蔡政達 - 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署 姓名蔡政達 的職稱是監察人 , 持有股份數是953900 , 公司名稱是偉碩投資股份有限公司 , 統一編號是80102248 .
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3850850 | 所代表法人: 偉綜投資股份有限公司 | 偉碩投資股份有限公司 | 統一編號: 80102248
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3850850 | 所代表法人: 偉綜投資股份有限公司 | 偉碩投資股份有限公司 | 統一編號: 80102248
[ 搜尋所有相關: 蔡政達 @ 董監事資料集 ]
無其他 偉碩投資 資料。
[ 搜尋所有 偉碩投資 ... ]
根據姓名 蔡政達 找到的相關資料 (以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡政達 ...)級別名稱: 重要民俗 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 1.西港刈香已有三百餘年歷史,三年一科未曾間斷,彰顯民眾信仰,並具有自發性。
2.儀式完整,地方陣頭活絡,香境涵蓋96村鄕,成為台南在地陣頭最大匯演場域。
3.具歷史性、地方文化性、藝術性與典範性... | 儀式過程及重要特徵: 「西港仔香」主要內容分「刈香繞境」及「王醮」兩部份。刈香繞境可分:南下台南一帶的「南巡」、前往鹿耳門天后宮的「請媽祖」,和一連3天的轄域遶境,多由香境各庄總動員。刈香繞境場面浩大,範圍遼闊,參與的陣頭...
@ 文資局民俗 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/07/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6173295 | 機構負責人姓名: 蔡政達 | 機構代碼: B21500232 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市梓官區信蚵里廣澤路2號2樓
@ 長照ABC據點 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20200729 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 07-6173295 | 機構負責人姓名: 蔡政達 | 機構代碼: B21500232 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市梓官區信蚵里廣澤路2號2樓
@ 長照ABC據點 作者: 蔡政達 | 指導教授: 謝奕旭 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 108 | 論文名稱(外文): From “The Two Sides of the Taiwan Strait Belong to One Family” to “Xi Jinping's 5-Point Reunificatio... | 系所名稱: 政治研究所 | 學校名稱: 國防大學政治作戰學院
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 蔡弘毅 | 指導教授: 蔡政達 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 111 | 論文名稱(外文): Real-Time Thermally Assisted-Occupation Density Functional Theory | 系所名稱: 物理學系 | 學校名稱: 國立臺灣大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 蔡政達 | 指導教授: 姜自強
楊朝棟 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 110 | 論文名稱(外文): Use scientific tools to conduct big data analysis of sales data and predict production plans to achi... | 系所名稱: 高階經營管理碩士在職專班 | 學校名稱: 東海大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 主要產品: 087動物飼品、183肥料及氮化合物 | 統一編號: 59856305 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣員林市中央里中央路611號
@ 登記工廠名錄 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 86249091 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市關廟區埤頭里關新路2段36號F棟
@ 登記工廠名錄
級別名稱: 重要民俗 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 1.西港刈香已有三百餘年歷史,三年一科未曾間斷,彰顯民眾信仰,並具有自發性。
2.儀式完整,地方陣頭活絡,香境涵蓋96村鄕,成為台南在地陣頭最大匯演場域。
3.具歷史性、地方文化性、藝術性與典範性... | 儀式過程及重要特徵: 「西港仔香」主要內容分「刈香繞境」及「王醮」兩部份。刈香繞境可分:南下台南一帶的「南巡」、前往鹿耳門天后宮的「請媽祖」,和一連3天的轄域遶境,多由香境各庄總動員。刈香繞境場面浩大,範圍遼闊,參與的陣頭...
