黃慧菁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃慧菁的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是錢通股份有限公司, 統一編號是80164335.
董監事資料集 資料集的 黃慧菁 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃慧菁 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 錢通股份有限公司 | 統一編號: 80164335 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 錢通股份有限公司 | 統一編號: 80164335 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 錢通股份有限公司 | 統一編號: 80164335 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 錢通股份有限公司 | 統一編號: 80164335 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 錢通股份有限公司 | 統一編號: 80164335 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 錢通股份有限公司 | 統一編號: 80164335 |
[ 搜尋所有相關: 黃慧菁 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80164335 | 電話號碼: 02-2511-2925 | 臺北市中山區林森北路111號4樓 |
統一編號: 80164335 | 電話號碼: 02-2511-2925 | 臺北市中山區林森北路111號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃慧菁 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 錢通 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 錢通 ...) | 刊登日期: 2021-04-29 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 聯絡方式: | 是否收費: Y | 活動地點: 新北市三峽區民權街84巷12之1號(三峽禾乃川國產豆製所)、新北市三峽區清水街317號(甘樂食堂) | 開始日期: 20200715 | 結束日期: 20201231 | 發起單位: | 主辦單位: 禾乃川國產豆製所與甘樂食堂 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 產業別(新版): 行動與通訊 | 成立時間: 2013 | 公司網址: http://callsaver.cc/ @ 天使與新創資源平台-新創企業資料庫 |
| 生產者: 李○定 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 屏東縣鹽埔鄉 | 異動日期: 2024/04/11 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 520000 | 所代表法人: | 錢通電信工程有限公司 | 統一編號: 16336472 @ 董監事資料集 |
刊登日期: 2021-04-29 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
聯絡方式: | 是否收費: Y | 活動地點: 新北市三峽區民權街84巷12之1號(三峽禾乃川國產豆製所)、新北市三峽區清水街317號(甘樂食堂) | 開始日期: 20200715 | 結束日期: 20201231 | 發起單位: | 主辦單位: 禾乃川國產豆製所與甘樂食堂 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
產業別(新版): 行動與通訊 | 成立時間: 2013 | 公司網址: http://callsaver.cc/ @ 天使與新創資源平台-新創企業資料庫 |
生產者: 李○定 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 屏東縣鹽埔鄉 | 異動日期: 2024/04/11 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 520000 | 所代表法人: | 錢通電信工程有限公司 | 統一編號: 16336472 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 錢通 ... ]
根據姓名 黃慧菁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃慧菁 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/12/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918229849 | 機構負責人姓名: 黃慧菁 | 機構代碼: B80800001 | 機構種類: B8 | 地址全址: 臺中市西屯區國安一路229號10樓之13 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/12/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918229849 | 機構負責人姓名: 黃慧菁 | 機構代碼: B80800001 | 機構種類: B8 | 地址全址: 臺中市西屯區國安一路229號10樓之13 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/12/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918229849 | 機構負責人姓名: 黃慧菁 | 機構代碼: B80800001 | 機構種類: B8 | 地址全址: 臺中市西屯區國安一路229號10樓之13 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0918229849 | 機構負責人姓名: 黃慧菁 | 機構代碼: B80800001 | 機構種類: B8 | 地址全址: 臺中市南屯區黎明東街163號2樓之10 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 新國產實業股份有限公司 | 統一編號: 27310680 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣欣加坡科技股份有限公司 | 統一編號: 27321504 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣國旅聯合股份有限公司 | 統一編號: 27322742 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中華銀聯股份有限公司 | 統一編號: 27324474 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/12/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918229849 | 機構負責人姓名: 黃慧菁 | 機構代碼: B80800001 | 機構種類: B8 | 地址全址: 臺中市西屯區國安一路229號10樓之13 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/12/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918229849 | 機構負責人姓名: 黃慧菁 | 機構代碼: