洪晶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪晶的職稱是董事, 持有股份數是425000, 公司名稱是美樂達科技股份有限公司, 統一編號是80260148.
董監事資料集 資料集的 洪晶 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 洪晶 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美樂達科技股份有限公司 | 統一編號: 80260148 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 425000 | 所代表法人: | 美樂達科技股份有限公司 | 統一編號: 80260148 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美樂達科技股份有限公司 | 統一編號: 80260148 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美樂達科技股份有限公司 | 統一編號: 80260148 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 425000 | 所代表法人: | 美樂達科技股份有限公司 | 統一編號: 80260148 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美樂達科技股份有限公司 | 統一編號: 80260148 |
[ 搜尋所有相關: 洪晶 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80260148 | 電話號碼: 02-87928958 | 臺北市內湖區行善路56號3樓 |
統一編號: 80260148 | 電話號碼: 02-87928958 | 臺北市內湖區行善路56號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 洪晶 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 美樂達科技 資料。
[ 搜尋所有 美樂達科技 ... ]
根據姓名 洪晶 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪晶 ...) | (聖露西亞)Mrs. Brenda Phanis-Lewis ;(印度尼西亞)洪晶晶;(日本)岩田璃璃 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: 名額:35
線上報名 @ 講座資訊 |
| (聖露西亞)Mrs. Brenda Phanis-Lewis ;(印度尼西亞)洪晶晶;(日本)岩田璃璃 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: 名額:35
線上報名 @ 藝文活動-所有類別 |
| 團體會址: 臺南市安南區郡安路5段184巷52弄25號 | 成立日期: 1070421 | 理事長: 洪晶晶 @ 全國性人民團體名冊 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 負責人: 洪晶晶 | 設立時間: 1070421 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 資料集識別碼: 148010 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-11 01:24:43 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 桃園市政府社會局 | 服務分類: 出生及收養 | 資料集描述: 提供桃園市弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務名冊(113年) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11055 | 所代表法人: | 銅銨金屬股份有限公司 | 統一編號: 59368072 @ 董監事資料集 |
(聖露西亞)Mrs. Brenda Phanis-Lewis ;(印度尼西亞)洪晶晶;(日本)岩田璃璃 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: 名額:35
線上報名 @ 講座資訊 |
(聖露西亞)Mrs. Brenda Phanis-Lewis ;(印度尼西亞)洪晶晶;(日本)岩田璃璃 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: 名額:35
線上報名 @ 藝文活動-所有類別 |
團體會址: 臺南市安南區郡安路5段184巷52弄25號 | 成立日期: 1070421 | 理事長: 洪晶晶 @ 全國性人民團體名冊 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
負責人: 洪晶晶 | 設立時間: 1070421 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
資料集識別碼: 148010 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-11 01:24:43 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 桃園市政府社會局 | 服務分類: 出生及收養 | 資料集描述: 提供桃園市弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務名冊(113年) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11055 | 所代表法人: | 銅銨金屬股份有限公司 | 統一編號: 59368072 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 洪晶 ... ]
名稱 美樂達科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 美樂達科技)
美樂達科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行善路56號3樓 | 負責人: 鄺穗祺 | 統編: 80260148 | 核准設立 |
姓名 洪晶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 洪晶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雙鶴小吃店 桃園市龜山區大湖里文化二路3號 | 洪晶晶 | 48029913 | 核准設立 - 合夥 |
聖翊企業有限公司 臺北市大安區和平東路2段203號10樓之1 | 鄺洪晶 | 15843633 | 核准設立 |
遠東工程股份有限公司 高雄市三民區更新街42號 | 洪晶瑩 | 75680009 | 核准設立 |
雙鶴小吃店 登記地址: 桃園市龜山區大湖里文化二路3號 | 負責人: 洪晶晶 | 統編: 48029913 | 核准設立 - 合夥 |
聖翊企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路2段203號10樓之1 | 負責人: 鄺洪晶 | 統編: 15843633 | 核准設立 |
遠東工程股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區更新街42號 | 負責人: 洪晶瑩 | 統編: 75680009 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
|