李魁裕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李魁裕的職稱是董事, 持有股份數是36000, 所代表法人是集仁堂文化事業有限公司, 公司名稱是淡水文化股份有限公司, 統一編號是80126023.
董監事資料集 資料集的 李魁裕 相關資料
(以下顯示 9 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李魁裕 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 65000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 53500 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 65000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 53500 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 淡水文化股份有限公司 | 統一編號: 80126023 |
[ 搜尋所有相關: 李魁裕 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 淡水文化 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 淡水文化 ...) | 級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 新北市政府 | 指定登錄理由: 為臺灣對外貿易有直接說明意義之歷史價值 @ 文資局古蹟 |
| 開放時間: 週二至週日(9:00~17:30)(逢週一休館.免費參觀) | | 電話: 886-2-26221928 | 地址: 新北市251淡水區鼻頭街22號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 景點服務電話: 886-2-26221928 | 開放時間: 週二至週日(9:00~17:30)(逢週一休館.免費參觀) | 景點地址: 新北市251淡水區鼻頭街22號 | 景點票價資訊: | 景點特色文字簡述: 淡水捷運站一帶舊稱「鼻仔頭」,淡水開港後,洋樓、洋行林立,除五大洋行─寶順、德記、水陸、和記、怡記洋行外,嘉士洋行也並列其中,位於今鼻頭街22號的殼牌(Shell)公司之儲油倉庫及油槽,前身便是「英商... | 古蹟分級: | 警告及注意事項: @ 新北市觀光旅遊景點(中文) |
| 國立中正紀念堂管理處 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立中正紀念堂管理處 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/10/06 @ 文化部研習課程 |
| (中華民國)吳峻毅 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳峻毅 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2019/10/03 | 結束時間: 2019/10/06 | 電話: 886-2-25178747 | 新北市 | 地點: 台灣高爾夫俱樂部(老淡水球場) | 地址: 新北市淡水區中正路一段6巷32號 | 參與者: 國內外男子高爾夫好手及觀賞球賽民眾 | 停車資訊: | 描述: 本次比賽為亞洲巡迴賽在亞洲最重要的一站,積分可以列入世界排名,增進台灣在國際能見度,增加台灣職業男子選手參加亞洲巡迴賽的機會,提昇世界排名。一、選手報到及練習日:108年9月30日至10月1日二、職業... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 新北市政府 | 指定登錄理由: 為臺灣對外貿易有直接說明意義之歷史價值 @ 文資局古蹟 |
開放時間: 週二至週日(9:00~17:30)(逢週一休館.免費參觀) | | 電話: 886-2-26221928 | 地址: 新北市251淡水區鼻頭街22號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
景點服務電話: 886-2-26221928 | 開放時間: 週二至週日(9:00~17:30)(逢週一休館.免費參觀) | 景點地址: 新北市251淡水區鼻頭街22號 | 景點票價資訊: | 景點特色文字簡述: 淡水捷運站一帶舊稱「鼻仔頭」,淡水開港後,洋樓、洋行林立,除五大洋行─寶順、德記、水陸、和記、怡記洋行外,嘉士洋行也並列其中,位於今鼻頭街22號的殼牌(Shell)公司之儲油倉庫及油槽,前身便是「英商... | 古蹟分級: | 警告及注意事項: @ 新北市觀光旅遊景點(中文) |
國立中正紀念堂管理處 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立中正紀念堂管理處 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/10/06 @ 文化部研習課程 |
(中華民國)吳峻毅 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳峻毅 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2019/10/03 | 結束時間: 2019/10/06 | 電話: 886-2-25178747 | 新北市 | 地點: 台灣高爾夫俱樂部(老淡水球場) | 地址: 新北市淡水區中正路一段6巷32號 | 參與者: 國內外男子高爾夫好手及觀賞球賽民眾 | 停車資訊: | 描述: 本次比賽為亞洲巡迴賽在亞洲最重要的一站,積分可以列入世界排名,增進台灣在國際能見度,增加台灣職業男子選手參加亞洲巡迴賽的機會,提昇世界排名。一、選手報到及練習日:108年9月30日至10月1日二、職業... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 淡水文化 ... ]
根據姓名 李魁裕 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 李魁裕 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 益昌實業有限公司 | 統一編號: 13120149 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 多鄰資訊有限公司 | 到職日期: 1030401 | 統一編號: 54705960 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 益昌實業有限公司 | 統一編號: 13120149 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 多鄰資訊有限公司 | 到職日期: 1030401 | 統一編號: 54705960 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 李魁裕 ... ]
名稱 淡水文化 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 淡水文化)
姓名 李魁裕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 李魁裕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
益昌實業有限公司 臺北市大同區西寧北路104號1樓 | 李魁裕 | 13120149 | 核准設立 |
益良食品行 臺北市大同區西寧北路104號1樓 | 李魁裕 | 18395244 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104100800) |
多鄰資訊有限公司 新北市淡水區新興里新春街190號22樓之8 | 李魁裕 | 54705960 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-07) |
益昌實業有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路104號1樓 | 負責人: 李魁裕 | 統編: 13120149 | 核准設立 |
益良食品行 登記地址: 臺北市大同區西寧北路104號1樓 | 負責人: 李魁裕 | 統編: 18395244 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104100800) |
多鄰資訊有限公司 登記地址: 新北市淡水區新興里新春街190號22樓之8 | 負責人: 李魁裕 | 統編: 54705960 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-07) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
|