張廷宇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張廷宇的職稱是董事, 持有股份數是380000, 公司名稱是聚泰投資股份有限公司, 統一編號是80107671.
董監事資料集 資料集的 張廷宇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張廷宇 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聚泰投資股份有限公司 | 統一編號: 80107671 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 聚泰投資股份有限公司 | 統一編號: 80107671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 聚泰投資股份有限公司 | 統一編號: 80107671 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聚泰投資股份有限公司 | 統一編號: 80107671 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 聚泰投資股份有限公司 | 統一編號: 80107671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 聚泰投資股份有限公司 | 統一編號: 80107671 |
[ 搜尋所有相關: 張廷宇 @ 董監事資料集 ]
無其他 聚泰投資 資料。
[ 搜尋所有 聚泰投資 ... ]
根據姓名 張廷宇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張廷宇 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/26 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/26 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/26 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/26 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/26 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/26 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 7113419 | 機構負責人姓名: 張廷宇 | 機構代碼: B20900056 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市中正路一段100號1+2樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張廷宇 ... ]
名稱 聚泰投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 聚泰投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聚泰投資股份有限公司 臺中市西區英才路470巷12號2樓之8 | 張宏基 | 80107671 | 核准設立 |
聚泰投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西區英才路470巷12號2樓之8 | 負責人: 張宏基 | 統編: 80107671 | 核准設立 |
姓名 張廷宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張廷宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宇力運動有限公司 臺中市南屯區豐樂里文心南三路795號1樓 | 張廷宇 | 50815064 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-27) |
忠廷企業社 臺北市萬華區和平西路3段179號4樓 | 張廷宇 | 15640927 | 撤銷 - 獨資 |
米芝鄉小吃店 新北市永和區中正路356號 | 張廷宇 | 10059330 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078128061) |
吾不私專業團隊工作室 臺南市北區成功里北成路145號1樓 | 張廷宇 | 40902259 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060014864) |
永利國際運通股份有限公司 桃園市蘆竹區大新路127號 | 張廷宇 | 53010415 | 核准設立 |
群星製冰廠 雲林縣斗南鎮西岐里中正路三四二號 | 張廷宇 | 63319118 | 歇業 - 獨資 |
吾不私股份有限公司 臺南市北區成功里北成路145號1樓 | 張廷宇 | 64834035 | 解散 (核准解散日期: 2017-11-16) |
楙淞實業有限公司 新北市新店區國校路75號2樓 | 張廷宇 | 80244099 | 核准設立 |
宇力運動有限公司 登記地址: 臺中市南屯區豐樂里文心南三路795號1樓 | 負責人: 張廷宇 | 統編: 50815064 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-27) |
忠廷企業社 登記地址: 臺北市萬華區和平西路3段179號4樓 | 負責人: 張廷宇 | 統編: 15640927 | 撤銷 - 獨資 |
米芝鄉小吃店 登記地址: 新北市永和區中正路356號 | 負責人: 張廷宇 | 統編: 10059330 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078128061) |
吾不私專業團隊工作室 登記地址: 臺南市北區成功里北成路145號1樓 | 負責人: 張廷宇 | 統編: 40902259 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060014864) |
永利國際運通股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區大新路127號 | 負責人: 張廷宇 | 統編: 53010415 | 核准設立 |
群星製冰廠 登記地址: 雲林縣斗南鎮西岐里中正路三四二號 | 負責人: 張廷宇 | 統編: 63319118 | 歇業 - 獨資 |
吾不私股份有限公司 登記地址: 臺南市北區成功里北成路145號1樓 | 負責人: 張廷宇 | 統編: 64834035 | 解散 (核准解散日期: 2017-11-16) |
楙淞實業有限公司 登記地址: 新北市新店區國校路75號2樓 | 負責人: 張廷宇 | 統編: 80244099 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張廷宇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
|