管理學院 | 教師專長: 電腦視覺/自動化光學檢測 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
違反法令: 空氣污染防制法第46條第1項 | 事業名稱: 揪速配行動科技股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-05-16 | 違反時間: 2023-04-12 @ 列管事業污染源裁處資料 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 行動科技學系 | 學校名稱: 稻江科技暨管理學院 | 教師專長: Linux伺服器/影像處理/演算法/計算數學/科技業管理 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
[ 搜尋所有 行動科技 ... ]
無其他 丘思旋 資料。
[ 搜尋所有 丘思旋 ... ]
名稱 行動科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 行動科技)
工樂行動科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區臨沂街13巷13號3樓 | 負責人: 黃建睿 | 統編: 24759432 | 核准設立 |
逸達行動科技股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝三路7號4樓 | 負責人: 黃建華 | 統編: 85033592 | 核准設立 |
一錄通行動科技行 登記地址: 臺中市西屯區西墩里福吉街101號1樓 | 負責人: 何詠享 | 統編: 72560537 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090860128) |
涿鹿行動科技有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京西路1-1號10樓 | 負責人: 葉心若 | 統編: 42610948 | 核准設立 |
冠廷行動科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區延吉街133號 | 負責人: 林廷恩 | 統編: 52278625 | 解散 |
丰碩數位行動科技有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市莿桐里線東路一段17巷10號5樓 | 負責人: 周駿憲 | 統編: 66580556 | 核准設立 |
國源行動科技有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路482號2樓 | 負責人: 莊玉芳 | 統編: 70385696 | 核准設立 |
極致行動科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段30號6樓 | 負責人: 翁素蕙 | 統編: 80192959 | 核准設立 |
[ 查詢所有 行動科技 ... ]
姓名 丘思旋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 丘思旋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
行動科技有限公司 桃園縣桃園市鴻撫街三巷一二號 | 丘思旋 | 80016270 | 核准設立 |
行動科技有限公司 登記地址: 桃園縣桃園市鴻撫街三巷一二號 | 負責人: 丘思旋 | 統編: 80016270 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
|