林麗霞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林麗霞的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是安瑞化工有限公司, 統一編號是80243444.
| 統一編號: 80243444 | 電話號碼: | 臺中市北區國豐街36之1號 |
統一編號: 80243444 | 電話號碼: | 臺中市北區國豐街36之1號 |
[ 搜尋所有相關: 林麗霞 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 安瑞化工 資料。
[ 搜尋所有 安瑞化工 ... ]
根據姓名 林麗霞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林麗霞 ...) | (中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7557769 | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R1500020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區鳳頂路441號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R2000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 澎湖縣馬公市西文里新店路397號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7557769 | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R1500020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區鳳頂路441號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R2000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 澎湖縣馬公市西文里新店路397號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7557769 | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R1500020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區鳳頂路441號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R2000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 澎湖縣馬公市西文里新店路397號 @ 長照B據點 |
(中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7557769 | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R1500020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區鳳頂路441號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R2000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 澎湖縣馬公市西文里新店路397號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7557769 | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R1500020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區鳳頂路441號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R2000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 澎湖縣馬公市西文里新店路397號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7557769 | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R1500020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區鳳頂路441號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R2000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 澎湖縣馬公市西文里新店路397號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 林麗霞 ... ]
安瑞化工有限公司 | 地址: 台中市北區國豐街36號之1,3樓 | 電話: 04-2230-1252 |
名稱 安瑞化工 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 安瑞化工)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安瑞化工有限公司 臺中市北區國豐街36之1號 | 林麗霞 | 80243444 | 核准設立 |
安瑞化工有限公司 登記地址: 臺中市北區國豐街36之1號 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 80243444 | 核准設立 |
姓名 林麗霞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林麗霞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗霞企業社 新北市板橋區四川路2段123號12樓之10 | 林麗霞 | 85174826 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108160366) |
林麗霞商號 臺南市新營區三仙里育德三街3號1樓 | 林麗霞 | 26458707 | 歇業 - 獨資 |
金源工程行 新北市林口區仁愛路2段235號5樓之1 | 林麗霞 | 37894776 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108171797) |
林傑名品時尚館 臺中市北區賴興里文心路四段190之3號1樓 | 林麗霞 | 45829757 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060867299) |
承秉工程行 新北市林口區仁愛路2段235號5樓之1 | 林麗霞 | 82299605 | 核准設立 - 獨資 |
木漾森林早午餐 桃園市中壢區普義里溪洲街259號 | 林麗霞 | 95031643 | 核准設立 - 獨資 |
長崎冰菓店 高雄市苓雅區林森2路1之2號地下樓 | 林麗霞 | 81859734 | 核准設立 - 獨資 |
榮祥信封行 臺北市大同區迪化街224巷13號1樓 | 陳林麗霞 | 01130311 | 撤銷 - 獨資 |
麗霞企業社 登記地址: 新北市板橋區四川路2段123號12樓之10 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 85174826 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108160366) |
林麗霞商號 登記地址: 臺南市新營區三仙里育德三街3號1樓 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 26458707 | 歇業 - 獨資 |
金源工程行 登記地址: 新北市林口區仁愛路2段235號5樓之1 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 37894776 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108171797) |
林傑名品時尚館 登記地址: 臺中市北區賴興里文心路四段190之3號1樓 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 45829757 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060867299) |
承秉工程行 登記地址: 新北市林口區仁愛路2段235號5樓之1 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 82299605 | 核准設立 - 獨資 |
木漾森林早午餐 登記地址: 桃園市中壢區普義里溪洲街259號 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 95031643 | 核准設立 - 獨資 |
長崎冰菓店 登記地址: 高雄市苓雅區林森2路1之2號地下樓 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 81859734 | 核准設立 - 獨資 |
榮祥信封行 登記地址: 臺北市大同區迪化街224巷13號1樓 | 負責人: 陳林麗霞 | 統編: 01130311 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 林麗霞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
|