@ 文資局民俗 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/07/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6173295 | 機構負責人姓名: 蔡政達 | 機構代碼: B21500232 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市梓官區信蚵里廣澤路2號2樓
@ 長照ABC據點 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20200729 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 07-6173295 | 機構負責人姓名: 蔡政達 | 機構代碼: B21500232 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市梓官區信蚵里廣澤路2號2樓
@ 長照ABC據點 作者: 蔡政達 | 指導教授: 謝奕旭 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 108 | 論文名稱(外文): From “The Two Sides of the Taiwan Strait Belong to One Family” to “Xi Jinping's 5-Point Reunificatio... | 系所名稱: 政治研究所 | 學校名稱: 國防大學政治作戰學院
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 蔡弘毅 | 指導教授: 蔡政達 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 111 | 論文名稱(外文): Real-Time Thermally Assisted-Occupation Density Functional Theory | 系所名稱: 物理學系 | 學校名稱: 國立臺灣大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 蔡政達 | 指導教授: 姜自強
楊朝棟 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 110 | 論文名稱(外文): Use scientific tools to conduct big data analysis of sales data and predict production plans to achi... | 系所名稱: 高階經營管理碩士在職專班 | 學校名稱: 東海大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 主要產品: 087動物飼品、183肥料及氮化合物 | 統一編號: 59856305 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣員林市中央里中央路611號
@ 登記工廠名錄 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 86249091 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市關廟區埤頭里關新路2段36號F棟
@ 登記工廠名錄
[ 搜尋所有 蔡政達 ... ]
名稱 偉碩投資 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 偉碩投資 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 偉碩投資股份有限公司 新北市五股區五權五路24號 蔡坤叁 80102248 核准設立
偉碩投資股份有限公司 登記地址: 新北市五股區五權五路24號 | 負責人: 蔡坤叁 | 統編: 80102248 | 核准設立
姓名 蔡政達 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡政達 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 政達中藥行 嘉義市東區祐民里公有東零售市場雜貨類店舖區第九號 蔡政達 98066217 核准設立 - 獨資 達達文創整合有限公司 新北市汐止區新台五路1段77號20樓之8 蔡政達 24689078 解散 (核准解散日期: 2020-03-04) 曄達興業有限公司 臺北市大安區浦城街13巷10號︹之1︺2樓 蔡政達 09422635 解散 (核准解散日期: 2019-12-25) 達創商行 臺北市松山區南京東路5段389巷11弄13號2樓 蔡政達 25539920 核准設立 - 獨資 潤達洗衣店 基隆市安樂區樂利三街2巷9號底一層 蔡政達 50585725 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060000273) 正達水電資訊行 高雄市鳳山區五甲二路278巷14弄3號 蔡政達 91471296 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161691900) 鋒達企業社 新北市新莊區長青街35巷28號3樓(現場僅供辦公室使用) 蔡政達 10058233 歇業 - 獨資 振達企業社 新北市新莊區長青街35巷28號3樓(現場僅供辦公室使用) 蔡政達 13379287 歇業 - 獨資
政達中藥行 登記地址: 嘉義市東區祐民里公有東零售市場雜貨類店舖區第九號 | 負責人: 蔡政達 | 統編: 98066217 | 核准設立 - 獨資
達達文創整合有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段77號20樓之8 | 負責人: 蔡政達 | 統編: 24689078 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-04)
曄達興業有限公司 登記地址: 臺北市大安區浦城街13巷10號︹之1︺2樓 | 負責人: 蔡政達 | 統編: 09422635 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-25)
達創商行 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段389巷11弄13號2樓 | 負責人: 蔡政達 | 統編: 25539920 | 核准設立 - 獨資
潤達洗衣店 登記地址: 基隆市安樂區樂利三街2巷9號底一層 | 負責人: 蔡政達 | 統編: 50585725 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060000273)
正達水電資訊行 登記地址: 高雄市鳳山區五甲二路278巷14弄3號 | 負責人: 蔡政達 | 統編: 91471296 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161691900)
鋒達企業社 登記地址: 新北市新莊區長青街35巷28號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 蔡政達 | 統編: 10058233 | 歇業 - 獨資
振達企業社 登記地址: 新北市新莊區長青街35巷28號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 蔡政達 | 統編: 13379287 | 歇業 - 獨資
[ 查詢所有 蔡政達 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369
|