莊淑美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊淑美的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是龍山禮儀有限公司, 統一編號是80058658.
根據姓名 莊淑美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 莊淑美 ...) | 姓名: 莊淑美 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 嘉義市東區民樂街79號 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
姓名: 莊淑美 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 嘉義市東區民樂街79號 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 莊淑美 ... ]
龍山禮儀有限公司 | 地址: 台中市五權南路723號1樓 | 電話: 04-2262-2460 |
名稱 龍山禮儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 龍山禮儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
龍山禮儀有限公司 臺中市南區積善里五權南路723號1樓 | 莊淑美 | 80058658 | 核准設立 |
龍山禮儀有限公司 登記地址: 臺中市南區積善里五權南路723號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 80058658 | 核准設立 |
姓名 莊淑美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 莊淑美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑美企業社 臺南市新營區新北里南新街112號1樓 | 莊淑美 | 26424279 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090036373) |
伊美髮廊 桃園縣中壢市東興里華岡街8號1樓 | 莊淑美 | 02658874 | 歇業 - 獨資 |
鈞美企業股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段33號12樓之2 | 莊淑美 | 70457591 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-11) |
美瑜商行 臺北市信義區松山路242號 | 莊淑美 | 77896151 | 歇業 - 獨資 |
翊淋髮型名店 新竹市東區南門里武昌街27號1樓 | 莊淑美 | 78256175 | 歇業 - 獨資 |
佳昇企業行 高雄市三民區大豐1路92號1樓 | 莊淑美 | 14241944 | 歇業 - 獨資 |
肯大興業股份有限公司 南投縣草屯鎮中山里草溪路747巷10弄26號 | 莊淑美 | 23006245 | 核准設立 |
燦興行 花蓮縣吉安鄉仁安村南海5街17號1樓 | 莊淑美 | 30109457 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120223170) |
淑美企業社 登記地址: 臺南市新營區新北里南新街112號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 26424279 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090036373) |
伊美髮廊 登記地址: 桃園縣中壢市東興里華岡街8號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 02658874 | 歇業 - 獨資 |
鈞美企業股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段33號12樓之2 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 70457591 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-11) |
美瑜商行 登記地址: 臺北市信義區松山路242號 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 77896151 | 歇業 - 獨資 |
翊淋髮型名店 登記地址: 新竹市東區南門里武昌街27號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 78256175 | 歇業 - 獨資 |
佳昇企業行 登記地址: 高雄市三民區大豐1路92號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 14241944 | 歇業 - 獨資 |
肯大興業股份有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮中山里草溪路747巷10弄26號 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 23006245 | 核准設立 |
燦興行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁安村南海5街17號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 30109457 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120223170) |
[ 查詢所有 莊淑美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|