李雅卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李雅卿的職稱是董事, 持有股份數是454000, 公司名稱是蓉勇盈投資股份有限公司, 統一編號是80191678.
董監事資料集 資料集的 李雅卿 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李雅卿 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 546000 | 所代表法人: | 蓉勇盈投資股份有限公司 | 統一編號: 80191678 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 蓉勇盈投資股份有限公司 | 統一編號: 80191678 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 546000 | 所代表法人: | 蓉勇盈投資股份有限公司 | 統一編號: 80191678 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 蓉勇盈投資股份有限公司 | 統一編號: 80191678 |
[ 搜尋所有相關: 李雅卿 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 蓉勇盈投資股份有限公司 | 到職日期: 0920424 | 統一編號: 80191678 |
公司名稱: 蓉勇盈投資股份有限公司 | 到職日期: 0920424 | 統一編號: 80191678 |
[ 搜尋所有相關: 李雅卿 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 蓉勇盈投資股份有限公司 | 出頭天投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 28689113 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 蓉勇盈投資股份有限公司 | 出頭天投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 28689113 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蓉勇盈投資 ... ]
根據姓名 李雅卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李雅卿 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200003 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區中庄里忠孝路539號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200003 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區中庄里忠孝路539號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200003 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區中庄里忠孝路539號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200003 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區中庄里忠孝路539號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200003 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區中庄里忠孝路539號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200003 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區中庄里忠孝路539號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/05/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2765041#7008 | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200020 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區忠孝路539號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/05/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2765041#7008 | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200020 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區忠孝路539號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200003 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區中庄里忠孝路539號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200003 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區中庄里忠孝路539號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200003 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區中庄里忠孝路539號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200003 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區中庄里忠孝路539號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200003 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區中庄里忠孝路539號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200003 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區中庄里忠孝路539號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/05/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2765041#7008 | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200020 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區忠孝路539號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/05/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2765041#7008 | 機構負責人姓名: 李雅卿 | 機構代碼: B11200020 | 機構種類: B1 | 地址全址: 嘉義市東區忠孝路539號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 李雅卿 ... ]
名稱 蓉勇盈投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 蓉勇盈投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蓉勇盈投資股份有限公司 臺北市中正區羅斯福路2段116號6樓之1 | 李志華 | 80191678 | 核准設立 |
蓉勇盈投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路2段116號6樓之1 | 負責人: 李志華 | 統編: 80191678 | 核准設立 |
姓名 李雅卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 李雅卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
南門排骨酥麵店 臺中市南區南門里南門路89號1樓 | 李雅卿 | 10994082 | 核准設立 - 獨資 |
億蕊美髮室 宜蘭縣羅東鎮賢文里公正路177號一樓 | 李雅卿 | 29326049 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060903331) |
展賦實業股份有限公司 新北市土城區延和路62巷6弄8號4樓 | 李雅卿 | 53426835 | 解散 (核准解散日期: 2015-06-15) |
菲帆美髮室 宜蘭縣羅東鎮賢文里公正路177號一樓 | 李雅卿 | 82187783 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070903278) |
開權工程企業行 基隆市仁愛區愛一路四二號九樓 | 段李雅卿 | 98105921 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
南門排骨酥麵店 登記地址: 臺中市南區南門里南門路89號1樓 | 負責人: 李雅卿 | 統編: 10994082 | 核准設立 - 獨資 |
億蕊美髮室 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮賢文里公正路177號一樓 | 負責人: 李雅卿 | 統編: 29326049 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060903331) |
展賦實業股份有限公司 登記地址: 新北市土城區延和路62巷6弄8號4樓 | 負責人: 李雅卿 | 統編: 53426835 | 解散 (核准解散日期: 2015-06-15) |
菲帆美髮室 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮賢文里公正路177號一樓 | 負責人: 李雅卿 | 統編: 82187783 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070903278) |
開權工程企業行 登記地址: 基隆市仁愛區愛一路四二號九樓 | 負責人: 段李雅卿 | 統編: 98105921 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
|