王海玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王海玲的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 所代表法人是康達資訊股份有限公司, 公司名稱是康達生命訊息股份有限公司, 統一編號是80175403.
無其他 康達生命訊息 資料。
[ 搜尋所有 康達生命訊息 ... ]
根據姓名 王海玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王海玲 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 開始時間: 2018/11/3 | 結束時間: 2018/11/4 | 電話: 886-8-2324174 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 壹、活動資訊一、 音樂節源起與本年演出特色★2009年,在「翟山坑道」舉行首創的【古寧頭和平祈福音樂會】,引起各界廣大迴響。★2010年起,每年舉辦【金門坑道音樂節】至今,兩天各三場的音樂會報名,均在... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)凃佩岑、葉佳修、施孝榮、王海玲、李明德、許景淳、殷正洋 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)凃佩岑、葉佳修、施孝榮、王海玲、李明德、許景淳、殷正洋 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
開始時間: 2018/11/3 | 結束時間: 2018/11/4 | 電話: 886-8-2324174 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 壹、活動資訊一、 音樂節源起與本年演出特色★2009年,在「翟山坑道」舉行首創的【古寧頭和平祈福音樂會】,引起各界廣大迴響。★2010年起,每年舉辦【金門坑道音樂節】至今,兩天各三場的音樂會報名,均在... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)凃佩岑、葉佳修、施孝榮、王海玲、李明德、許景淳、殷正洋 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)凃佩岑、葉佳修、施孝榮、王海玲、李明德、許景淳、殷正洋 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 王海玲 ... ]
名稱 康達生命訊息 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 康達生命訊息)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
康達生命訊息股份有限公司 臺北市信義區松德路72號3樓 | | 80175403 | 解散 (文號: 2003-11-6 府建商字 第09223569000號) |
康達生命訊息股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路72號3樓 | 統編: 80175403 | 解散 (文號: 2003-11-6 府建商字 第09223569000號) |
姓名 王海玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 王海玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王海玲藝文工作坊 高雄市美濃區下九寮35號 | 王海玲 | 88016891 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161625100) |
樂勇工程顧問有限公司 臺中市南區正氣街47號12樓之7 | 王海玲 | 82986575 | 核准設立 |
原流整合行銷有限公司 臺中市南區正氣街47號12樓之7 | 王海玲 | 93700437 | 核准設立 |
王海玲藝文工作坊 登記地址: 高雄市美濃區下九寮35號 | 負責人: 王海玲 | 統編: 88016891 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161625100) |
樂勇工程顧問有限公司 登記地址: 臺中市南區正氣街47號12樓之7 | 負責人: 王海玲 | 統編: 82986575 | 核准設立 |
原流整合行銷有限公司 登記地址: 臺中市南區正氣街47號12樓之7 | 負責人: 王海玲 | 統編: 93700437 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
|