B80800001 | 機構種類: B8 | 地址全址: 臺中市西屯區國安一路229號10樓之13 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/12/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0918229849 | 機構負責人姓名: 黃慧菁 | 機構代碼: B80800001 | 機構種類: B8 | 地址全址: 臺中市西屯區國安一路229號10樓之13 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0918229849 | 機構負責人姓名: 黃慧菁 | 機構代碼: B80800001 | 機構種類: B8 | 地址全址: 臺中市南屯區黎明東街163號2樓之10 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 新國產實業股份有限公司 | 統一編號: 27310680 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣欣加坡科技股份有限公司 | 統一編號: 27321504 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣國旅聯合股份有限公司 | 統一編號: 27322742 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中華銀聯股份有限公司 | 統一編號: 27324474 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃慧菁 ... ]
小錢通訊行 | 地址: 台北市士林區文林路265號1樓 | 電話: 02-8861-4079 |
錢通電信工程有限公司 | 地址: 彰化縣和美鎮彰新路四段222號 | 電話: 04-735-4444 |
名稱 錢通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 錢通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
小錢通訊行 臺北市士林區文林路265號 | 錢昱睿 | 09707203 | 核准設立 - 獨資 |
錢通電信工程有限公司 彰化縣和美鎮竹園里彰新路4段218號 | 陳文賢 | 16336472 | 核准設立 |
錢通海彩券行 臺南市善化區東關里中山路398號1樓 | 湯海文 | 36834809 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
錢通股份有限公司 臺北市中山區林森北路111號4樓 | 史霞 | 80164335 | 核准設立 |
錢通企業有限公司 臺北市資料空白 | | 12141928 | 撤銷 (077年12月10日 建一字 第號) |
錢通行 新北市三重區福德南路52之1號 | 魏麗紅 | 14186941 | 歇業 - 獨資 |
錢通商行 苗栗縣苗栗市福麗里二一鄰華民路三七巷三號一樓 | 程金龍 | 17337112 | 撤銷 - 獨資 |
錢通國際貿易有限公司 臺中市西屯區逢甲里西屯路二段256巷6號16樓之2 | | 28334083 | 廢止 (文號: 2008-1-7 經授中字 第0973463445號) |
小錢通訊行 登記地址: 臺北市士林區文林路265號 | 負責人: 錢昱睿 | 統編: 09707203 | 核准設立 - 獨資 |
錢通電信工程有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮竹園里彰新路4段218號 | 負責人: 陳文賢 | 統編: 16336472 | 核准設立 |
錢通海彩券行 登記地址: 臺南市善化區東關里中山路398號1樓 | 負責人: 湯海文 | 統編: 36834809 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
錢通股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路111號4樓 | 負責人: 史霞 | 統編: 80164335 | 核准設立 |
錢通企業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 12141928 | 撤銷 (077年12月10日 建一字 第號) |
錢通行 登記地址: 新北市三重區福德南路52之1號 | 負責人: 魏麗紅 | 統編: 14186941 | 歇業 - 獨資 |
錢通商行 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里二一鄰華民路三七巷三號一樓 | 負責人: 程金龍 | 統編: 17337112 | 撤銷 - 獨資 |
錢通國際貿易有限公司 登記地址: 臺中市西屯區逢甲里西屯路二段256巷6號16樓之2 | 統編: 28334083 | 廢止 (文號: 2008-1-7 經授中字 第0973463445號) |
[ 查詢所有 錢通 ... ]
姓名 黃慧菁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃慧菁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃慧菁商店 苗栗縣通霄鎮平元里八鄰竹林路二0巷九號 | 黃慧菁 | 49793788 | 核准設立 - 獨資 |
翊珮商行 屏東縣內埔鄉內田村廣濟路79號一樓 | 黃慧菁 | 09113005 | 歇業 - 獨資 |
珀宸電子遊戲場 屏東縣內埔鄉美和村學人路75號1樓 | 黃慧菁 | 09150227 | 撤銷 - 獨資 |
珉豈超商 屏東縣內埔鄉美和村學人路75號一樓 | 黃慧菁 | 09150401 | 歇業 - 獨資 |
海咪咪的店 花蓮縣花蓮市國聯里國聯4路34號1樓 | 黃慧菁 | 10676024 | 歇業 - 獨資 |
麗堤服飾店 高雄市新興區林森1路152號1樓 | 黃慧菁 | 14566858 | 歇業 - 獨資 |
旭隆企業社 新北市瑞芳區明燈路3段263號 | 黃慧菁 | 14652278 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045249775) |
竹蘭企業社 宜蘭縣五結鄉五結村新興路九六號一樓 | 黃慧菁 | 17925532 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090900540) |
黃慧菁商店 登記地址: 苗栗縣通霄鎮平元里八鄰竹林路二0巷九號 | 負責人: 黃慧菁 | 統編: 49793788 | 核准設立 - 獨資 |
翊珮商行 登記地址: 屏東縣內埔鄉內田村廣濟路79號一樓 | 負責人: 黃慧菁 | 統編: 09113005 | 歇業 - 獨資 |
珀宸電子遊戲場 登記地址: 屏東縣內埔鄉美和村學人路75號1樓 | 負責人: 黃慧菁 | 統編: 09150227 | 撤銷 - 獨資 |
珉豈超商 登記地址: 屏東縣內埔鄉美和村學人路75號一樓 | 負責人: 黃慧菁 | 統編: 09150401 | 歇業 - 獨資 |
海咪咪的店 登記地址: 花蓮縣花蓮市國聯里國聯4路34號1樓 | 負責人: 黃慧菁 | 統編: 10676024 | 歇業 - 獨資 |
麗堤服飾店 登記地址: 高雄市新興區林森1路152號1樓 | 負責人: 黃慧菁 | 統編: 14566858 | 歇業 - 獨資 |
旭隆企業社 登記地址: 新北市瑞芳區明燈路3段263號 | 負責人: 黃慧菁 | 統編: 14652278 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045249775) |
竹蘭企業社 登記地址: 宜蘭縣五結鄉五結村新興路九六號一樓 | 負責人: 黃慧菁 | 統編: 17925532 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090900540) |
[ 查詢所有 黃慧菁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
|