曾清文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾清文的職稱是董事長, 持有股份數是90000, 公司名稱是綠地保股份有限公司, 統一編號是80197271.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠地保股份有限公司 | 統一編號: 80197271 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠地保股份有限公司 | 統一編號: 80197271 |
[ 搜尋所有相關: 曾清文 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80197271 | 電話號碼: 02-87726262 | 臺北市大安區光復南路102號4樓 |
統一編號: 80197271 | 電話號碼: 02-87726262 | 臺北市大安區光復南路102號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 曾清文 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 綠地保 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 綠地保 ...) | 級別名稱: 直轄市定考古遺址 | 所屬主管機關: 臺南市政府 | 指定(登錄)理由: 「五間厝南遺址」,有黑陶文化等文化層,具多樣性,內涵豐富且保存狀況良好,具文化期相之代表性。 | 現狀: 1.遺址西側專35用地業經搶救發掘。
2.遺址東側綠26用地規劃為公園綠地,且遺留埋藏深,保存狀況良好。 @ 文資局考古遺址 |
| 資料集識別碼: 166231 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 19:05:04 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJ... | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-... | 提供機關: 臺北市政府工務局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供本市田園城市、都市綠地、透水鋪面、水資源及水利設施、公園綠地、保水防災、藍色公路、水資源處理及回收再利用及都市綠建築等主題分類圖層,格式 Geojson ,座標系統TWD97。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
級別名稱: 直轄市定考古遺址 | 所屬主管機關: 臺南市政府 | 指定(登錄)理由: 「五間厝南遺址」,有黑陶文化等文化層,具多樣性,內涵豐富且保存狀況良好,具文化期相之代表性。 | 現狀: 1.遺址西側專35用地業經搶救發掘。
2.遺址東側綠26用地規劃為公園綠地,且遺留埋藏深,保存狀況良好。 @ 文資局考古遺址 |
資料集識別碼: 166231 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 19:05:04 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJSON;GEOJ... | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-... | 提供機關: 臺北市政府工務局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供本市田園城市、都市綠地、透水鋪面、水資源及水利設施、公園綠地、保水防災、藍色公路、水資源處理及回收再利用及都市綠建築等主題分類圖層,格式 Geojson ,座標系統TWD97。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 綠地保 ... ]
根據姓名 曾清文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾清文 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 清源營造股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6815800 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: A11500034 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市美濃區德興里忠孝路一段219號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6815800 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: A11500034 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市美濃區德興里忠孝路一段219號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照C據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 清源營造股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6815800 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: A11500034 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市美濃區德興里忠孝路一段219號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6815800 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: A11500034 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市美濃區德興里忠孝路一段219號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 曾清文 ... ]
名稱 綠地保 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 綠地保)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
綠地保股份有限公司 臺北市大安區光復南路102號4樓 | 曾清文 | 80197271 | 核准設立 |
綠地保股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路102號4樓 | 負責人: 曾清文 | 統編: 80197271 | 核准設立 |
姓名 曾清文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曾清文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
清文國際企業社 新北市新莊區中原東路192之1號9樓 | 曾清文 | 87479280 | 核准設立 - 獨資 |
恒豐隆行 桃園市桃園區慈文里慈文路336號1樓 | 曾清文 | 67727776 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099009062) |
路可博環保科技股份有限公司 新北市永和區竹林路25巷30號 | 曾清文 | 55716943 | 核准設立 |
佰億企業社 臺北市大同區臺北市大同區重慶北路3段232號 | 曾清文 | 42274207 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124110444) |
振昌工程行 屏東縣屏東市三山里金城街七一巷一號 | 曾清文 | 87660422 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10877916900) |
飛鷹物業管理顧問有限公司 新北市五股區自強路113巷1弄14號 | 曾清文 | 28880202 | 核准設立 |
祺洋企業有限公司 臺北市中山區建國北路2段262號2樓 | 曾清文 | 54680497 | 核准設立 |
飛鷹保全股份有限公司 新北市五股區自強路113巷1弄14號1樓 | 曾清文 | 70670690 | 核准設立 |
清文國際企業社 登記地址: 新北市新莊區中原東路192之1號9樓 | 負責人: 曾清文 | 統編: 87479280 | 核准設立 - 獨資 |
恒豐隆行 登記地址: 桃園市桃園區慈文里慈文路336號1樓 | 負責人: 曾清文 | 統編: 67727776 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099009062) |
路可博環保科技股份有限公司 登記地址: 新北市永和區竹林路25巷30號 | 負責人: 曾清文 | 統編: 55716943 | 核准設立 |
佰億企業社 登記地址: 臺北市大同區臺北市大同區重慶北路3段232號 | 負責人: 曾清文 | 統編: 42274207 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124110444) |
振昌工程行 登記地址: 屏東縣屏東市三山里金城街七一巷一號 | 負責人: 曾清文 | 統編: 87660422 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10877916900) |
飛鷹物業管理顧問有限公司 登記地址: 新北市五股區自強路113巷1弄14號 | 負責人: 曾清文 | 統編: 28880202 | 核准設立 |
祺洋企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段262號2樓 | 負責人: 曾清文 | 統編: 54680497 | 核准設立 |
飛鷹保全股份有限公司 登記地址: 新北市五股區自強路113巷1弄14號1樓 | 負責人: 曾清文 | 統編: 70670690 | 核准設立 |
[ 查詢所有 曾清文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
|