林美菊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林美菊的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是永盛企管顧問有限公司, 統一編號是80287391.
無其他 永盛企管顧問 資料。
[ 搜尋所有 永盛企管顧問 ... ]
根據姓名 林美菊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林美菊 ...) | 電話: 0932078296 | 負責人姓名: 林美菊 | 成立日期: 1050326 | 臺北市103民權西路172號 | 上傳日期: 2019/3/29 下午 03:35:27 @ 臺北市社區發展服務-社區發展協會(大同) |
| 食品業者登錄字號: K-200020128-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 苗栗縣苗栗市嘉盛里嘉盛街50號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 2557-1918 | 機構負責人姓名: 林美菊 | 機構代碼: BF0100012 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大同區民權西路172號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 2557-1918 | 機構負責人姓名: 林美菊 | 機構代碼: BF0100012 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大同區民權西路172號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 2557-1918 | 機構負責人姓名: 林美菊 | 機構代碼: BF0100012 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大同區民權西路172號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2557-1918 | 機構負責人姓名: 林美菊 | 機構代碼: BF0100012 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大同區民權里民權西路172號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2557-1918 | 機構負責人姓名: 林美菊 | 機構代碼: BF0100012 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大同區民權里民權西路172號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2557-1918 | 機構負責人姓名: 林美菊 | 機構代碼: BF0100012 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大同區民權里民權西路172號1樓 @ 長照B據點 |
電話: 0932078296 | 負責人姓名: 林美菊 | 成立日期: 1050326 | 臺北市103民權西路172號 | 上傳日期: 2019/3/29 下午 03:35:27 @ 臺北市社區發展服務-社區發展協會(大同) |
食品業者登錄字號: K-200020128-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 苗栗縣苗栗市嘉盛里嘉盛街50號 @ 食品業者登錄資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 2557-1918 | 機構負責人姓名: 林美菊 | 機構代碼: BF0100012 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大同區民權西路172號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 2557-1918 | 機構負責人姓名: 林美菊 | 機構代碼: BF0100012 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大同區民權西路172號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 2557-1918 | 機構負責人姓名: 林美菊 | 機構代碼: BF0100012 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大同區民權西路172號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2557-1918 | 機構負責人姓名: 林美菊 | 機構代碼: BF0100012 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大同區民權里民權西路172號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2557-1918 | 機構負責人姓名: 林美菊 | 機構代碼: BF0100012 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大同區民權里民權西路172號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2557-1918 | 機構負責人姓名: 林美菊 | 機構代碼: BF0100012 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大同區民權里民權西路172號1樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 林美菊 ... ]
名稱 永盛企管顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永盛企管顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永盛企管顧問有限公司 臺北市中山區松江路185號6樓之7 | 林美菊 | 80287391 | 核准設立 |
永盛企管顧問有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路185號6樓之7 | 負責人: 林美菊 | 統編: 80287391 | 核准設立 |
姓名 林美菊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林美菊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佰元專業剪髮 新竹市香山區香山里香北路56號一樓 | 彭林美菊 | 34937359 | 歇業 - 獨資 |
奇美工業社 苗栗縣頭份鎮蘆竹里九鄰蘆一一二之一0號 | 林美菊 | 02942718 | 歇業 - 獨資 |
欣美洋行 臺南市東區崇善里崇明十三街10巷70號1樓 | 古林美菊 | 56903418 | 歇業 - 獨資 |
筑野行 臺北市中山區林森北路259巷9號1樓68室 | 林美菊 | 01187215 | 撤銷 - 獨資 |
小林牛仔屋 臺南市麻豆區保安里興中路95號 | 林美菊 | 74700871 | 歇業 - 獨資 |
誼興針織實業社 新北市土城區中正路?7段?75巷53弄?02號5樓 | 林美菊 | 01898587 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
同毅工程股份有限公司 宜蘭縣羅東鎮陽明路14號1樓 | 林美菊 | 16898240 | 核准設立 |
鎮暉科技有限公司 臺南市北區成德里文成二路198號3樓 | 林美菊 | 24385440 | 核准設立 |
佰元專業剪髮 登記地址: 新竹市香山區香山里香北路56號一樓 | 負責人: 彭林美菊 | 統編: 34937359 | 歇業 - 獨資 |
奇美工業社 登記地址: 苗栗縣頭份鎮蘆竹里九鄰蘆一一二之一0號 | 負責人: 林美菊 | 統編: 02942718 | 歇業 - 獨資 |
欣美洋行 登記地址: 臺南市東區崇善里崇明十三街10巷70號1樓 | 負責人: 古林美菊 | 統編: 56903418 | 歇業 - 獨資 |
筑野行 登記地址: 臺北市中山區林森北路259巷9號1樓68室 | 負責人: 林美菊 | 統編: 01187215 | 撤銷 - 獨資 |
小林牛仔屋 登記地址: 臺南市麻豆區保安里興中路95號 | 負責人: 林美菊 | 統編: 74700871 | 歇業 - 獨資 |
誼興針織實業社 登記地址: 新北市土城區中正路?7段?75巷53弄?02號5樓 | 負責人: 林美菊 | 統編: 01898587 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
同毅工程股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮陽明路14號1樓 | 負責人: 林美菊 | 統編: 16898240 | 核准設立 |
鎮暉科技有限公司 登記地址: 臺南市北區成德里文成二路198號3樓 | 負責人: 林美菊 | 統編: 24385440 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林美菊 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
|