陳玉山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳玉山的職稱是董事, 持有股份數是900000, 公司名稱是集詮有限公司, 統一編號是80294127.
根據名稱 集詮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 集詮 ...) | 資料集識別碼: 164667 | 詮釋資料更新時間: 2024-06-17 11:45:20 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;JSON;XML | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺中市政府數位治理局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 開放資料資料集詮釋資料標準規範為描述詮釋資料項目內容依數位發展部規定 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 作者: Katherine M. Hayes著; 活水編譯小組編譯 | 出版機構: 光啟文化 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 176 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267272381 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 統一編號: 90632082 | 電話號碼: 0966019791 | 臺北市大同區赤峰街44巷14號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 食品業者登錄字號: A-190632082-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90632082 | 台北市大同區赤峰街44巷14號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 作者: 柯佩君編著 | 出版機構: 春暉 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 640 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-8524-89-7 (精裝, NT$600, 640面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 集詮興業股份有限公司 | 統一編號: 02331929 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 集詮企業股份有限公司 | 統一編號: 22665917 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3135 | 所代表法人: | 集詮企業股份有限公司 | 統一編號: 22665917 @ 董監事資料集 |
資料集識別碼: 164667 | 詮釋資料更新時間: 2024-06-17 11:45:20 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;JSON;XML | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺中市政府數位治理局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 開放資料資料集詮釋資料標準規範為描述詮釋資料項目內容依數位發展部規定 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
作者: Katherine M. Hayes著; 活水編譯小組編譯 | 出版機構: 光啟文化 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 176 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267272381 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
統一編號: 90632082 | 電話號碼: 0966019791 | 臺北市大同區赤峰街44巷14號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
食品業者登錄字號: A-190632082-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90632082 | 台北市大同區赤峰街44巷14號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
作者: 柯佩君編著 | 出版機構: 春暉 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 640 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-8524-89-7 (精裝, NT$600, 640面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 集詮興業股份有限公司 | 統一編號: 02331929 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 集詮企業股份有限公司 | 統一編號: 22665917 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3135 | 所代表法人: | 集詮企業股份有限公司 | 統一編號: 22665917 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 集詮 ... ]
根據姓名 陳玉山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳玉山 ...) | 開始時間: 2021/09/09 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/09/10 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局8樓 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/10/31 | 結束時間: 2021/10/31 | 電話: 886-953547199 | 臺北市 | 地點: 教育部體育署3F大禮堂 | 地址: 台北市中山區朱崙街20號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 臺北B場 (體育署場)從零開始看見福爾摩沙之美 日期:110年10月31日(日)時間: 8:30~16:30地點:教育部體育署3F大禮堂(台北市中山區朱崙街20號) 主持人:朱愛琪時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 產品中類: 22塑膠製品製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市汐止區福德一路三九二巷一號四樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 220塑膠製品
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 公司名稱: 山平企業有限公司 | 到職日期: 0690810 | 統一編號: 12257075 @ 公司登記經理人資料集 |
| 主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶 | 統一編號: 97544681 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里太平二八街3號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 45009809 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區內定里合圳北路一五號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: (04)22544197 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 募建 | 負責人: 陳玉山 | 南屯區 | 地址: 臺中市南屯區黎明里干城街202巷1弄1號 | 註記: 補辦 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
