施金圖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名施金圖的職稱是董事, 持有股份數是400000, 公司名稱是弘福有限公司, 統一編號是80215593.
| 統一編號: 80215593 | 電話號碼: 04-7789091 | 彰化縣鹿港鎮詔安里田洋巷56之1號 |
統一編號: 80215593 | 電話號碼: 04-7789091 | 彰化縣鹿港鎮詔安里田洋巷56之1號 |
[ 搜尋所有相關: 施金圖 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 弘福 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 弘福 ...) | OID: 2.16.886.103.90028.100286.100000 | 電話: 06-2058167 | 地址: 臺南市永康區國光六街2號 | DN: ou=附設臺南市私立弘福居家式服務類長期照顧服務機構,o=社團法人臺南市弘福社區關懷照顧服務協會,l=臺南市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 場站目前車輛數量: 2 | 可還車位數: 23 | 場站總停車格: 25 | 地址: 弘智街/弘福街口(西南側) | 資料更新時間: 20240919223017 @ 臺中市公共自行車(YouBike2.0)租借站&即時車位資料 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2058167 | 機構負責人姓名: 林奕宏 | 機構代碼: 1R1400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區西灣里國光六街2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2058167 | 機構負責人姓名: 林奕宏 | 機構代碼: 1R1400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區西灣里國光六街2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2058167 | 機構負責人姓名: 林奕宏 | 機構代碼: 1R1400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區西灣里國光六街2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2058167 | 機構負責人姓名: 林奕宏 | 機構代碼: 1R1400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區西灣里國光六街2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2058167 | 機構負責人姓名: 林奕宏 | 機構代碼: 1R1400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區西灣里國光六街2號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2058167 | 機構負責人姓名: 林奕宏 | 機構代碼: 1R1400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區西灣里國光六街2號 @ 長照B據點 |
OID: 2.16.886.103.90028.100286.100000 | 電話: 06-2058167 | 地址: 臺南市永康區國光六街2號 | DN: ou=附設臺南市私立弘福居家式服務類長期照顧服務機構,o=社團法人臺南市弘福社區關懷照顧服務協會,l=臺南市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
場站目前車輛數量: 2 | 可還車位數: 23 | 場站總停車格: 25 | 地址: 弘智街/弘福街口(西南側) | 資料更新時間: 20240919223017 @ 臺中市公共自行車(YouBike2.0)租借站&即時車位資料 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2058167 | 機構負責人姓名: 林奕宏 | 機構代碼: 1R1400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區西灣里國光六街2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2058167 | 機構負責人姓名: 林奕宏 | 機構代碼: 1R1400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區西灣里國光六街2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2058167 | 機構負責人姓名: 林奕宏 | 機構代碼: 1R1400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區西灣里國光六街2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2058167 | 機構負責人姓名: 林奕宏 | 機構代碼: 1R1400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區西灣里國光六街2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2058167 | 機構負責人姓名: 林奕宏 | 機構代碼: 1R1400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區西灣里國光六街2號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2058167 | 機構負責人姓名: 林奕宏 | 機構代碼: 1R1400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區西灣里國光六街2號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 弘福 ... ]
無其他 施金圖 資料。
[ 搜尋所有 施金圖 ... ]
弘福建設事業股份有限公司 | 地址: 新北市三芝區福德里大湖8號之8 | 電話: 02-2637-1130 |
弘福青菓行 | 地址: 台北市萬華區萬大路533號0820室水果0批場 | 電話: 02-2307-8512 |
弘福扁食 | 地址: 新北市永和區民權路34號1樓 | 電話: 02-8941-6550 |
弘福有限公司 | 地址: 彰化縣鹿港鎮詔安里田洋巷56號之1 | 電話: 04-775-5372 |
金弘福企業有限公司 | 地址: 桃園市蘆竹區中興路100巷1號 | 電話: 03-313-8021 |
弘福企業有限公司 | 地址: 台北市中山區新生北路二段115巷1號2樓 | 電話: 02-2511-1757 |
弘福五金行 | 地址: 高雄市楠梓區後昌路203號 | 電話: 07-363-3803 |
有限責任台南縣弘福照顧服務勞動合作社 | 地址: 台南市永康區中山南路195巷15號之B1 | 電話: 06-303-5911 |
有限責任台南縣弘福照顧服務勞動合作社 | 地址: 台南市永康區中山南路231巷52號 | 電話: 06-303-5912 |
名稱 弘福 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 弘福)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘福活力早餐 南投縣草屯鎮敦和里仁愛路33號一樓 | 胡宜弘 | 26836722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030003618) |
弘福實業社 臺中市龍井區新東里新興路25巷37號1樓 | 賴弘祥 | 82432511 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080868082) |
弘福國際股份有限公司 臺中市北區太原路三段36號3樓之1 | 張弘宇 | 83416530 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-24) |
弘福企業社 新北市土城區中央路4段121號(1樓) | 廖勝弘 | 85168275 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088126410) |
弘福精密工業有限公司 新北市五股區工商路99巷7號 | 吳重福 | 27848583 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-18) |
弘福企業社 桃園市觀音區觀音里信義路64號1樓 | 官賢會 | 01707166 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099017415) |
弘福五金行 高雄市楠梓區後昌路203號 | 黃衛安 | 06937764 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561925100) |
弘福企業有限公司 臺北市中山區新生北路2段117號1樓 | 柯維騏 | 11166153 | 核准設立 |
弘福活力早餐 登記地址: 南投縣草屯鎮敦和里仁愛路33號一樓 | 負責人: 胡宜弘 | 統編: 26836722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030003618) |
弘福實業社 登記地址: 臺中市龍井區新東里新興路25巷37號1樓 | 負責人: 賴弘祥 | 統編: 82432511 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080868082) |
弘福國際股份有限公司 登記地址: 臺中市北區太原路三段36號3樓之1 | 負責人: 張弘宇 | 統編: 83416530 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-24) |
弘福企業社 登記地址: 新北市土城區中央路4段121號(1樓) | 負責人: 廖勝弘 | 統編: 85168275 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088126410) |
弘福精密工業有限公司 登記地址: 新北市五股區工商路99巷7號 | 負責人: 吳重福 | 統編: 27848583 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-18) |
弘福企業社 登記地址: 桃園市觀音區觀音里信義路64號1樓 | 負責人: 官賢會 | 統編: 01707166 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099017415) |
弘福五金行 登記地址: 高雄市楠梓區後昌路203號 | 負責人: 黃衛安 | 統編: 06937764 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561925100) |
弘福企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區新生北路2段117號1樓 | 負責人: 柯維騏 | 統編: 11166153 | 核准設立 |
[ 查詢所有 弘福 ... ]
姓名 施金圖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 施金圖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘福有限公司 彰化縣鹿港鎮詔安里田洋巷56之1號 | 施金圖 | 80215593 | 核准設立 |
弘福有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮詔安里田洋巷56之1號 | 負責人: 施金圖 | 統編: 80215593 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
|