鄭清源
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭清源的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是怡遠管理顧問股份有限公司, 統一編號是80156285.
無其他 怡遠管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 怡遠管理顧問 ... ]
根據姓名 鄭清源 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭清源 ...) | 李億勳 | 高雄市 | 場域: 其他 | 高雄市左營區海軍陸戰隊 @ 文化部公共藝術 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 源溙有限公司 | 統一編號: 93616564 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5871111 | 機構負責人姓名: 鄭清源 | 機構代碼: BD1100014 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣二崙鄉崙東村中山路一段199巷51號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5871111 | 機構負責人姓名: 鄭清源 | 機構代碼: B21100006 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣西螺鎮光華里市場南路371號5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5871111 | 機構負責人姓名: 鄭清源 | 機構代碼: BD1100017 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣西螺鎮河南里河南58號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5871111 | 機構負責人姓名: 鄭清源 | 機構代碼: BD1100016 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣西螺鎮福田里新厝20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5871111 | 機構負責人姓名: 鄭清源 | 機構代碼: BD1100014 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣二崙鄉崙東村中山路一段199巷51號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5871111 | 機構負責人姓名: 鄭清源 | 機構代碼: B21100006 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣西螺鎮光華里市場南路371號5樓 @ 長照C據點 |
李億勳 | 高雄市 | 場域: 其他 | 高雄市左營區海軍陸戰隊 @ 文化部公共藝術 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 源溙有限公司 | 統一編號: 93616564 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5871111 | 機構負責人姓名: 鄭清源 | 機構代碼: BD1100014 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣二崙鄉崙東村中山路一段199巷51號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5871111 | 機構負責人姓名: 鄭清源 | 機構代碼: B21100006 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣西螺鎮光華里市場南路371號5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5871111 | 機構負責人姓名: 鄭清源 | 機構代碼: BD1100017 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣西螺鎮河南里河南58號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5871111 | 機構負責人姓名: 鄭清源 | 機構代碼: BD1100016 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣西螺鎮福田里新厝20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5871111 | 機構負責人姓名: 鄭清源 | 機構代碼: BD1100014 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣二崙鄉崙東村中山路一段199巷51號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5871111 | 機構負責人姓名: 鄭清源 | 機構代碼: B21100006 | 機構種類: BD | 地址全址: 雲林縣西螺鎮光華里市場南路371號5樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 鄭清源 ... ]
名稱 怡遠管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 怡遠管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡遠管理顧問股份有限公司 臺北市中山區中山北路1段64號5樓 | | 80156285 | 解散 (文號: 2005-9-8 府建商字 第09418042210號) |
怡遠管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段64號5樓 | 統編: 80156285 | 解散 (文號: 2005-9-8 府建商字 第09418042210號) |
姓名 鄭清源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭清源)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
源順工程行 臺南市新營區新北里周武街283號 | 鄭清源 | 89000242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120040677) |
源溙有限公司 臺北市信義區市民大道6段250號7樓 | 鄭清源 | 93616564 | 核准設立 |
元通開發有限公司 臺北市中山區南京東路1段25號10樓之2 | 鄭清源 | 50863895 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-07) |
迪特利企業社 新竹市北區境福里中正路四二一號一樓 | 鄭清源 | 02862003 | 歇業 - 獨資 |
旭伸號 雲林縣水林鄉水北村水林路一0六號 | 鄭清源 | 06194329 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040041722) |
東盈企業社 高雄市鳳山區新甲里武營路52巷50號 | 鄭清源 | 08521806 | 歇業 - 獨資 |
宏國電子遊戲場業 屏東縣屏東市大同里民族路一五七之一號一、二樓 | 鄭清源 | 18161978 | 核准設立 - 獨資 |
新義珍餅店 臺北市士林區延平北路6段247號1樓 | 鄭清源 | 31137797 | 撤銷 - 獨資 |
源順工程行 登記地址: 臺南市新營區新北里周武街283號 | 負責人: 鄭清源 | 統編: 89000242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120040677) |
源溙有限公司 登記地址: 臺北市信義區市民大道6段250號7樓 | 負責人: 鄭清源 | 統編: 93616564 | 核准設立 |
元通開發有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路1段25號10樓之2 | 負責人: 鄭清源 | 統編: 50863895 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-07) |
迪特利企業社 登記地址: 新竹市北區境福里中正路四二一號一樓 | 負責人: 鄭清源 | 統編: 02862003 | 歇業 - 獨資 |
旭伸號 登記地址: 雲林縣水林鄉水北村水林路一0六號 | 負責人: 鄭清源 | 統編: 06194329 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040041722) |
東盈企業社 登記地址: 高雄市鳳山區新甲里武營路52巷50號 | 負責人: 鄭清源 | 統編: 08521806 | 歇業 - 獨資 |
宏國電子遊戲場業 登記地址: 屏東縣屏東市大同里民族路一五七之一號一、二樓 | 負責人: 鄭清源 | 統編: 18161978 | 核准設立 - 獨資 |
新義珍餅店 登記地址: 臺北市士林區延平北路6段247號1樓 | 負責人: 鄭清源 | 統編: 31137797 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 鄭清源 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
|