開始時間: 2021/09/09 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/09/10 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局8樓 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/10/31 | 結束時間: 2021/10/31 | 電話: 886-953547199 | 臺北市 | 地點: 教育部體育署3F大禮堂 | 地址: 台北市中山區朱崙街20號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 臺北B場 (體育署場)從零開始看見福爾摩沙之美 日期:110年10月31日(日)時間: 8:30~16:30地點:教育部體育署3F大禮堂(台北市中山區朱崙街20號) 主持人:朱愛琪時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
產品中類: 22塑膠製品製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市汐止區福德一路三九二巷一號四樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 220塑膠製品
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
公司名稱: 山平企業有限公司 | 到職日期: 0690810 | 統一編號: 12257075 @ 公司登記經理人資料集 |
主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶 | 統一編號: 97544681 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里太平二八街3號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 45009809 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區內定里合圳北路一五號 @ 登記工廠名錄 |
電話: (04)22544197 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 募建 | 負責人: 陳玉山 | 南屯區 | 地址: 臺中市南屯區黎明里干城街202巷1弄1號 | 註記: 補辦 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
[ 搜尋所有 陳玉山 ... ]
集詮有限公司 | 地址: 台北市士林區中山北路六段280號1樓 | 電話: 02-2836-4988 |
集詮實業有限公司 | 地址: 桃園市龜山區振興路1188號之1 | 電話: 03-349-8989 |
名稱 集詮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 集詮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
集詮企業股份有限公司 臺中市北區錦華街44號2樓 | 林芝安 | 22665917 | 核准設立 |
集詮實業有限公司 新北市板橋區中正路379巷3弄36-1號 | 謝宜娟 | 24243267 | 核准設立 |
今集詮股份有限公司 臺北市大同區赤峰街44巷14號1樓 | 張彧睿 | 90632082 | 核准設立 |
集詮興業股份有限公司 新北市中和區員山路五一二之二號 | | 02331929 | 解散 (082年07月31日 建三丙字 第082345179號) |
集詮有限公司 新北市淡水區淡金路2段517號7樓 | 陳玉山 | 80294127 | 核准設立 |
今集詮股份有限公司忠孝門市 臺北市大安區光武里大安路1段77號地下街1-5號 | | 88331053 | |
集詮企業股份有限公司 登記地址: 臺中市北區錦華街44號2樓 | 負責人: 林芝安 | 統編: 22665917 | 核准設立 |
集詮實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區中正路379巷3弄36-1號 | 負責人: 謝宜娟 | 統編: 24243267 | 核准設立 |
今集詮股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區赤峰街44巷14號1樓 | 負責人: 張彧睿 | 統編: 90632082 | 核准設立 |
集詮興業股份有限公司 登記地址: 新北市中和區員山路五一二之二號 | 統編: 02331929 | 解散 (082年07月31日 建三丙字 第082345179號) |
集詮有限公司 登記地址: 新北市淡水區淡金路2段517號7樓 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 80294127 | 核准設立 |
今集詮股份有限公司忠孝門市 登記地址: 臺北市大安區光武里大安路1段77號地下街1-5號 | 統編: 88331053 |
[ 查詢所有 集詮 ... ]
姓名 陳玉山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳玉山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金玉山五金材料行 臺中市大甲區孟春里中山路二段19號一樓 | 陳玉山 | 98844953 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120881603) |
玉山運動生活館 新竹縣竹北市華興街140之1號 | 陳玉山 | 87337213 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090301976) |
陳玉山 彰化縣彰化市下里泰和路1段182號1樓 | 陳玉山 | 20340409 | 歇業 - 獨資 |
玉山藥房 南投縣集集鎮集集里集集鎮五三號 | 陳玉山 | 61057601 | 歇業 - 獨資 |
玉山魚貨承銷人 臺南市佳里區忠仁里延平路229號 | 陳玉山 | 78477917 | 歇業 - 獨資 |
玉山藥局 南投縣集集鎮集集里集集路七○號 | 陳玉山 | 87822849 | 歇業 - 獨資 |
玉山商行 桃園縣桃園市大豐里金門四街29號1樓 | 陳玉山 | 93800745 | 歇業 - 獨資 |
數碼國際投資股份有限公司 臺北市松山區敦化南路1段57號4樓之2 | 陳玉山 | 12871327 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-08) |
金玉山五金材料行 登記地址: 臺中市大甲區孟春里中山路二段19號一樓 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 98844953 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120881603) |
玉山運動生活館 登記地址: 新竹縣竹北市華興街140之1號 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 87337213 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090301976) |
陳玉山 登記地址: 彰化縣彰化市下里泰和路1段182號1樓 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 20340409 | 歇業 - 獨資 |
玉山藥房 登記地址: 南投縣集集鎮集集里集集鎮五三號 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 61057601 | 歇業 - 獨資 |
玉山魚貨承銷人 登記地址: 臺南市佳里區忠仁里延平路229號 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 78477917 | 歇業 - 獨資 |
玉山藥局 登記地址: 南投縣集集鎮集集里集集路七○號 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 87822849 | 歇業 - 獨資 |
玉山商行 登記地址: 桃園縣桃園市大豐里金門四街29號1樓 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 93800745 | 歇業 - 獨資 |
數碼國際投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化南路1段57號4樓之2 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 12871327 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-08) |
[ 查詢所有 陳玉山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|