蔡宏毅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡宏毅的職稱是董事長, 持有股份數是2478000, 公司名稱是台灣奈米科技應用股份有限公司, 統一編號是80275515.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472000 | 所代表法人: | 台灣奈米科技應用股份有限公司 | 統一編號: 80275515 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472000 | 所代表法人: | 台灣奈米科技應用股份有限公司 | 統一編號: 80275515 |
[ 搜尋所有相關: 蔡宏毅 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80275515 | 電話號碼: 02-2388-2611 | 桃園市蘆竹區南崁路一段83號18樓之2 |
統一編號: 80275515 | 電話號碼: 02-2388-2611 | 桃園市蘆竹區南崁路一段83號18樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 蔡宏毅 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據姓名 蔡宏毅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡宏毅 ...) | (中華民國)Coming True Fire Group 即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (中華民國)Coming True Fire Group 即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 廷鑫興業股份有限公司 | 統一編號: 22447526 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 車視通科技有限公司 | 統一編號: 28008405 @ 董監事資料集 |
(中華民國)Coming True Fire Group 即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(中華民國)Coming True Fire Group 即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(中華民國)即將成真火舞團 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 廷鑫興業股份有限公司 | 統一編號: 22447526 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 車視通科技有限公司 | 統一編號: 28008405 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡宏毅 ... ]
名稱 台灣奈米科技應用 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣奈米科技應用)
台灣奈米科技應用股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區南崁路一段83號18樓之2 | 負責人: 蔡宏毅 | 統編: 80275515 | 核准設立 |
姓名 蔡宏毅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 蔡宏毅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾毅工程行 新竹市香山區東香里芝柏二街21號一樓 | 蔡宏毅 | 42050001 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100003587) |
宏采旅行社有限公司 臺北市內湖區文湖街3號5樓 | 蔡宏毅 | 24554178 | 解散已清算完結 (107年05月01日 士院彩民司成107年度司司字 第110號) |
車視通科技有限公司 臺中市沙鹿區正義路97巷63號 | 蔡宏毅 | 28008405 | 核准設立 |
弘上藝品有限公司 臺北市松山區民權東路3段106巷15弄5號2樓 | 蔡宏毅 | 83266429 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-03) |
虎秋文昌雞 雲林縣虎尾鎮中山里和平路122號1樓 | 蔡宏毅 | 92257111 | 核准設立 - 獨資 |
禾毅工程行 登記地址: 新竹市香山區東香里芝柏二街21號一樓 | 負責人: 蔡宏毅 | 統編: 42050001 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100003587) |
宏采旅行社有限公司 登記地址: 臺北市內湖區文湖街3號5樓 | 負責人: 蔡宏毅 | 統編: 24554178 | 解散已清算完結 (107年05月01日 士院彩民司成107年度司司字 第110號) |
車視通科技有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區正義路97巷63號 | 負責人: 蔡宏毅 | 統編: 28008405 | 核准設立 |
弘上藝品有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段106巷15弄5號2樓 | 負責人: 蔡宏毅 | 統編: 83266429 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-03) |
虎秋文昌雞 登記地址: 雲林縣虎尾鎮中山里和平路122號1樓 | 負責人: 蔡宏毅 | 統編: 92257111 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|