吳芝淳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳芝淳的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是日宇股份有限公司, 統一編號是80162738.
董監事資料集 資料集的 吳芝淳 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳芝淳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日宇股份有限公司 | 統一編號: 80162738 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日宇股份有限公司 | 統一編號: 80162738 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日宇股份有限公司 | 統一編號: 80162738 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日宇股份有限公司 | 統一編號: 80162738 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日宇股份有限公司 | 統一編號: 80162738 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日宇股份有限公司 | 統一編號: 80162738 |
[ 搜尋所有相關: 吳芝淳 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80162738 | 電話號碼: 02-2755-7565 | 臺北市大安區復興南路1段209號4樓 |
統一編號: 80162738 | 電話號碼: 02-2755-7565 | 臺北市大安區復興南路1段209號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳芝淳 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 日宇 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 日宇 ...) | (中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 10870596 | 電話號碼: 0919567809 | 臺南市安平區育平里平豐路44巷16號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 電話1: 04-22580000 | 電話2: | 加入公會名稱1: 台中市不動產仲介經紀商業同業公會 | 統一編號: 82831860 | 臺中市南屯區公益路2段487號1樓 @ 臺中市不動產經紀業名冊 |
| 食品業者登錄字號: K-200114829-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24880217 | 苗栗縣苗栗市北苗里26鄰英才路40號 @ 食品業者登錄資料集 |
(中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 10870596 | 電話號碼: 0919567809 | 臺南市安平區育平里平豐路44巷16號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
電話1: 04-22580000 | 電話2: | 加入公會名稱1: 台中市不動產仲介經紀商業同業公會 | 統一編號: 82831860 | 臺中市南屯區公益路2段487號1樓 @ 臺中市不動產經紀業名冊 |
食品業者登錄字號: K-200114829-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24880217 | 苗栗縣苗栗市北苗里26鄰英才路40號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 日宇 ... ]
根據姓名 吳芝淳 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 吳芝淳 ...) | 團體會址: 臺北市大安區和平東路2段297號12樓 | 成立日期: 1011122 | 理事長: 吳芝淳 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 492942 | 所代表法人: | 實山意國際通股份有限公司 | 統一編號: 54165231 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 吳芝淳 | 設立時間: 1011122 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
團體會址: 臺北市大安區和平東路2段297號12樓 | 成立日期: 1011122 | 理事長: 吳芝淳 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 492942 | 所代表法人: | 實山意國際通股份有限公司 | 統一編號: 54165231 @ 董監事資料集 |
負責人: 吳芝淳 | 設立時間: 1011122 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 吳芝淳 ... ]
日宇電腦有限公司 | 地址: 新北市蘆洲區三民路80號3樓 | 電話: 02-2282-8276 |
名稱 日宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 日宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日宇興商行 臺南市安平區育平里平豐路44巷16號1樓 | 白洪宇 | 10870596 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090039464) |
日宇食品行 新竹市香山區頂褔里中山路640巷198號二樓之1 | 陳寬宇 | 91171729 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
日宇國際貿易有限公司 新北市林口區四維路116號4樓 | 黃子絜 | 90229792 | 核准設立 |
日宇盛餐飲事業有限公司 苗栗縣苗栗市北苗里26鄰英才路40號 | 劉怡帆 | 24880217 | 核准設立 |
日宇科技有限公司 高雄市前鎮區一心二路206號18樓之6 | 李振寧 | 42694783 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-20) |
日宇電業股份有限公司 新北市林口區文化二路2段145號2樓 | 黄國烜 | 90878064 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-17) |
日宇企業商行 臺中市梧棲區中正里中和街170巷21號一樓 | 林俊雄 | 93361838 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120869907) |
日宇建設有限公司 高雄市三民區美都路118號3樓 | 董鴻璋 | 28595214 | 核准設立 |
日宇興商行 登記地址: 臺南市安平區育平里平豐路44巷16號1樓 | 負責人: 白洪宇 | 統編: 10870596 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090039464) |
日宇食品行 登記地址: 新竹市香山區頂褔里中山路640巷198號二樓之1 | 負責人: 陳寬宇 | 統編: 91171729 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
日宇國際貿易有限公司 登記地址: 新北市林口區四維路116號4樓 | 負責人: 黃子絜 | 統編: 90229792 | 核准設立 |
日宇盛餐飲事業有限公司 登記地址: 苗栗縣苗栗市北苗里26鄰英才路40號 | 負責人: 劉怡帆 | 統編: 24880217 | 核准設立 |
日宇科技有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區一心二路206號18樓之6 | 負責人: 李振寧 | 統編: 42694783 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-20) |
日宇電業股份有限公司 登記地址: 新北市林口區文化二路2段145號2樓 | 負責人: 黄國烜 | 統編: 90878064 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-17) |
日宇企業商行 登記地址: 臺中市梧棲區中正里中和街170巷21號一樓 | 負責人: 林俊雄 | 統編: 93361838 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120869907) |
日宇建設有限公司 登記地址: 高雄市三民區美都路118號3樓 | 負責人: 董鴻璋 | 統編: 28595214 | 核准設立 |
[ 查詢所有 日宇 ... ]
姓名 吳芝淳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 吳芝淳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日宇股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段209號4樓 | 吳芝淳 | 80162738 | 核准設立 |
日宇股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段209號4樓 | 負責人: 吳芝淳 | 統編: 80162738 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
|