陳宥臻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳宥臻的職稱是董事長, 持有股份數是250000, 公司名稱是利御股份有限公司, 統一編號是80250649.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 利御股份有限公司 | 統一編號: 80250649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 利御股份有限公司 | 統一編號: 80250649 |
[ 搜尋所有相關: 陳宥臻 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 利御 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 利御 ...) | 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 新加坡商三得利健益亞太股份有限公司台灣分公司/赤O知生 | 處分機關: 臺北市 | 處分日期: 01 17 2024 12:00AM | 刊播日期: 01 17 2024 12:00AM | 刊播媒體: 自由時報 @ 違規食品廣告資料集 |
| 英文品名: SUNTORY GRAND MACA CAPSULE | 有效日期: 1140806 | 申請商名稱: 台灣三得利健益股份有限公司 | 簽審文件編號: DHC0A960119929 | 成分: L-ARGININE;;HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE;;MOISTURE;;CARRAGEENAN;;POTASSIUM CHLORIDE;;SILICON RESIN;... @ 輸入錠狀膠囊狀食品查驗登記資料集 |
| 食品業者登錄字號: F-200238826-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市淡水區民權路185巷10號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: F-200238826-00001-4 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 新北市淡水區民權路185巷10號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 博報堂知達股份有限公司/伊O俊太郎 | 處分機關: 臺北市 | 處分日期: 05 15 2024 12:00AM | 刊播日期: 05 15 2024 12:00AM | 刊播媒體: 自由時報 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 新加坡商三得利健益亞太股份有限公司台灣分公司/赤O知生 | 處分機關: 臺北市 | 處分日期: 01 17 2024 12:00AM | 刊播日期: 01 17 2024 12:00AM | 刊播媒體: 自由時報 @ 違規食品廣告資料集 |
英文品名: SUNTORY GRAND MACA CAPSULE | 有效日期: 1140806 | 申請商名稱: 台灣三得利健益股份有限公司 | 簽審文件編號: DHC0A960119929 | 成分: L-ARGININE;;HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE;;MOISTURE;;CARRAGEENAN;;POTASSIUM CHLORIDE;;SILICON RESIN;... @ 輸入錠狀膠囊狀食品查驗登記資料集 |
食品業者登錄字號: F-200238826-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市淡水區民權路185巷10號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: F-200238826-00001-4 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 新北市淡水區民權路185巷10號 @ 食品業者登錄資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 博報堂知達股份有限公司/伊O俊太郎 | 處分機關: 臺北市 | 處分日期: 05 15 2024 12:00AM | 刊播日期: 05 15 2024 12:00AM | 刊播媒體: 自由時報 @ 違規食品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 利御 ... ]
根據姓名 陳宥臻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳宥臻 ...) | (中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區大成里水交社路335號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區水交社路335號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區大成里水交社路335號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區水交社路335號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區大成里水交社路335號 @ 長照B據點 |
(中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區大成里水交社路335號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區水交社路335號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區大成里水交社路335號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區水交社路335號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2911218 | 機構負責人姓名: 陳宥臻 | 機構代碼: A31400025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市南區大成里水交社路335號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 陳宥臻 ... ]
名稱 利御 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 利御)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
利御股份有限公司 雲林縣虎尾鎮平和里大成八街68號一樓 | 陳宥臻 | 80250649 | 核准設立 |
利御事業有限公司 新北市三峽區龍埔里學勤路20號(1樓) | | 53199281 | 解散 (核准解散日期: 2014-02-25) |
利御股份有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮平和里大成八街68號一樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 80250649 | 核准設立 |
利御事業有限公司 登記地址: 新北市三峽區龍埔里學勤路20號(1樓) | 統編: 53199281 | 解散 (核准解散日期: 2014-02-25) |
姓名 陳宥臻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳宥臻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
琦臻名產行 花蓮縣吉安鄉永安村永安二街11號1樓 | 陳宥臻 | 82179806 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100184535) |
品臻行 新竹市東區榮光里中正路43號一樓 | 陳宥臻 | 93069192 | 核准設立 - 獨資 |
帝宥企業社 屏東縣新園鄉鹽埔村中正路308號一樓 | 陳宥臻 | 89065639 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11167001700) |
陳妮美學工作室 高雄市左營區新莊一路139號1樓 | 陳宥臻 | 88084243 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262322500) |
綺騰服飾 臺南市永康區北灣里大同街380巷31弄28號1樓 | 陳宥臻 | 10184148 | 歇業 - 合夥 |
亦富營造有限公司 彰化縣鹿港鎮新興街60號 | 陳宥臻 | 16483100 | 核准設立 |
福氣電子遊戲場業 嘉義市西區書院里新榮路233號一樓 | 陳宥臻 | 19397277 | 歇業 - 獨資 |
昇發行 花蓮縣吉安鄉永安村明仁二街12號一樓 | 陳宥臻 | 26565024 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120180689) |
琦臻名產行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉永安村永安二街11號1樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 82179806 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100184535) |
品臻行 登記地址: 新竹市東區榮光里中正路43號一樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 93069192 | 核准設立 - 獨資 |
帝宥企業社 登記地址: 屏東縣新園鄉鹽埔村中正路308號一樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 89065639 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11167001700) |
陳妮美學工作室 登記地址: 高雄市左營區新莊一路139號1樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 88084243 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262322500) |
綺騰服飾 登記地址: 臺南市永康區北灣里大同街380巷31弄28號1樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 10184148 | 歇業 - 合夥 |
亦富營造有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮新興街60號 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 16483100 | 核准設立 |
福氣電子遊戲場業 登記地址: 嘉義市西區書院里新榮路233號一樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 19397277 | 歇業 - 獨資 |
昇發行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉永安村明仁二街12號一樓 | 負責人: 陳宥臻 | 統編: 26565024 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120180689) |
[ 查詢所有 陳宥臻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
|