劉翼
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉翼的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是蓮花營造有限公司, 統一編號是80112169.
| 違反法令: 空氣污染防制法第44條第1項 | 事業名稱: 蓮花營造有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整,依行政程序法第103條第5項行政處分所根據之事實,客觀上明白足以確認者,行政機關得不給予陳述意見之機會。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 花蓮縣 | 裁處時間: 2023-06-05 | 違反時間: 2022-12-01 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第44條第1項 | 事業名稱: 蓮花營造有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整,依行政程序法第103條第5項行政處分所根據之事實,客觀上明白足以確認者,行政機關得不給予陳述意見之機會。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 花蓮縣 | 裁處時間: 2023-06-05 | 違反時間: 2022-12-01 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 80112169 ... ]
| 處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 173 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 173 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 蓮花營造 ... ]
根據姓名 劉翼 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉翼 ...) | 電話: 0937807302 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、其他、蕈菜 | 證書效期: 2026/09/26 | 新北市新店區竹林路30巷15號5樓 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 造麗企業有限公司 | 統一編號: 12969525 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 盈健股份有限公司 | 統一編號: 23297476 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 雅奎拉生技股份有限公司 | 統一編號: 42943609 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 良潤有限公司 | 統一編號: 42994275 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 樵牧建設有限公司 | 統一編號: 45079207 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 臺灣果品實業股份有限公司 | 統一編號: 54831214 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 民益煤氣有限公司 | 統一編號: 59116251 @ 董監事資料集 |
電話: 0937807302 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、其他、蕈菜 | 證書效期: 2026/09/26 | 新北市新店區竹林路30巷15號5樓 @ 臺灣有機農業資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 造麗企業有限公司 | 統一編號: 12969525 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 盈健股份有限公司 | 統一編號: 23297476 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 雅奎拉生技股份有限公司 | 統一編號: 42943609 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 良潤有限公司 | 統一編號: 42994275 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 樵牧建設有限公司 | 統一編號: 45079207 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 臺灣果品實業股份有限公司 | 統一編號: 54831214 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 民益煤氣有限公司 | 統一編號: 59116251 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉翼 ... ]
蓮花營造有限公司 | 地址: 花蓮縣花蓮市建華路183號之1 | 電話: 03-856-2702 |
名稱 蓮花營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 蓮花營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蓮花營造有限公司 花蓮縣吉安鄉仁和村海岸路506號1樓 | 劉翼 | 80112169 | 核准設立 |
蓮花營造有限公司 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁和村海岸路506號1樓 | 負責人: 劉翼 | 統編: 80112169 | 核准設立 |
姓名 劉翼 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉翼)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
造麗企業有限公司 新北市板橋區中山路2段411號3樓 | 劉翼暄 | 12969525 | 核准設立 |
雅奎拉生技股份有限公司 花蓮縣光復鄉大安村中正路一段114巷1號1樓 | 劉翼 | 42943609 | 核准設立 |
良潤有限公司 臺北市中山區松江路54號6樓之2 | 劉翼慧 | 42994275 | 核准設立 |
樵牧建設有限公司 花蓮縣光復鄉大安村中正路一段114巷1號1樓 | 劉翼 | 45079207 | 核准設立 |
喬華企業社 南投縣名間鄉新街村彰南路407-6號 | 劉翼天 | 45202136 | 歇業 - 獨資 |
華清管理顧問有限公司 臺南市中西區民生路1段167號3樓 | 劉翼東 | 45897121 | 解散 (核准解散日期: 2022-10-03) |
北埔六八早餐店 花蓮縣新城鄉北埔村民族路68號1樓 | 劉翼蜻 | 50747019 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060214736) |
民益煤氣有限公司 高雄市三民區遼寧一街443號 | 劉翼子 | 59116251 | 核准設立 |
造麗企業有限公司 登記地址: 新北市板橋區中山路2段411號3樓 | 負責人: 劉翼暄 | 統編: 12969525 | 核准設立 |
雅奎拉生技股份有限公司 登記地址: 花蓮縣光復鄉大安村中正路一段114巷1號1樓 | 負責人: 劉翼 | 統編: 42943609 | 核准設立 |
良潤有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路54號6樓之2 | 負責人: 劉翼慧 | 統編: 42994275 | 核准設立 |
樵牧建設有限公司 登記地址: 花蓮縣光復鄉大安村中正路一段114巷1號1樓 | 負責人: 劉翼 | 統編: 45079207 | 核准設立 |
喬華企業社 登記地址: 南投縣名間鄉新街村彰南路407-6號 | 負責人: 劉翼天 | 統編: 45202136 | 歇業 - 獨資 |
華清管理顧問有限公司 登記地址: 臺南市中西區民生路1段167號3樓 | 負責人: 劉翼東 | 統編: 45897121 | 解散 (核准解散日期: 2022-10-03) |
北埔六八早餐店 登記地址: 花蓮縣新城鄉北埔村民族路68號1樓 | 負責人: 劉翼蜻 | 統編: 50747019 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060214736) |
民益煤氣有限公司 登記地址: 高雄市三民區遼寧一街443號 | 負責人: 劉翼子 | 統編: 59116251 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉翼 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
|